EP1703797 - TRICYCLISCHE MODULATOREN DER GLUCOCORTICOIDREZEPTOR AP-1 UND/ODER NF-KAPPA-B-AKTIVITÄT UND IHRE VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.02.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.02.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.04.2015 [2015/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road Princeton, NJ 08543 / US | [N/P] |
Frühere [2006/39] | Für alle benannten Staaten Bristol-Myers Squibb Company P.O. Box 4000, Route 206 and Province Line Road Princeton, NJ 08543-4000 / US | Erfinder | 01 /
WEINSTEIN, David, S. 10 Iverness Lane East Windsor, NJ 08520 / US | 02 /
YANG, Bingwei Vera 15 Regents Court Belle Mead, NJ 08502 / US | 03 /
KIM, Soong-Hoon 3 Lupine Lane Titusville, NJ 08560 / US | 04 /
VACCARO, Wayne 1706 Westover Road Yardley, PA 19067 / US | 05 /
SHEPPECK, James 356 Crittenden Dr. Newton, PA 18940 / US | 06 /
GILMORE, John 815 Hudson Dr. Yardley, PA 19067 / US | [2006/39] | Vertreter | Beacham, Annabel Rose, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [2010/41] | Beacham, Annabel Rose, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | ||
Frühere [2008/45] | Howard, Paul Nicholas, et al Carpmaels & Ransford 43-45 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | ||
Frühere [2006/39] | Howard, Paul Nicholas, et al Carpmaels & Ransford, 43-45 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05705688.9 | 14.01.2005 | [2006/39] | WO2005US01180 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040537469P | 16.01.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 537469 P | US20050035176 | 13.01.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 35176 | [2006/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2005072132 | Datum: | 11.08.2005 | Sprache: | EN | [2005/32] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1703797 | Datum: | 27.09.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.08.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 02.03.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.12.2008 | Klassifikation | IPC: | C07C233/58, C07D277/46, C07D417/12, C07D453/06, C07D405/12, A23K1/165, A23K1/18, C07D233/88 | [2013/18] | CPC: |
C07D417/12 (EP,US);
A23K20/168 (US);
A23K50/40 (EP,US);
A61K45/06 (EP);
A61P1/00 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P19/00 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P3/00 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P5/00 (EP);
C07D233/88 (EP,US);
C07D277/46 (EP,US);
|
Frühere IPC [2008/03] | C07C233/58 | ||
Frühere IPC [2006/39] | A21D2/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/39] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | 03.08.2006 | LV | 03.08.2006 | MK | 03.08.2006 | YU | 03.08.2006 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRICYCLISCHE MODULATOREN DER GLUCOCORTICOIDREZEPTOR AP-1 UND/ODER NF-KAPPA-B-AKTIVITÄT UND IHRE VERWENDUNG | [2006/39] | Englisch: | TRICYCLIC MODULATORS OF THE GLUCOCORTICOID RECEPTOR, AP-1, AND/OR NF-[kappa]B ACTIVITY AND USE THEREOF | [2006/39] | Französisch: | MODULATEURS TRICYCLIQUES DU RECEPTEUR GLUCOCORTICOIDE AP-1, ET/OU DE L'ACTIVITE DE NF-_G(K)B, ET LEUR UTILISATION | [2006/39] | Eintritt in die regionale Phase | 03.08.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.08.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 03.08.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.08.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.08.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/39] | 07.08.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.11.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.03.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.03.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.08.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.11.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.12.2013 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 20.02.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.03.2014 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 26.05.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.10.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/14] | 11.11.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/14] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.11.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 11.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 21.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO9915493 (ROCHE DIAGNOSTICS GMBH [DE], et al) [A] 1,21 * page 2, line 29 - page 3, line 6; example 9; claims 1,3 *; | [A]WO03007949 (MERCK & CO INC [US], et al) [A] 1,21 * claims 1,17 *; | [PA]WO2004009017 (BRISTOL MYERS SQUIBB CO [US], et al) [PA] 1,21 * claims 1-22 *; | [E]WO2005073221 (BRISTOL MYERS SQUIBB CO [US], et al) [E] 1* page 72, step 2* | Internationale Recherche | [Y]US3317387 (PRICHARD WILLIAM W); | [X] - BUTLER DN ET AL, CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY., (1972), vol. 50, pages 795 - 802, XP008112591 DOI: http://dx.doi.org/10.1139/v72-124 | Prüfung | WO0066522 | vom Anmelder | US5202486 | US5447954 | US5595872 | EP0818448 | US5712279 | US5739135 | US5760246 | US5827875 | US5885983 | US5962440 | WO0038722 | WO0066522 | WO02051851 | WO2004009017 | - BALDWIN, AS, JOURNAL OF CLIN. INVESTIGATION, (2001), vol. 107, page 3 | - FIRESTEIN, G.S., MANNING, A.M., ARTHRITIS AND RHEUMATISM, (1999), vol. 42, page 609 | - PELTZ, G., CURR. OPIN, IN BIOTECH., (1997), vol. 8, page 467 | - TUCKERMANN, J. ET AL., CELL, (1998), vol. 93, page 531 | - REICHARDT, HM, EMBO J., (2001), vol. 20, page 7168 | - JACKSON ET AL., BIOORG. MED. CHEM., (2002), vol. 12, pages 1093 - 1097 | - FUKUMI ET AL., HETEROCYCLES, (1978), vol. 9, no. 9, pages 1197 - 1205 | - SIMCHEN ET AL., JUSTUS LIEBIGS ANN. CHEM., (1974), pages 1802 - 1812 | - PLIENINGER ET AL., CHEM. BER., (1964), vol. 97, pages 667 - 681 | - MIRAK ET AL., TET. LETT., (1970), pages 1209 - 1212 | - LASZLO ET AL., HUNG. ACTA CHIM. HUNGARICA, (1985), vol. 120, no. 4, pages 271 - 274 | - NAZAKI ET AL., BULL. CHEM. SOC. JAP., (1975), vol. 48, no. 11, pages 3278 - 3284 | - BARRISH ET AL., BIOMED. CHEM., (1993), vol. 1, no. 4, pages 309 - 325 | - PETRZILKA, "Preparation and Diels-Alder Reactions of Hetero-Substituted 1,3-Dienes", SYNTHESIS, (1981), pages 753 - 786 | - SUNDBERG ET AL., J. ORG. CHEM., (1981), vol. 46, page 4836 | - FOWLER, F., J. ORG. CHEM., (1972), vol. 37, no. 9, pages 1321 - 1323 | - DRUGS OF THE FUTURE, (1999), vol. 24, pages 425 - 430 | US19980175180 | US20020396907 |