EP1578056 - Fernstromversorgung für mehere Geräte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.11.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.11.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.12.2007 [2007/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Agilent Technologies, Inc. - a Delaware Corporation - 5301 Stevens Creek Boulevard Santa Clara CA 95051 / US | [N/P] |
Frühere [2007/04] | Für alle benannten Staaten Agilent Technologies, Inc. - a Delaware Corporation - 5301 Stevens Creek Boulevard Santa Clara, CA 95051 / US | ||
Frühere [2005/38] | Für alle benannten Staaten Agilent Technologies, Inc. 395 Page Mill Road Palo Alto CA 94306 / US | Erfinder | 01 /
Engel, Glenn R. 3227-139th Avenue SE Snohomish, WA 98290 / US | [2005/38] | Vertreter | Powell, Stephen David, et al Williams Powell 44 Prospect Place Bromley, Kent BR2 9HN / GB | [N/P] |
Frühere [2005/38] | Powell, Stephen David, et al WILLIAMS POWELL Morley House 26-30 Holborn Viaduct London EC1A 2BP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05251335.5 | 07.03.2005 | [2005/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040801328 | 15.03.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 801328 | [2005/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1578056 | Datum: | 21.09.2005 | Sprache: | EN | [2005/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.06.2005 | Klassifikation | IPC: | H04L12/10 | [2005/38] | CPC: |
H04L12/10 (EP,US);
H04L12/403 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2006/24] |
Frühere [2005/38] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fernstromversorgung für mehere Geräte | [2005/38] | Englisch: | Supplying power remotely to multiple devices | [2005/38] | Französisch: | Alimentation à distance de plusieurs dispositifs | [2005/38] | Prüfungsverfahren | 06.03.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/18] | 04.04.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.10.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.02.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.07.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/52] | 07.08.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2007/52] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2007 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0964551 (HEWLETT PACKARD CO [US]) [X] 1-9 * abstract * * paragraphs [0016] , [0017] , [0030] - [0033] - [0037]; figures 1-5; claims 1-10 *; | [X]DE10124691 (BKTEL COMM GMBH [DE]) [X] 1-9 * abstract * * paragraphs [0006] - [0010] - [0013] , [0015] , [0028] - [0031]; figures 2-5; claims 1-3 *; | [X]DE10209339 (TENOVIS GMBH & CO KG [DE]) [X] 1-5,7-9* abstract *; | [X]US6643566 (LEHR AMIR [IL], et al) [X] 1-6,9 * abstract * * column 6, line 25 - column 8, line 20; figures 2a,2b *; | [A] - SIKORA A, "ERWEITERUNGEN FUER DAS ETHERNET RAPID SPANNING TREE, POWER OVER ETHERNET UND ETHERNET IN THE FIRST MILE, 2. TEIL", ELEKTRONIK, WEKA FACHZEITSCR.-VERLAG, MUNCHEN, DE, (20030916), vol. 52, no. 19, ISSN 0013-5658, pages 44 - 48, XP001171108 [A] 1,9 * the whole document * |