EP1777848 - Digitales Gerät und Verfahren zum Aufzeichnen von empfangenen Rundfunkdaten während eines Anrufes [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 01.04.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.04.2016 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 04.05.2016 [2016/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics, Inc. 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu Seoul 150-875 / KR | [2007/17] | Erfinder | 01 /
Lee, Chul Soo 103-95, Sillim 2(i)-dong Gwanak-gu Seoul / KR | [2007/17] | Vertreter | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Frühere [2012/36] | Cabinet Plasseraud 52, rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Frühere [2007/17] | Loisel, Bertrand Cabinet Plasseraud 52 rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05292506.2 | 25.11.2005 | [2007/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20050099400 | 20.10.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2005099400 | [2007/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1777848 | Datum: | 25.04.2007 | Sprache: | EN | [2007/17] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1777848 | Datum: | 15.08.2007 | [2007/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.07.2007 | Klassifikation | IPC: | H04H1/00 | [2007/17] | CPC: |
H04H60/27 (EP,US);
H04N5/76 (EP,KR,US);
H04B1/06 (KR);
H04N5/44 (KR);
H04M1/72403 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Digitales Gerät und Verfahren zum Aufzeichnen von empfangenen Rundfunkdaten während eines Anrufes | [2007/17] | Englisch: | Digital device and method for recording broadcast information received during a call | [2007/17] | Französisch: | Appareil digital et procédé pour enrégistrer des informations de radiodiffusion reçues pendant un appel | [2007/17] | Prüfungsverfahren | 14.01.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/09] | 28.02.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.07.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.10.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.02.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.11.2015 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/18] | 30.11.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung | 16.12.2015 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2016/18] | 16.12.2015 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.02.2008 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 03.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 24.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO0203683 (DISCOVERY COMMUNICAT INC [US]) [A] 1-47 * page 26, lines 15-23 * * page 64, lines 5-17 ** page 78, line 4 - page 87, line 20; figures 24,28,29,32 *; | [X]US2003097659 (GOLDMAN PHILLIP Y [US]) [X] 1 * paragraphs [0008] - [0010] - [0047] - [0052]; figure 3 *; | [X]US2004204020 (KURAMITSU MAMI [JP]) [X] 1-47 * paragraphs [0007] - [0019] - [0054] , [0063] , [0064] , [0079] , [0092] - [0099] - [0107] , [0118]; figures 2,5,8,10,17,20,23,26 * |