EP1733164 - STECKVERBINDUNG MIT WINKELARRETIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.01.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.01.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.02.2009 [2009/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Henn GmbH & Co.KG Steinebach 18 6850 Dornbirn / AT | [2006/51] | Erfinder | 01 /
HARTMANN, Harald Wieden 26 A-6850 Dornbirn / AT | [2006/51] | Vertreter | Riebling, Peter, et al Patentanwalt Postfach 31 60 88113 Lindau / DE | [N/P] |
Frühere [2006/51] | Riebling, Peter, et al Patentanwalt Postfach 31 60 88113 Lindau / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05731051.8 | 31.03.2005 | [2006/51] | WO2005EP03393 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041016599 | 03.04.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004016599 | [2006/51] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005095842 | Datum: | 13.10.2005 | Sprache: | DE | [2005/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1733164 | Datum: | 20.12.2006 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.10.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1733164 | Datum: | 12.03.2008 | Sprache: | DE | [2008/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.10.2005 | Klassifikation | IPC: | F16L37/088, F16L37/084 | [2006/51] | CPC: |
F16L37/0841 (EP,US);
F16L37/0885 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2007/28] |
Frühere [2006/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STECKVERBINDUNG MIT WINKELARRETIERUNG | [2006/51] | Englisch: | PLUG-IN CONNECTION PROVIDED WITH AN ANGLE-LOCKING DEVICE | [2006/51] | Französisch: | RACCORD ENFICHABLE A BLOCAGE ANGULAIRE | [2006/51] | Eintritt in die regionale Phase | 09.10.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.10.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.10.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.08.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 09.10.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/51] | 06.11.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.12.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.12.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.12.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [PX]DE10307921 (VERITAS AG [DE]) [PX] 1-5 * paragraph [0039] - paragraph [0067]; figures 1-4 *; | [E]DE10347928 (HENN GMBH & CO KG DORNBIRN [AT]) [E] 1-5 * paragraph [0048] - paragraph [0066]; figures 1-3 *; | [AD]DE10231114 (HENN GES M B H & CO KG DORNBIR [AT]) [AD] 1-17 * paragraph [0035] - paragraph [0059]; figures 1-3 *; | [A]EP0559505 (PEUGEOT [FR], et al) [A] 1-5,8-14 * column 3, line 40 - column 5, line 44; figures 1,2 * | vom Anmelder | DE10231114 |