EP1718629 - Zur Behandlung von Arrhythmie geeignete Benzopyranverbindungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2006/45] | ZUR BEHANDLUNG VON ARRHYTMIE GEEIGNETE BENZOPYRANVERBINDUNGEN | ||
[2012/28] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.11.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nissan Chemical Industries, Ltd. 7-1, Kanda Nishiki-cho 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 101-0054 / JP | [2006/45] | Erfinder | 01 /
TSUKAGOSHI, Toru c/o Nissan Chemical Industries Ltd. Chemical Research Laboratories 722-1, Tsuboi cho Funabashi-shi, Chiba 2748507 / JP | 02 /
NAGATSUKA, Takayuki c/o Nissan Chemical Industrie Ltd. Chemical Research Laboratories 722-1 Tsuboi-cho Funabashi-shi, Chiba 2748507 / JP | 03 /
MATSUDA, Tomoyuki c/o Nissan Chemical Industries Ltd. Biological Research Laboratories 1470, Oaza Shiraoka Shiraoka-machi, Minamisaitama / JP | 04 /
HASHIMOTO, Norio c/o Nissan Chemical Industries Ltd. Biological Research Laboratories 1470, Oaza Shiraoka Shiraoka-machi, Minamisaitama / JP | [2006/45] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/52] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Frühere [2008/31] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Frühere [2006/45] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05719968.9 | 25.02.2005 | [2006/45] | WO2005JP03690 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20040048842 | 25.02.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004048842 | [2006/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2005080368 | Datum: | 01.09.2005 | Sprache: | EN | [2005/35] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1718629 | Datum: | 08.11.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.09.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1718629 | Datum: | 26.12.2012 | Sprache: | EN | [2012/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.11.2005 | Klassifikation | IPC: | C07D311/00 | [2006/45] | CPC: |
C07D311/68 (EP,KR,US);
A61P9/00 (EP);
A61P9/06 (EP);
C07D311/72 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/45] | Erstreckungsstaaten | AL | 25.08.2006 | BA | 25.08.2006 | HR | 25.08.2006 | LV | 25.08.2006 | MK | 25.08.2006 | YU | 25.08.2006 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zur Behandlung von Arrhythmie geeignete Benzopyranverbindungen | [2012/28] | Englisch: | Benzopyran compounds useful for the treatment of arrhytmia | [2012/28] | Französisch: | Composés de benzopyrane utiles pour le traitement d'arythmie | [2012/28] |
Frühere [2006/45] | ZUR BEHANDLUNG VON ARRHYTMIE GEEIGNETE BENZOPYRANVERBINDUNGEN | ||
Frühere [2006/45] | BENZOPYRAN COMPOUNDS USEFUL FOR THE TREATMENT OF ARRHYTMIA | ||
Frühere [2006/45] | COMPOSÉ DE BENZOPYRANE | Eintritt in die regionale Phase | 25.08.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.08.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.08.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.08.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/45] | 19.08.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.02.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.07.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.09.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.08.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.11.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.11.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.08.2009 | Einspruch (Einsprüche) | 27.09.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.02.2005 | AT | 26.12.2012 | BE | 26.12.2012 | CY | 26.12.2012 | CZ | 26.12.2012 | DK | 26.12.2012 | EE | 26.12.2012 | FI | 26.12.2012 | LT | 26.12.2012 | NL | 26.12.2012 | PL | 26.12.2012 | RO | 26.12.2012 | SE | 26.12.2012 | SI | 26.12.2012 | SK | 26.12.2012 | TR | 26.12.2012 | IE | 25.02.2013 | LU | 25.02.2013 | CH | 28.02.2013 | LI | 28.02.2013 | MC | 28.02.2013 | BG | 26.03.2013 | GR | 27.03.2013 | IS | 26.04.2013 | PT | 26.04.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | AT | 26.12.2012 | |
BE | 26.12.2012 | ||
CY | 26.12.2012 | ||
CZ | 26.12.2012 | ||
