EP1713624 - FUNKTIONSELEMENT AN EINEM GEBRAUCHSGEGENSTAND AUFWEISEND EINEN TRANSPARENTEN WEICHKUNSTSTOFFK RPER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.07.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.02.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 30.03.2011 [2011/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten WERA WERK HERMANN WERNER GmbH & Co. KG Korzerter Strasse 21-25 D-42349 Wuppertal / DE | [2006/43] | Erfinder | 01 /
ABEL, Michael Ülfe-Wuppertal-Strasse 13 42477 Radevormwald / DE | 02 /
STRAUCH, Martin Oberheidter Strasse 10 42349 Wuppertal / DE | 03 /
AMTENBRINK, Klaus Obere Lichtenplatzer Strasse 119 42287 Wuppertal / DE | [2006/43] | Vertreter | Grundmann, Dirk, et al Rieder & Partner mbB Patentanwälte - Rechtsanwalt Yale-Allee 26 42329 Wuppertal / DE | [N/P] |
Frühere [2006/43] | Grundmann, Dirk, et al c/o Rieder & Partner, Corneliusstrasse 45 42329 Wuppertal / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05726414.5 | 10.02.2005 | [2006/43] | WO2005EP50588 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041006913 | 12.02.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004006913 | [2006/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005077609 | Datum: | 25.08.2005 | Sprache: | DE | [2005/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1713624 | Datum: | 25.10.2006 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 25.08.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1713624 | Datum: | 05.09.2007 | Sprache: | DE | [2007/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.08.2005 | Klassifikation | IPC: | B25G1/00, B25G1/10, G09F7/12, G05G1/02 | [2006/43] | CPC: |
G09F3/00 (EP);
B25G1/00 (EP);
B25G1/105 (EP);
G09F23/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/43] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FUNKTIONSELEMENT AN EINEM GEBRAUCHSGEGENSTAND AUFWEISEND EINEN TRANSPARENTEN WEICHKUNSTSTOFFK RPER | [2006/43] | Englisch: | FUNCTIONAL ELEMENT FASTENED TO AN ARTICLE OF DAILY USE AND COMPRISING A TRANSPARENT SOFT SYNTHETIC ELEMENT | [2006/43] | Französisch: | ELEMENT FONCTIONNEL FIXE SUR UN OBJET USUEL PRESENTANT UN CORPS EN PLASTIQUE SOUPLE TRANSPARENT | [2006/43] | Eintritt in die regionale Phase | 18.08.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.08.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.08.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.08.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/43] | 06.12.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.01.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.03.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.04.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.04.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.06.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 05.09.2007 | CZ | 05.09.2007 | DK | 05.09.2007 | EE | 05.09.2007 | FI | 05.09.2007 | IE | 05.09.2007 | LT | 05.09.2007 | NL | 05.09.2007 | PL | 05.09.2007 | RO | 05.09.2007 | SI | 05.09.2007 | SK | 05.09.2007 | TR | 05.09.2007 | BG | 05.12.2007 | GR | 06.12.2007 | ES | 16.12.2007 | IS | 05.01.2008 | PT | 06.02.2008 | AT | 10.02.2008 | LU | 10.02.2008 | BE | 28.02.2008 | MC | 28.02.2008 | IT | 29.02.2008 | HU | 06.03.2008 | [2011/13] |
Frühere [2010/39] | CY | 05.09.2007 | |
CZ | 05.09.2007 | ||
DK | 05.09.2007 | ||
EE | 05.09.2007 | ||
FI | 05.09.2007 | ||
IE | 05.09.2007 | ||
LT | 05.09.2007 | ||
NL | 05.09.2007 | ||
PL | 05.09.2007 | ||
RO | 05.09.2007 | ||
SI | 05.09.2007 | ||
SK | 05.09.2007 | ||
TR | 05.09.2007 | ||
BG | 05.12.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
IS | 05.01.2008 | ||
PT | 06.02.2008 | ||
AT | 10.02.2008 | ||
LU | 10.02.2008 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
HU | 06.03.2008 | ||
Frühere [2010/33] | CY | 05.09.2007 | |
CZ | 05.09.2007 | ||
DK | 05.09.2007 | ||
EE | 05.09.2007 | ||
FI | 05.09.2007 | ||
IE | 05.09.2007 | ||
LT | 05.09.2007 | ||
NL | 05.09.2007 | ||
PL | 05.09.2007 | ||
RO | 05.09.2007 | ||
SI | 05.09.2007 | ||
SK | 05.09.2007 | ||
