EP1873106 - AUFZUGSGRUPPENMANAGEMENT- UND -STEUERVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 17.01.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.01.2014 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 19.02.2014 [2014/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [N/P] |
Frühere [2008/01] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Erfinder | 01 /
HIKITA, Shiro, Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 1008310 / JP | [2008/01] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/31] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Frühere [2008/01] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05734735.3 | 21.04.2005 | [2008/01] | WO2005JP07610 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006114877 | Datum: | 02.11.2006 | Sprache: | EN | [2006/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1873106 | Datum: | 02.01.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.11.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 02.11.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.10.2012 | Klassifikation | IPC: | B66B1/18, B66B13/14, B66B1/24 | [2012/45] | CPC: |
B66B1/2458 (EP);
B66B1/2408 (EP);
B66B2201/102 (EP);
B66B2201/211 (EP);
B66B2201/232 (EP)
|
Frühere IPC [2008/01] | B66B1/18, B66B13/14 | Benannte Vertragsstaaten | DE, NL [2008/31] |
Frühere [2008/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUFZUGSGRUPPENMANAGEMENT- UND -STEUERVORRICHTUNG | [2008/01] | Englisch: | ELEVATOR GROUP MANAGEMENT AND CONTROL DEVICE | [2008/01] | Französisch: | DISPOSITIF DE GESTION ET DE CONTROLE D UN GROUPE D ASCENSEURS | [2008/01] | Eintritt in die regionale Phase | 29.03.2007 | Übersetzung eingereicht | 29.03.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.03.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 29.03.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.03.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.03.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/01] | 13.01.2014 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2014/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 15.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPS5355847 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 2 * abstract * * page 1 - page 2 *; | [IY]JPS6019673 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [I] 1,4 * abstract * * page 1 - page 4 * [Y] 2,3; | [Y]JPS61136883 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 3 * page 1 *; | [A]US4685538 (KAMAIKE HIROSHI [JP]) [A] 1-4 * abstract ** claims 1-7 *; | [XY]US2005029054 (MATELA MIKA [FI]) [X] 1,4 * abstract * * paragraph [0007] * * paragraph [0017] - paragraph [0018] * * paragraph [0032] - paragraph [0036] * [Y] 2,3 | Internationale Recherche | [X]JPS6019673 ; | [Y]JPS5355847 ; | [Y]JPS61136883 |