EP1722738 - KOMPRESSIONSBEHANDLUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.02.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Covidien LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US | [2012/50] |
Frühere [2006/47] | Für alle benannten Staaten Tyco Healthcare Group LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US | Erfinder | 01 /
PERRY, Matthew, J. 30 Ledge Road East Greenwich, RI 02818 / US | 02 /
VESS, Mark, A. 303 High Street Hanson, MA 02341 / US | 03 /
WUDYKA, Scott 57 Wildflower Road Leominster, MA 01453 / US | [2006/47] | Vertreter | Tomlinson, Edward James Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte Possartstrasse 20 81679 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/15] | Tomlinson, Edward James Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte Possartstrasse 20 81679 München / DE | ||
Frühere [2006/47] | Tomlinson, Edward James Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte Possartstrasse 20 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05713933.9 | 23.02.2005 | [2006/47] | WO2005US05598 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040784323 | 23.02.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 784323 | US20040784607 | 23.02.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 784607 | US20040784604 | 23.02.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 784604 | US20040784639 | 23.02.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 784639 | [2006/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005082314 | Datum: | 09.09.2005 | Sprache: | EN | [2005/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1722738 | Datum: | 22.11.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.09.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1722738 | Datum: | 10.04.2013 | Sprache: | EN | [2013/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.09.2005 | Klassifikation | IPC: | A61H9/00 | [2012/42] | CPC: |
A61H9/0078 (EP);
A61H23/04 (KR);
A61H2201/1645 (EP);
A61H2201/1697 (EP);
A61H2201/5002 (EP);
A61H2201/5007 (EP);
A61H2201/5071 (EP);
A61H2205/06 (EP);
A61H2205/10 (EP);
|
Frühere IPC [2006/47] | A61H23/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMPRESSIONSBEHANDLUNGSSYSTEM | [2006/47] | Englisch: | COMPRESSION TREATMENT SYSTEM | [2006/47] | Französisch: | SYSTEME DE TRAITEMENT PAR COMPRESSION | [2006/47] | Eintritt in die regionale Phase | 23.06.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.06.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.06.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.06.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/47] | 23.11.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.08.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.12.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.12.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.06.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.10.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.01.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.01.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP10185260.6 / EP2314268 | EP10185262.2 / EP2319476 | EP20170741.1 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.08.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 13.01.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.02.2005 | AT | 10.04.2013 | BE | 10.04.2013 | CY | 10.04.2013 | CZ | 10.04.2013 | DK | 10.04.2013 | EE | 10.04.2013 | FI | 10.04.2013 | LT | 10.04.2013 | MC | 10.04.2013 | NL | 10.04.2013 | PL | 10.04.2013 | RO | 10.04.2013 | SE | 10.04.2013 | SI | 10.04.2013 | SK | 10.04.2013 | TR | 10.04.2013 | BG | 10.07.2013 | GR | 11.07.2013 | IS | 10.08.2013 | PT | 12.08.2013 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 23.02.2005 | |
AT | 10.04.2013 | ||
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
MC | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
RO | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2014/44] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
MC | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
RO | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2014/11] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
RO | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2014/10] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2013/52] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2013/50] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2013/49] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 10.04.2013 | |
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2013/47] | LT | 10.04.2013 | |
SI | 10.04.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Frühere [2013/37] | SI | 10.04.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0552515 (KENDALL & CO [US]) [A] 1-25 * the whole document *; | [X]US5575762 (PEELER DONALD H [US], et al) [X] 1-25 * column 5, line 9 - column 9, line 7 * * column 9, line 43 - column 10, line 26 * * column 10, line 65 - column 12, line 14; figure - *; | [X]GB2313784 (MEDICAL DYNAMICS LIMITED [IL]) [X] 1-25 * page 6, line 21 - page 7, line 1 * * page 7, lines 9-15 * * page 8, lines 14-19 * * page 12, line 9 - page 15, line 9; figure 3 *; | [A]US5795312 (DYE JOHN F [US]) [A] 1-25* the whole document *; | [X]DE19846922 (FERNANDEZ MANUEL [DE]) [X] 1-25 * column 3, lines 9-13,35-40,62-68 * * column 4, lines 22-29 * * column 4, line 55 - column 6, line 58; figures 2,3 *; | [X]EP1018329 (NITTO KOHKI CO [JP]) [X] 1-25 * paragraphs [0027] - [0044] - [0051] - [0057]; figures 3,6,9 * |