EP1667373 - Verringerung von Interferenzproblemen in einem drahtlosen Netz [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2006/23] | Protokol zum Austauschen von Steuerungsdaten zur Verringerung von Interferenzproblemen in einem drahtlosen Netz | ||
[2011/11] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, TR Aktualisierte Staaten: BE | veröffentlicht am 10.08.2016 [2016/32] | 08.07.2016 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 10.08.2016 [2016/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052 / US | [2015/17] |
Frühere [2014/29] | Für alle benannten Staaten Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052 / US | ||
Frühere [2006/23] | Für alle benannten Staaten Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond WA 98052 / US | Erfinder | 01 /
Abhishek, Abhishek c/o Microsoft Corporation One Microsoft Way WA Washington 98052, Redmond / US | 02 /
Madhavan, Poovanpilli G. c/o Microsoft Corporation One Microsoft Way WA Washington 98052, Redmond / US | 03 /
Poncini, Victoria M. c/o Microsoft Corporation One Microsoft Way WA Washington 98052, Redmond / US | [2006/23] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/29] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2008/23] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2006/23] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05111639.0 | 02.12.2005 | [2006/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040004428 | 03.12.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 4428 | [2006/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1667373 | Datum: | 07.06.2006 | Sprache: | EN | [2006/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1667373 | Datum: | 16.07.2014 | Sprache: | EN | [2014/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.04.2006 | Klassifikation | IPC: | H04W24/00 | [2010/32] | CPC: |
H04W24/00 (EP,US);
H04L12/28 (KR);
H04B1/10 (KR);
H04B15/00 (KR);
H04B15/02 (KR)
|
Frühere IPC [2006/23] | H04L12/28, H04Q7/38 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verringerung von Interferenzproblemen in einem drahtlosen Netz | [2011/11] | Englisch: | Mitigating interference problems in a wireless network | [2011/12] | Französisch: | Réduiction des problèmes d'interférence dans un réseau sans fil | [2011/11] |
Frühere [2006/23] | Protokol zum Austauschen von Steuerungsdaten zur Verringerung von Interferenzproblemen in einem drahtlosen Netz | ||
Frühere [2006/23] | Protocol for exchanging control data to mitigate interference problems in a wireless network | ||
Frühere [2006/23] | Protocol pour échanger données de contrôle pour réduire les problèmes d'interférence dans un réseau sans fil | Prüfungsverfahren | 05.12.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/03] | 09.01.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.05.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.09.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.01.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.03.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.07.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.01.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.05.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.05.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.05.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.01.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 17.04.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 07.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 06.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.12.2005 | AT | 16.07.2014 | BE | 16.07.2014 | CY | 16.07.2014 | CZ | 16.07.2014 | DK | 16.07.2014 | EE | 16.07.2014 | ES | 16.07.2014 | FI | 16.07.2014 | IT | 16.07.2014 | LT | 16.07.2014 | LV | 16.07.2014 | MC | 16.07.2014 | NL | 16.07.2014 | PL | 16.07.2014 | RO | 16.07.2014 | SE | 16.07.2014 | SI | 16.07.2014 | SK | 16.07.2014 | TR | 16.07.2014 | BG | 16.10.2014 | GR | 17.10.2014 | IS | 16.11.2014 | PT | 17.11.2014 | IE | 02.12.2014 | LU | 02.12.2014 | CH | 31.12.2014 | LI | 31.12.2014 | [2016/32] |
Frühere [2016/27] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
MC | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SI | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
IE | 02.12.2014 | ||
LU | 02.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/50] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SI | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
IE | 02.12.2014 | ||
LU | 02.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/47] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
IE | 02.12.2014 | ||
LU | 02.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/46] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
IE | 02.12.2014 | ||
LU | 02.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/35] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
LU | 02.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/30] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/23] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
Frühere [2015/22] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
Frühere [2015/12] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 16.07.2014 | |
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
Frühere [2015/10] | ES | 16.07.2014 | |
FI | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
Frühere [2015/09] | FI | 16.07.2014 | |
LT | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
Frühere [2015/08] | LT | 16.07.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2004022223 (BILLHARTZ THOMAS JAY [US]) [A] 1-37* paragraph [0011] - paragraph [0016] *; | [A]US2004054774 (BARBER SIMON [US], et al) [A] 1-37 * paragraph [0023] - paragraph [0026] *; | [X]WO2004077724 (BACKES FLOYD [US]) [X] 1,2,5,7,8,12,13,20-24,28-31,33 * page 8, line 15 - page 10, line 4 * * page 11, line 1 - page 13, line 13 * * page 14, line 10 - line 21 * * figures 1,3,14,16 * | Prüfung | US2004203474 | vom Anmelder | WO2004077724 | US2004203474 |