EP1658782 - Durchgangstülle Bleistifthalter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.07.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.10.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG, CY, HU, LU, TR | veröffentlicht am 04.11.2009 [2009/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nicolet Plastique Ltée 475 Route du Port Nicolet Quebec J3T 1W3 / CA | [2006/21] | Erfinder | 01 /
Cloutier, Michel 475 Route du Port Nicolet (Québec), J3T 1W3 / CA | [2006/21] | Vertreter | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158 rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [2006/21] | Intes, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie, 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05292470.1 | 22.11.2005 | [2006/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CA20042486814 | 22.11.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CA 2486814 | [2006/21] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1658782 | Datum: | 24.05.2006 | Sprache: | FR | [2006/21] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1658782 | Datum: | 31.05.2006 | [2006/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1658782 | Datum: | 12.09.2007 | Sprache: | FR | [2007/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.04.2006 | Klassifikation | IPC: | A47B21/00 | [2006/21] | CPC: |
A47B21/06 (EP,US);
A47B2200/0082 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Durchgangstülle Bleistifthalter | [2006/21] | Englisch: | Feed-through sleeve pencil holder | [2006/21] | Französisch: | Passe-fil porte-crayon | [2006/21] | Prüfungsverfahren | 23.11.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.11.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/02] | 23.03.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.07.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.07.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.06.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/34] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 12.09.2007 | CY | 12.09.2007 | CZ | 12.09.2007 | DK | 12.09.2007 | EE | 12.09.2007 | FI | 12.09.2007 | GB | 12.09.2007 | IE | 12.09.2007 | LT | 12.09.2007 | LV | 12.09.2007 | NL | 12.09.2007 | PL | 12.09.2007 | RO | 12.09.2007 | SI | 12.09.2007 | SK | 12.09.2007 | TR | 12.09.2007 | LU | 22.11.2007 | BE | 30.11.2007 | MC | 30.11.2007 | BG | 12.12.2007 | SE | 12.12.2007 | GR | 13.12.2007 | ES | 23.12.2007 | IS | 12.01.2008 | PT | 12.02.2008 | HU | 13.03.2008 | [2009/45] |
Frühere [2009/29] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
DK | 12.09.2007 | ||
EE | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
IE | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SI | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Frühere [2009/11] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
DK | 12.09.2007 | ||
EE | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
IE | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Frühere [2008/45] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
DK | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
IE | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Frühere [2008/43] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
DK | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Frühere [2008/35] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
DK | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Frühere [2008/29] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Frühere [2008/28] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Frühere [2008/24] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Frühere [2008/22] | AT | 12.09.2007 | |
FI | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
Frühere [2008/17] | AT | 12.09.2007 | |
FI | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
Frühere [2008/14] | AT | 12.09.2007 | |
FI | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
Frühere [2008/12] | FI | 12.09.2007 | |
LT | 12.09.2007 | ||
Frühere [2008/07] | LT | 12.09.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE2915010 (FORTSCHRITT GMBH) [A] 1,2 * figures 1-4; claims 1,2,10,11,14,15 *; | [A]GB2279002 (OKAMURA CORP [JP]) [A] 1,2* figures 1,7 * |