EP1735830 - MEHRFACHSUBSTRAT-SCHALTUNGSANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.06.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.06.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.07.2011 [2011/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Delphi Technologies, Inc. P.O. Box 5052 Troy, MI 48007-5052 / US | [2006/52] | Erfinder | 01 /
OMAN, Todd, P. 7103 East 50 North Greentown, IN 46936 / US | 02 /
DEGENKOLB, Thomas, A. 1606 Chestnut Court Noblesville, IN 46060 / US | [2006/52] | Vertreter | Denton, Michael John Delphi France SAS Bât. le Raspail - ZAC Paris Nord 2 22, avenue des Nations CS 65059 Villepinte 95972 Roissy CDG Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2008/34] | Denton, Michael John Delphi European Headquarters 64 avenue de la Pleine de France Paris Nord II B.P. 65059, Tremblay en France 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex / FR | ||
Frühere [2006/52] | Denton, Michael John Delphi European Headquarters, B.P. 65059 Tremblay en France 95972 Roissy / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05725307.2 | 09.03.2005 | [2006/52] | WO2005US08067 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040708935 | 01.04.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 708935 | [2006/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2005104231 | Datum: | 03.11.2005 | Sprache: | EN | [2005/44] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1735830 | Datum: | 27.12.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.11.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 02.04.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.09.2010 | Klassifikation | IPC: | H01L23/14, H01L25/16 | [2010/43] | CPC: |
H01L25/162 (EP,US);
H01L23/367 (EP,US);
H01L23/49833 (EP,US);
H05K1/0203 (EP,US);
H05K1/142 (EP,US);
H01L2224/73204 (EP,US);
H01L2224/73253 (EP,US);
H05K1/0306 (EP,US);
H05K2201/0187 (EP,US);
H05K2201/1034 (EP,US);
H05K2201/10977 (EP,US);
H05K3/3421 (EP,US);
|
Frühere IPC [2006/52] | H01L23/14 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/52] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEHRFACHSUBSTRAT-SCHALTUNGSANORDNUNG | [2006/52] | Englisch: | MULTI-SUBSTRATE CIRCUIT ASSEMBLY | [2006/52] | Französisch: | ENSEMBLE CIRCUIT A PLUSIEURS SUBSTRATS | [2006/52] | Eintritt in die regionale Phase | 02.11.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.11.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 02.10.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.10.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.10.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/46] | 14.12.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/27] | 17.02.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2011 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US3952231 (DAVIDSON LEWIS A, et al) [X] 1-5 * column 5, line 21 - column 6, line 27; figures 3A,3B * [A] 16; | [A]JPS62260350 (NEC CORP) [A] 1-20* abstract *; | [XAY]US5488256 (TSUNODA TETSUJIRO [JP]) [X] 1,3-5,11-14 * column 2, line 7 - column 3, line 2; figures 10,11 * * column 4, line 33 - column 5, line 36; figures 1A,1B,2A,2B * [A] 2 [Y] 6-10,15,17-20; | [Y]US6365964 (KOORS MARK ANTHONY [US], et al) [Y] 6-10,15,17-20 * abstract * | Internationale Recherche | [Y]US5936843 (OHSHIMA OSAMU [JP], et al); | [Y]US6365964 (KOORS MARK ANTHONY [US], et al) |