EP1735539 - BEFESTIGUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.01.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dietzel Gesellschaft m.b.H 1 Haidequerstrasse 3-5 1111- Wien / AT | [2006/52] | Erfinder | 01 /
GOLD, Alexander Blütengasse 5/13 A-1030 Wien / AT | [2006/52] | Vertreter | Ellmeyer, Wolfgang Patentanwalt Mariahilferstrasse 50 1070 Wien / AT | [N/P] |
Frühere [2013/11] | Ellmeyer, Wolfgang Patentanwalt, Mariahilferstrasse 50 1070 Wien / AT | ||
Frühere [2006/52] | Ellmeyer, Wolfgang Patentanwalt, Mariahilferstrasse 50 1070 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05729354.0 | 12.04.2005 | [2006/52] | WO2005AT00124 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20040000647 | 15.04.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 6472004 | [2006/52] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005100801 | Datum: | 27.10.2005 | Sprache: | DE | [2005/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1735539 | Datum: | 27.12.2006 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 27.10.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1735539 | Datum: | 13.03.2013 | Sprache: | DE | [2013/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.10.2005 | Klassifikation | IPC: | F16B5/06, F16L3/02, H02G3/32 | [2006/52] | CPC: |
F16B5/0685 (EP);
F16B19/004 (EP);
F16B21/082 (EP);
F16B21/084 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/52] | Erstreckungsstaaten | AL | 14.09.2006 | BA | 14.09.2006 | HR | 14.09.2006 | LV | 14.09.2006 | MK | 14.09.2006 | YU | 14.09.2006 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEFESTIGUNGSSYSTEM | [2006/52] | Englisch: | FASTENING SYSTEM | [2006/52] | Französisch: | SYSTEME DE FIXATION | [2006/52] | Eintritt in die regionale Phase | 14.09.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.09.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.09.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.11.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 14.09.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/52] | 05.05.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.08.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.06.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.07.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.05.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.09.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.10.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.01.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.01.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.05.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 16.12.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.04.2005 | CY | 13.03.2013 | CZ | 13.03.2013 | DK | 13.03.2013 | EE | 13.03.2013 | FI | 13.03.2013 | IT | 13.03.2013 | LT | 13.03.2013 | MC | 13.03.2013 | NL | 13.03.2013 | PL | 13.03.2013 | RO | 13.03.2013 | SE | 13.03.2013 | SI | 13.03.2013 | SK | 13.03.2013 | TR | 13.03.2013 | IE | 12.04.2013 | LU | 12.04.2013 | BE | 30.04.2013 | CH | 30.04.2013 | LI | 30.04.2013 | FR | 13.05.2013 | BG | 13.06.2013 | GB | 13.06.2013 | GR | 14.06.2013 | ES | 24.06.2013 | IS | 13.07.2013 | PT | 15.07.2013 | DE | 01.11.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
DK | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
IT | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
TR | 13.03.2013 | ||
IE | 12.04.2013 | ||
BE | 30.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
FR | 13.05.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GB | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
DE | 01.11.2013 | ||
Frühere [2014/21] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
DK | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
IT | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
IE | 12.04.2013 | ||
BE | 30.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
FR | 13.05.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GB | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
DE | 01.11.2013 | ||
Frühere [2014/20] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
DK | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
IT | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
IE | 12.04.2013 | ||
BE | 30.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
FR | 13.05.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
DE | 01.11.2013 | ||
Frühere [2014/11] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
DK | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
IT | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BE | 30.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
FR | 13.05.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
DE | 01.11.2013 | ||
Frühere [2014/10] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
DK | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BE | 30.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
DE | 01.11.2013 | ||
Frühere [2014/09] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
DK | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BE | 30.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Frühere [2014/08] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Frühere [2014/03] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Frühere [2013/52] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Frühere [2013/50] | CZ | 13.03.2013 | |
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Frühere [2013/49] | CZ | 13.03.2013 | |
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Frühere [2013/48] | EE | 13.03.2013 | |
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Frühere [2013/47] | FI | 13.03.2013 | |
LT | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Frühere [2013/37] | FI | 13.03.2013 | |
LT | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
Frühere [2013/36] | LT | 13.03.2013 | |
SE | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
Frühere [2013/34] | LT | 13.03.2013 | |
SE | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
Frühere [2013/33] | LT | 13.03.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XAY]EP1061273 (GRAEWE BERND [DE]) [X] 1-4,7-9,27-32 * paragraph [0023] - paragraph [0024] * * paragraph [0030] - paragraph [0032] * * figures 5,15-19 * [A] 19,22,23 [Y] 10-16,18,24-26; | [Y]EP0105865 (SCHNABL LUDWIG) [Y] 10-16,18 * page 4, line 20 - page 5, line 19; figures 1-9; claims 1-12 *; | [Y]AT392726B (FIALA JOHANN [AT]) [Y] 24-26 * abstract *; | [X]DE9305668U (OBO BETTERMANN OHG, 5750 MENDEN, DE) [X] 1-3,5,9,27,28,30-32 * page 18; figures 1,4,6 *; | [X]DE4123754 (BETTERMANN OBO OHG [DE]) [X] 1-4,7-9,21,27,28,30-32 * page 1, line 5 - line 7 * * page 2, line 61 - page 3, line 56; figures 1,2 *; | [X]BE799845 (GREGOROVIC DRAGUTIN) [X] 1-3,5,7,9,11,17,28,30-32 * page 4 - page 6; figures 1-9 *; | [A]US6305892 (QIAO HUILI [US]) [A] 6 * figure - * | vom Anmelder | EP1061273 | DE9305668U | DE4123754 | BE799845 |