EP1735813 - IDENTIFIKATION MODIFIZIERTER PEPTIDE DURCH MASSENSPEKTROMETRIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.11.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DH Technologies Development Pte. Ltd. 80 Raffles Place No. 25-01 UOB Plaza Singapore 048624 / SG | [2010/52] |
Frühere [2010/21] | Für alle benannten Staaten Life Technologies Corporation 5791 Van Allen Way Carlsbad, CA 92008 / US | ||
Für alle benannten Staaten MDS Inc. MDS Sciex Division 71 Four Valley Drive Concord ON L4K 4V8 / CA | |||
Frühere [2010/18] | Für alle benannten Staaten Life Technologies Corporation 5791 Van Alley Way Carlsbad, CA 92008 / US | ||
Für alle benannten Staaten MDS Inc. MDS Sciex Division 71 Four Valley Drive Concord ON L4K 4V8 / CA | |||
Frühere [2010/11] | Für alle benannten Staaten Applied Biosystems, LLC 5781 Van Allen Way Carlsbad CA 92008 / US | ||
Für alle benannten Staaten MDS Inc. MDS Sciex Division 71 Four Valley Drive Concord ON L4K 4V8 / CA | |||
Frühere [2006/52] | Für alle benannten Staaten Applera Corporation 500 Old Connecticut Path. Framingham, MA 01701 / US | ||
Für alle benannten Staaten MDS Inc. MDS Sciex Division 71 Four Valley Drive Concord ON L4K 4V8 / CA | Erfinder | 01 /
ZHU, Xiangping 20 Valley View Drive Grafton, MA 01536 / US | 02 /
HATTAN, Stephen, J. 40 Haydn Street, 2 Roslindale, MA 02131 / US | 03 /
CHEN, Xunming 4 Reeves Road Bedford, MA 01730 / US | 04 /
PAPAYANNOPOULOS, Ioannis, A. 11 Independence Lane Ashland, MA 01721 / US | [2006/52] | Vertreter | Meldrum, David James, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [2006/52] | Meldrum, David James, et al D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05735514.1 | 13.04.2005 | [2006/52] | WO2005US12347 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040561938P | 14.04.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 561938 P | [2006/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2005106923 | Datum: | 10.11.2005 | Sprache: | EN | [2005/45] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1735813 | Datum: | 27.12.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.11.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1735813 | Datum: | 29.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.05.2007 | Klassifikation | IPC: | H01J49/40, H01J49/00 | [2006/52] | CPC: |
G01N33/6812 (EP,US);
G01N33/6842 (EP,US);
G01N33/6848 (EP,US);
G01N33/6851 (EP,US);
Y10T436/24 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/52] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IDENTIFIKATION MODIFIZIERTER PEPTIDE DURCH MASSENSPEKTROMETRIE | [2006/52] | Englisch: | IDENTIFICATION OF MODIFIED PEPTIDES BY MASS SPECTROMETRY | [2006/52] | Französisch: | IDENTIFICATION DE PEPTIDES MODIFIES PAR SPECTROMETRIE DE MASSE | [2010/21] |
Frühere [2006/52] | IDENTIFICATION DE PEPTITDES MODIFIES PAR SPECTROMETRIE DE MASSE | Eintritt in die regionale Phase | 12.10.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.10.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.10.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.10.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/52] | 29.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.06.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.12.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.05.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.11.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.06.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.10.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.10.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.09.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.04.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 29.12.2010 | BE | 29.12.2010 | CY | 29.12.2010 | CZ | 29.12.2010 | DK | 29.12.2010 | EE | 29.12.2010 | FI | 29.12.2010 | HU | 29.12.2010 | IT | 29.12.2010 | LT | 29.12.2010 | NL | 29.12.2010 | PL | 29.12.2010 | RO | 29.12.2010 | SE | 29.12.2010 | SI | 29.12.2010 | SK | 29.12.2010 | TR | 29.12.2010 | BG | 29.03.2011 | GR | 30.03.2011 | ES | 09.04.2011 | IE | 13.04.2011 | LU | 13.04.2011 | IS | 29.04.2011 | PT | 29.04.2011 | CH | 30.04.2011 | LI | 30.04.2011 | MC | 30.04.2011 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | AT | 29.12.2010 | |
