EP1559986 - Zünder für Projektile [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.03.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.03.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.04.2009 [2009/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | [N/P] |
Frühere [2008/20] | Für alle benannten Staaten Lucent Technologies Inc. 600 Mountain Avenue Murray Hill, New Jersey 07974-0636 / US | ||
Frühere [2005/31] | Für alle benannten Staaten LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, New Jersey 07974-0636 / US | Erfinder | 01 /
Bishop, David John 7 Oak Knoll Road Summit, NJ 07901 / US | 02 /
Shea, Herbert R. rue Temple Ia 2072 St. Blaise / CH | 03 /
Weiss, Donald 200 Hillside Avenue Cresskill, NJ 07626 / US | [2005/31] | Vertreter | Sarup, David Alexander, et al Alcatel-Lucent Telecom Ltd Patent Business c/o Nokia 125 Finsbury Pavement London EC2A 1NQ / GB | [N/P] |
Frühere [2008/46] | Sarup, David Alexander, et al Alcatel-Lucent Telecom Limited Unit 18, Core 3, Workzone Innova Business Park Electric Avenue Enfield EN3 7XU / GB | ||
Frühere [2006/09] | Sarup, David Alexander, et al Lucent Technologie NS UK Limited 5 Mornington Road Woodford Green, Essex IG8 0TU / GB | ||
Frühere [2005/31] | Watts, Christopher Malcolm Kelway, Dr., et al Lucent Technologies NS UK Ltd 5 Mornington Road Woodford Green Essex, IG8 0TU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05250062.6 | 07.01.2005 | [2005/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040766449 | 27.01.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 766449 | [2005/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1559986 | Datum: | 03.08.2005 | Sprache: | EN | [2005/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1559986 | Datum: | 14.05.2008 | Sprache: | EN | [2008/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.03.2005 | Klassifikation | IPC: | F42B3/113, F42C15/18 | [2005/31] | CPC: |
F42C15/18 (EP,US);
F42C15/00 (KR);
F42B3/113 (EP,US);
F42C15/40 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2006/17] |
Frühere [2005/31] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zünder für Projektile | [2005/31] | Englisch: | Fuse for projected ordnance | [2005/31] | Französisch: | Amorce pour projectiles | [2005/31] | Prüfungsverfahren | 27.01.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/31] | 30.01.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.05.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.12.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.04.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.11.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.03.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.03.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.02.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US5052300 (JOSSE ALAIN P [FR]) [X] 1 * abstract * * column 1, lines 28-31 * * column 2, lines 53-62 * * column 5, lines 17-25 * [Y] 7,8; | [A]US5229542 (BRYAN COURTNEY S [US], et al); | [A]EP0807841 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]); | [Y]FR2760266 (TDA ARMEMENTS SAS [FR]) [Y] 5,6 * abstract * * page 2, line 10 - page 3, line 3 * * page 3, line 33 - page 4, line 3 * * page 5, lines 3-8 * * page 6, line 26 - page 7, line 15 *; | [XDY]US6321654 (ROBINSON CHARLES H [US]) [XD] 1-4,9-11 * abstract * * column 3, lines 55-67 * * column 5, lines 2-5,57-67 * * column 8, lines 33-56 * * column 9, line 67 - column 10, line 13 * * figures 10a,10b,10c * [Y] 5-8 | vom Anmelder | US6167809 | US6321654 |