EP1739100 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON FLUORHALTIGEM ELASTOMERPOLYMER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 16.04.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.04.2010 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 19.05.2010 [2010/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8323 / JP | [2007/01] | Erfinder | 01 /
TSUDA, Nobuhiko, DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Yodogawa Plant. 1-1, Nishihitotsuya Settsu-shi, Osaka 56685 85 / JP | 02 /
TANAKA, Yoshiki, DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Yodogawa Plant. 1-1, Nishihitotsuya Settsu-shi, Osaka 56685 85 / JP | 03 /
MORITA, Shigeru, DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Yodogawa Plant. 1-1, Nishihitotsuya Settsu-shi, Osaka 56685 85 / JP | 04 /
SAWADA, Yasuhiko, DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Yodogawa Plant. 1-1, Nishihitotsuya Settsu-shi, Osaka 56685 85 / JP | 05 /
SHIMIZU, Tetsuo, DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Yodogawa Plant. 1-1, Nishihitotsuya Settsu-shi, Osaka 56685 85 / JP | [2007/01] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/31] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Frühere [2007/01] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05728782.3 | 05.04.2005 | [2007/01] | WO2005JP06678 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20040113684 | 07.04.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004113684 | JP20040270481 | 16.09.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004270481 | [2007/01] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005097836 | Datum: | 20.10.2005 | Sprache: | EN | [2005/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1739100 | Datum: | 03.01.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.10.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 20.10.2005 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.09.2009 | Klassifikation | IPC: | C08F2/26, C08F2/38, C08F214/18, C08F216/14, C08F14/26, // C08F14/18 | [2009/43] | CPC: |
C08F14/26 (EP,US);
C08F14/18 (EP,US)
| C-Set: |
C08F14/18, C08F2/16 (EP,US);
C08F14/18, C08F2/22 (US,EP);
C08F14/18, C08F2/24 (US,EP);
C08F14/26, C08F2/22 (EP,US); |
Frühere IPC [2007/01] | C08F2/26, C08F2/38, C08F214/18, C08F216/14 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/01] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON FLUORHALTIGEM ELASTOMERPOLYMER | [2007/01] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING FLUORINE-CONTAINING ELASTOMER POLYMER | [2007/01] | Französisch: | PROCEDE DE PRODUCTION D'UN POLYMERE ELASTOMERE FLUORE | [2007/01] | Eintritt in die regionale Phase | 03.11.2006 | Übersetzung eingereicht | 03.11.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.11.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 03.11.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.11.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.11.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/01] | 08.04.2010 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2010/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0728776 (DAIKIN IND LTD [JP]) [X] 1-14 * abstract * * example 11 *; | [A]EP1153946 (DAIKIN IND LTD [JP]) [A] 1-14* the whole document *; | [E]WO2005097836 (DAIKIN IND LTD [JP], et al) [E] 1-14 * abstract * | Internationale Recherche | [A]WO9533782 (DAIKIN IND LTD [JP], et al); | [A]WO0001741 (DAIKIN IND LTD [JP], et al); | [A]JPS6133848B |