BE | 29.12.2010 | ||
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
DK | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
IT | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
TR | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
ES | 09.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
LU | 13.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
Frühere [2013/25] | AT | 29.12.2010 | |
BE | 29.12.2010 | ||
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
DK | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
IT | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
ES | 09.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
LU | 13.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
Frühere [2012/23] | AT | 29.12.2010 | |
BE | 29.12.2010 | ||
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
DK | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
IT | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
ES | 09.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
Frühere [2012/20] | AT | 29.12.2010 | |
BE | 29.12.2010 | ||
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
DK | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
ES | 09.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
Frühere [2012/07] | AT | 29.12.2010 | |
BE | 29.12.2010 | ||
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
DK | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
ES | 09.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
CH | 30.04.2011 | ||
LI | 30.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
Frühere [2012/01] | AT | 29.12.2010 | |
BE | 29.12.2010 | ||
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
DK | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
ES | 09.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
MC | 30.04.2011 | ||
Frühere [2011/47] | AT | 29.12.2010 | |
BE | 29.12.2010 | ||
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
DK | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
ES | 09.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
Frühere [2011/38] | AT | 29.12.2010 | |
BE | 29.12.2010 | ||
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
NL | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
ES | 09.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
Frühere [2011/37] | AT | 29.12.2010 | |
BE | 29.12.2010 | ||
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
RO | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
ES | 09.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
Frühere [2011/36] | AT | 29.12.2010 | |
BE | 29.12.2010 | ||
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
PL | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
SK | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
ES | 09.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
Frühere [2011/35] | AT | 29.12.2010 | |
BE | 29.12.2010 | ||
CY | 29.12.2010 | ||
CZ | 29.12.2010 | ||
EE | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
GR | 30.03.2011 | ||
ES | 09.04.2011 | ||
IS | 29.04.2011 | ||
PT | 29.04.2011 | ||
Frühere [2011/32] | AT | 29.12.2010 | |
BE | 29.12.2010 | ||
CY | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
ES | 09.04.2011 | ||
Frühere [2011/29] | AT | 29.12.2010 | |
CY | 29.12.2010 | ||
FI | 29.12.2010 | ||
LT | 29.12.2010 | ||
SE | 29.12.2010 | ||
SI | 29.12.2010 | ||
BG | 29.03.2011 | ||
Frühere [2011/19] | LT | 29.12.2010 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XAY] - MULLER D R ET AL, "Mass spectrometric characterization of stathmin isoforms separated by 2D PAGE", JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, (199904), vol. 34, no. 4, ISSN 1076-5174, pages 336 - 345, XP002392101 [X] 1-4 * abstract * * page 338, column R, paragraph 2 - page 345, column R, paragraph L; figures 2,4 * [A] 15-19 [Y] 8,11 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1096-9888(199904)34:4<336::AID-JMS765>3.0.CO;2-U | [XAY] - WIRTH URS ET AL, "Post-translational modification detection using metastable ions in reflector matrix-assisted laser desorption/ionization-time of flight mass spectrometry.", PROTEOMICS, (200210), vol. 2, no. 10, ISSN 1615-9853, pages 1445 - 1451, XP002392102 [X] 1-4 * abstract * * page 1446, column L, paragraph 4 - column R, paragraph 3; figures 