DK | 26.12.2012 | ||
EE | 26.12.2012 | ||
FI | 26.12.2012 | ||
LT | 26.12.2012 | ||
NL | 26.12.2012 | ||
PL | 26.12.2012 | ||
RO | 26.12.2012 | ||
SE | 26.12.2012 | ||
SI | 26.12.2012 | ||
SK | 26.12.2012 | ||
TR | 26.12.2012 | ||
IE | 25.02.2013 | ||
CH | 28.02.2013 | ||
LI | 28.02.2013 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
BG | 26.03.2013 | ||
GR | 27.03.2013 | ||
IS | 26.04.2013 | ||
PT | 26.04.2013 | ||
Frühere [2014/07] | AT | 26.12.2012 | |
BE | 26.12.2012 | ||
CY | 26.12.2012 | ||
CZ | 26.12.2012 | ||
DK | 26.12.2012 | ||
EE | 26.12.2012 | ||
FI | 26.12.2012 | ||
LT | 26.12.2012 | ||
NL | 26.12.2012 | ||
PL | 26.12.2012 | ||
RO | 26.12.2012 | ||
SE | 26.12.2012 | ||
SI | 26.12.2012 | ||
SK | 26.12.2012 | ||
IE | 25.02.2013 | ||
CH | 28.02.2013 | ||
LI | 28.02.2013 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
BG | 26.03.2013 | ||
GR | 27.03.2013 | ||
IS | 26.04.2013 | ||
PT | 26.04.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 26.12.2012 | |
BE | 26.12.2012 | ||
CY | 26.12.2012 | ||
CZ | 26.12.2012 | ||
DK | 26.12.2012 | ||
EE | 26.12.2012 | ||
FI | 26.12.2012 | ||
LT | 26.12.2012 | ||
NL | 26.12.2012 | ||
PL | 26.12.2012 | ||
RO | 26.12.2012 | ||
SE | 26.12.2012 | ||
SI | 26.12.2012 | ||
SK | 26.12.2012 | ||
CH | 28.02.2013 | ||
LI | 28.02.2013 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
BG | 26.03.2013 | ||
GR | 27.03.2013 | ||
IS | 26.04.2013 | ||
PT | 26.04.2013 | ||
Frühere [2013/42] | AT | 26.12.2012 | |
BE | 26.12.2012 | ||
CY | 26.12.2012 | ||
CZ | 26.12.2012 | ||
EE | 26.12.2012 | ||
FI | 26.12.2012 | ||
LT | 26.12.2012 | ||
NL | 26.12.2012 | ||
PL | 26.12.2012 | ||
RO | 26.12.2012 | ||
SE | 26.12.2012 | ||
SI | 26.12.2012 | ||
SK | 26.12.2012 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
BG | 26.03.2013 | ||
GR | 27.03.2013 | ||
IS | 26.04.2013 | ||
PT | 26.04.2013 | ||
Frühere [2013/40] | AT | 26.12.2012 | |
BE | 26.12.2012 | ||
CY | 26.12.2012 | ||
CZ | 26.12.2012 | ||
EE | 26.12.2012 | ||
FI | 26.12.2012 | ||
LT | 26.12.2012 | ||
NL | 26.12.2012 | ||
PL | 26.12.2012 | ||
RO | 26.12.2012 | ||
SE | 26.12.2012 | ||
SI | 26.12.2012 | ||
SK | 26.12.2012 | ||
BG | 26.03.2013 | ||
GR | 27.03.2013 | ||
IS | 26.04.2013 | ||
PT | 26.04.2013 | ||
Frühere [2013/37] | AT | 26.12.2012 | |
BE | 26.12.2012 | ||
CY | 26.12.2012 | ||
CZ | 26.12.2012 | ||
EE | 26.12.2012 | ||
FI | 26.12.2012 | ||
LT | 26.12.2012 | ||
NL | 26.12.2012 | ||
PL | 26.12.2012 | ||
RO | 26.12.2012 | ||
SE | 26.12.2012 | ||
SI | 26.12.2012 | ||
SK | 26.12.2012 | ||
BG | 26.03.2013 | ||
GR | 27.03.2013 | ||
IS | 26.04.2013 | ||
Frühere [2013/36] | AT | 26.12.2012 | |
BE | 26.12.2012 | ||
CY | 26.12.2012 | ||
CZ | 26.12.2012 | ||
EE | 26.12.2012 | ||
FI | 26.12.2012 | ||
LT | 26.12.2012 | ||
PL | 26.12.2012 | ||
SE | 26.12.2012 | ||
SI | 26.12.2012 | ||
SK | 26.12.2012 | ||
BG | 26.03.2013 | ||
GR | 27.03.2013 | ||
IS | 26.04.2013 | ||
Frühere [2013/35] | BE | 26.12.2012 | |
CY | 26.12.2012 | ||
CZ | 26.12.2012 | ||
EE | 26.12.2012 | ||
FI | 26.12.2012 | ||
LT | 26.12.2012 | ||
SE | 26.12.2012 | ||
SI | 26.12.2012 | ||
SK | 26.12.2012 | ||
BG | 26.03.2013 | ||
GR | 27.03.2013 | ||
IS | 26.04.2013 | ||
Frühere [2013/34] | BE | 26.12.2012 | |
FI | 26.12.2012 | ||
LT | 26.12.2012 | ||
SE | 26.12.2012 | ||
SI | 26.12.2012 | ||
BG | 26.03.2013 | ||
GR | 27.03.2013 | ||
IS | 26.04.2013 | ||
Frühere [2013/33] | BE | 26.12.2012 | |
FI | 26.12.2012 | ||
LT | 26.12.2012 | ||
SE | 26.12.2012 | ||
SI | 26.12.2012 | ||
GR | 27.03.2013 | ||
Frühere [2013/26] | FI | 26.12.2012 | |
LT | 26.12.2012 | ||
SE | 26.12.2012 | ||
SI | 26.12.2012 | ||
GR | 27.03.2013 | ||
Frühere [2013/24] | FI | 26.12.2012 | |
LT | 26.12.2012 | ||
SE | 26.12.2012 | ||
GR | 27.03.2013 | ||
Frühere [2013/22] | FI | 26.12.2012 | |
LT | 26.12.2012 | ||
SE | 26.12.2012 | ||
Frühere [2013/21] | LT | 26.12.2012 | |
SE | 26.12.2012 | ||
Frühere [2013/20] | LT | 26.12.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0095316 (BEECHAM GROUP PLC [GB]) [X] 1-11,32,33 * page 1, paragraph 1 * * page 5, Formula (I) ** page 19, paragraph 3 * | vom Anmelder | JPS5867683 |