EP1621389 - Elektirsche Energieversorgungssystem für Fahrzeuge während Betriebspausen des Fahrzeugmotors [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2006/05] | Elektrisches Energieversorgungssystem für Fahrzeuge während Betriebspausen des Fahrzeugmotors | ||
[2006/25] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 10.02.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.02.2012 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 14.03.2012 [2012/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PACCAR INC 777 106th Avenue N.E. Bellevue, WA 98004 / US | [N/P] |
Frühere [2006/05] | Für alle benannten Staaten PACCAR Inc 777 106th Avenue N.E. Bellevue, WA 98004 / US | Erfinder | 01 /
Plummer, Lew 23315 Gunderson Road Mount Vernon, WA 98273 / US | [2006/05] | Vertreter | Tranter, Andrew David Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | [N/P] |
Frühere [2008/37] | Tranter, Andrew David Barker Bretell LLP 138 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 9PW / GB | ||
Frühere [2006/05] | Tranter, Andrew David Barker Brettell, 138 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 9PW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05254688.4 | 27.07.2005 | [2006/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040899795 | 27.07.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 899795 | [2006/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1621389 | Datum: | 01.02.2006 | Sprache: | EN | [2006/05] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1621389 | Datum: | 22.11.2006 | [2006/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.10.2006 | Klassifikation | IPC: | B60L1/00, B60L1/02, B60H1/32 | [2006/47] | CPC: |
B60H1/00278 (EP,US);
B60H1/00378 (EP,US);
B60L1/02 (EP,US);
B60L58/25 (EP,US);
B60H1/00271 (EP,US);
B60L2210/20 (EP,US);
|
Frühere IPC [2006/05] | B60L1/00, B60L1/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektirsche Energieversorgungssystem für Fahrzeuge während Betriebspausen des Fahrzeugmotors | [2006/25] | Englisch: | Electrical power system for vehicles requiring electrical power while the vehicle engine is not in operation | [2006/05] | Französisch: | Système d'alimentation électrique pour véhicules pendant le moteur du véhicule non est opéré. | [2006/25] |
Frühere [2006/05] | Elektrisches Energieversorgungssystem für Fahrzeuge während Betriebspausen des Fahrzeugmotors | ||
Frühere [2006/05] | Système d'alimentation électrique pour véhicules pendant le moteur du véhicule non est opéré | Prüfungsverfahren | 21.05.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/27] | 22.06.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.12.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.02.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.08.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.09.2011 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/11] | 27.09.2011 | Termin der mündlichen Verhandlung | 28.10.2011 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2012/11] | 28.10.2011 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.06.2007 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2011 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYA]US5039927 (CENTAFANTI ROCCO [US]) [X] 1-4 * column 1, line 65 - column 2, line 67; figures 1-5 * * abstract * [Y] 5,6,9-14,21,25-27 [A] 8,22-24; | [X]JP2003197269 ; | [X]JPH07143609 ; | [Y]US4902956 (SLOAN JEFFREY M [US]) [Y] 5,6 * column 3, line 22 - column 4, line 17; figures 1,2 * * column 8, lines 1-39; figure 9 * * abstract *; | [A]US5089762 (SLOAN JEFFREY M [US]) [A] 5-7 * column 3, line 6 - column 5, line 68; figures 1-3 * * abstract *; | [Y]US2003197489 (PRABHU SAMEER [US], et al) [Y] 9-11,20,21,25,26 * page 1, paragraph 10 - page 2, paragraph 13; figure 1 * * abstract *; | [Y]EP0933245 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]) [Y] 12-14,27 * page 6, paragraph 42 - page 8, paragraph 63; figure 1 * * abstract *; | [Y]US2002026797 (SUNDHAR SHAAM P [US]) [Y] 20 * page 3, paragraph 44 - page 5, paragraph 116; figures 3,4 * * abstract *; | [A]US5901572 (PEIFFER LARRY [US], et al) [A] 20 * column 6, line 59 - column 8, line 4; figure 3 * * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20031105), vol. 2003, no. 11, & JP2003197269 A 20030711 (HONDA MOTOR CO LTD) [X] 1 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19951031), vol. 1995, no. 09, & JP07143609 A 19950602 (NISSAN MOTOR CO LTD) [X] 1 * abstract * | vom Anmelder | US5039927 |