1,2,7-9 * * page 1448, column R, paragraph L - page 1449, column L, paragraph L * [A] 15-19 [Y] 8,11 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/1615-9861(200210)2:10<1445::AID-PROT1445>3.0.CO;2-7 | [A] - HARVEY D J ET AL, "Relationship between in-source and post-source fragment ions in the matrix-assisted laser desorption (ionization) mass spectra of carbohydrates recorded with reflectron time-of-flight mass spectrometers", INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, (19990517), vol. 188, no. 1-2, ISSN 1387-3806, pages 131 - 146, XP004165680 [A] 15,16 * abstract * * page 134, column R, paragraph L - page 140, column R, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1387-3806(99)00014-7 | [A] - MANN M ET AL, "Analysis of protein phosphorylation using mass spectrometry: deciphering the phosphoproteome", TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, (20020601), vol. 20, no. 6, ISSN 0167-7799, pages 261 - 268, XP004352765 [A] 1-4,15-19 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0167-7799(02)01944-3 | [A] - ANNAN R S ET AL, "Phosphopeptide analysis by matrix-assisted laser desorption time-of-flight mass spectrometry.", ANALYTICAL CHEMISTRY, (19961001), vol. 68, no. 19, ISSN 0003-2700, pages 3413 - 3421, XP002392103 [A] 1-4,6-12,15-20 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ac960221g | [XY] - LEE C H ET AL, "On-membrane digestion of beta-casein for determination of phosphorylation sites by matrix-assisted laser desorption/ionization quadrupole/time-of-flight mass spectrometry", RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, (2001), vol. 15, no. 3, ISSN 0951-4198, pages 191 - 202, XP002405270 [X] 6,7,9,10 * the whole document * * in particular abstract; p.195, col. 2, last par. to p. 200, col. 1, last par.; fig. 3+5 * [Y] 8,11,12 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/1097-0231(20010215)15:3<191::AID-RCM209>3.0.CO;2-N | [XY] - PETERS E C ET AL, "EXPLORING THE PHOSPHOPROTEOME WITH MASS SPECTROMETRY", MINI REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY, (200403), vol. 4, ISSN 1389-5575, pages 313 - 324, XP008066970 [X] 6,7,9,10 * the whole document * * in particular p.317, col. 2, l. 37-47 and fig. 3. * [Y] 8,11,12 DOI: http://dx.doi.org/10.2174/1389557043487330 | [XY] - SALEK MOGJIBORAHMAN ET AL, "Analysis of protein tyrosine phosphorylation by nanoelectrospray ionization high-resolution tandem mass spectrometry and tyrosine-targeted product ion scanning.", ANALYTICAL CHEMISTRY, (20030601), vol. 75, no. 11, ISSN 0003-2700, pages 2724 - 2729, XP002405271 [X] 20 * the whole document * * in particular p. 2727, col. 1, par. 2 to p. 2729, last line; fig. 3+5. * [Y] 12 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ac020657y | [A] - RESING K A ET AL, "Mass spectrometric analysis of 21 phosphorylation sites in the internal repeat of rat profilaggrin, precursor of an intermediate filament associated protein", BIOCHEMISTRY, (1995), vol. 34, ISSN 0006-2960, pages 9477 - 9487, XP002090544 [A] 6-11 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/bi00029a024 | [A] - HOGAN JASON M ET AL, "Phosphorylation site identification via ion trap tandem mass spectrometry of whole protein and peptide ions: bovine alpha-crystallin A chain.", ANALYTICAL CHEMISTRY, (20031201), vol. 75, no. 23, ISSN 0003-2700, pages 6509 - 6516, XP002405272 [A] 12,20 * the whole document * * in particular fig. 4+5. * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ac034410s | [A] - DEGNORE J P ET AL, "Fragmentation of phosphopeptides in an ion trap mass spectrometer.", JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY, (199811), vol. 9, no. 11, ISSN 1044-0305, pages 1175 - 1188, XP004142532 [A] 6-11 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1044-0305(98)00088-9 | [PXY] - JIN WEN-HAI ET AL, "Phosphoproteome analysis of mouse liver using immobilized metal affinity purification and linear ion trap mass spectrometry.", RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, (20040816), vol. 18, no. 18, ISSN 0951-4198, pages 2169 - 2176, XP002405273 [PX] 20 * the whole document * * in particular abstract; p. 2173, col. 1, l. 4 to col. 2, l. 9; fig. 1. * [PY] 12 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/rcm.1604 |