EP1607244 - Reifendruckeinstellanlage [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.01.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.10.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, HU, LU, TR | veröffentlicht am 04.11.2009 [2009/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Deere & Company One John Deere Place Moline, IL 61265 / US | [N/P] |
Frühere [2005/51] | Für alle benannten Staaten DEERE & COMPANY One John Deere Place Moline, Illinois 61265-8098 / US | Erfinder | 01 /
Nordhoff, Hendrik Schonebeck 29 48329 Havixbeck / DE | [2005/51] | Vertreter | Holst, Sönke, et al John Deere GmbH & Co. KG Global Intellectual Property Services John-Deere-Strasse 70 68163 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [2005/51] | Holst, Sönke, et al Deere & Company, European Office, Patent Department Steubenstrasse 36-42 68163 Mannheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05105208.2 | 14.06.2005 | [2005/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041029736 | 19.06.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004029736 | [2005/51] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1607244 | Datum: | 21.12.2005 | Sprache: | DE | [2005/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1607244 | Datum: | 28.02.2007 | Sprache: | DE | [2007/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.10.2005 | Klassifikation | IPC: | B60C23/00 | [2005/51] | CPC: |
B60C23/00318 (EP,US);
B60C17/02 (EP,US);
B60C5/22 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Reifendruckeinstellanlage | [2005/51] | Englisch: | Device for adjusting the tire pressure | [2005/51] | Französisch: | Dispositif de réglage d'une pression d'un pneu | [2005/51] | Prüfungsverfahren | 21.06.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/31] | 30.08.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.01.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.01.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.11.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/06] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 28.02.2007 | CZ | 28.02.2007 | IT | 28.02.2007 | PL | 28.02.2007 | RO | 28.02.2007 | SI | 28.02.2007 | SK | 28.02.2007 | TR | 28.02.2007 | BG | 28.05.2007 | GR | 29.05.2007 | ES | 08.06.2007 | AT | 14.06.2007 | LU | 14.06.2007 | IS | 28.06.2007 | MC | 30.06.2007 | PT | 30.07.2007 | HU | 01.09.2007 | [2009/45] |
Frühere [2008/39] | CZ | 28.02.2007 | |
IT | 28.02.2007 | ||
PL | 28.02.2007 | ||
RO | 28.02.2007 | ||
SI | 28.02.2007 | ||
SK | 28.02.2007 | ||
BG | 28.05.2007 | ||
GR | 29.05.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
AT | 14.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
PT | 30.07.2007 | ||
Frühere [2008/22] | CZ | 28.02.2007 | |
IT | 28.02.2007 | ||
PL | 28.02.2007 | ||
RO | 28.02.2007 | ||
SI | 28.02.2007 | ||
SK | 28.02.2007 | ||
BG | 28.05.2007 | ||
GR | 29.05.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
PT | 30.07.2007 | ||
Frühere [2008/12] | CZ | 28.02.2007 | |
PL | 28.02.2007 | ||
RO | 28.02.2007 | ||
SI | 28.02.2007 | ||
SK | 28.02.2007 | ||
BG | 28.05.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
PT | 30.07.2007 | ||
Frühere [2008/05] | CZ | 28.02.2007 | |
PL | 28.02.2007 | ||
RO | 28.02.2007 | ||
SI | 28.02.2007 | ||
SK | 28.02.2007 | ||
BG | 28.05.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | ||
PT | 30.07.2007 | ||
Frühere [2008/02] | CZ | 28.02.2007 | |
PL | 28.02.2007 | ||
SI | 28.02.2007 | ||
SK | 28.02.2007 | ||
BG | 28.05.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | ||
PT | 30.07.2007 | ||
Frühere [2007/52] | PL | 28.02.2007 | |
SI | 28.02.2007 | ||
SK | 28.02.2007 | ||
BG | 28.05.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | ||
PT | 30.07.2007 | ||
Frühere [2007/44] | PL | 28.02.2007 | |
SI | 28.02.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB663265 (DUNLOP RUBBER CO, et al) [A] 1-10* page 1, line 80 - line 83; figure - *; | [A]GB1550537 (TSURUTA Y) [A] 1-10 * page 1 - page 3; figure -; claim - * |