BG | 05.12.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
IS | 05.01.2008 | ||
PT | 06.02.2008 | ||
AT | 10.02.2008 | ||
LU | 10.02.2008 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
Frühere [2009/48] | CY | 05.09.2007 | |
CZ | 05.09.2007 | ||
DK | 05.09.2007 | ||
EE | 05.09.2007 | ||
FI | 05.09.2007 | ||
IE | 05.09.2007 | ||
LT | 05.09.2007 | ||
NL | 05.09.2007 | ||
PL | 05.09.2007 | ||
RO | 05.09.2007 | ||
SI | 05.09.2007 | ||
SK | 05.09.2007 | ||
BG | 05.12.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
IS | 05.01.2008 | ||
PT | 06.02.2008 | ||
AT | 10.02.2008 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
Frühere [2009/29] | CZ | 05.09.2007 | |
DK | 05.09.2007 | ||
EE | 05.09.2007 | ||
FI | 05.09.2007 | ||
IE | 05.09.2007 | ||
LT | 05.09.2007 | ||
NL | 05.09.2007 | ||
PL | 05.09.2007 | ||
RO | 05.09.2007 | ||
SI | 05.09.2007 | ||
SK | 05.09.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
IS | 05.01.2008 | ||
PT | 06.02.2008 | ||
AT | 10.02.2008 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
Frühere [2009/27] | CZ | 05.09.2007 | |
DK | 05.09.2007 | ||
EE | 05.09.2007 | ||
FI | 05.09.2007 | ||
IE | 05.09.2007 | ||
LT | 05.09.2007 | ||
NL | 05.09.2007 | ||
PL | 05.09.2007 | ||
RO | 05.09.2007 | ||
SK | 05.09.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
IS | 05.01.2008 | ||
PT | 06.02.2008 | ||
AT | 10.02.2008 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
Frühere [2009/11] | CZ | 05.09.2007 | |
DK | 05.09.2007 | ||
EE | 05.09.2007 | ||
FI | 05.09.2007 | ||
IE | 05.09.2007 | ||
LT | 05.09.2007 | ||
NL | 05.09.2007 | ||
PL | 05.09.2007 | ||
RO | 05.09.2007 | ||
SK | 05.09.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
IS | 05.01.2008 | ||
PT | 06.02.2008 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
Frühere [2008/46] | CZ | 05.09.2007 | |
DK | 05.09.2007 | ||
FI | 05.09.2007 | ||
IE | 05.09.2007 | ||
LT | 05.09.2007 | ||
NL | 05.09.2007 | ||
PL | 05.09.2007 | ||
RO | 05.09.2007 | ||
SK | 05.09.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
IS | 05.01.2008 | ||
PT | 06.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
Frühere [2008/35] | CZ | 05.09.2007 | |
DK | 05.09.2007 | ||
FI | 05.09.2007 | ||
IE | 05.09.2007 | ||
LT | 05.09.2007 | ||
NL | 05.09.2007 | ||
PL | 05.09.2007 | ||
RO | 05.09.2007 | ||
SK | 05.09.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
IS | 05.01.2008 | ||
PT | 06.02.2008 | ||
Frühere [2008/29] | CZ | 05.09.2007 | |
FI | 05.09.2007 | ||
IE | 05.09.2007 | ||
LT | 05.09.2007 | ||
NL | 05.09.2007 | ||
PL | 05.09.2007 | ||
RO | 05.09.2007 | ||
SK | 05.09.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
IS | 05.01.2008 | ||
PT | 06.02.2008 | ||
Frühere [2008/25] | CZ | 05.09.2007 | |
FI | 05.09.2007 | ||
IE | 05.09.2007 | ||
LT | 05.09.2007 | ||
NL | 05.09.2007 | ||
PL | 05.09.2007 | ||
SK | 05.09.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
IS | 05.01.2008 | ||
PT | 06.02.2008 | ||
Frühere [2008/22] | FI | 05.09.2007 | |
LT | 05.09.2007 | ||
PL | 05.09.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
Frühere [2008/14] | FI | 05.09.2007 | |
LT | 05.09.2007 | ||
PL | 05.09.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
Frühere [2008/12] | FI | 05.09.2007 | |
LT | 05.09.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
Frühere [2008/08] | LT | 05.09.2007 | |
ES | 16.12.2007 | ||
Frühere [2008/07] | LT | 05.09.2007 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4259388 (REED ROBERT W) [X] 1,2,7,8,10 * column 1, lines 24-31 * * column 3, lines 55-63 * * column 4, lines 1-5; figure - *; | [A]DE3129438 (STRASMANN & ZIMMERMANN [DE]) [A] 1,2 * page 6, lines 3-30; claim 1 ** page 7, lines 15-23; figure - *; | [X]US5508984 (GOTO SOJU [JP]) [X] 1,5 * column 1, lines 16-20 * * column 10, lines 21-29 * * column 12, lines 25-47; figures 2b,2c,2f *; | [DX]US5601003 (AMTENBRINK KLAUS [DE], et al) [DX] 2,3,9 * abstract *; | [DX]DE20120741U (WERNER HERMANN WERA WERKE [DE]) [DX] 8,10 * figure - *; | [X]US2004020754 (SULLIVAN MICHAEL J [US]) [X] 1,4-7 * paragraph [0019] * * paragraph [0025]; figures 1,2 * |