EP1755486 - ABGABEKATHETER ZUR KONTROLLE DER VORVERKÜRZUNG VON BANDARTIGEN PROTHESEN UND HERSTELLUNGS- UND ANWENDUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 16.05.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 27.08.2008 [2008/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NovoStent Corporation 1400 Terra Bella Avenue, Suite E Mountain View, CA 94043 / US | [N/P] |
Frühere [2007/09] | Für alle benannten Staaten Novostent Corporation 1400 Terra Bella Avenue, Suite E Mountain View, CA 94043 / US | Erfinder | 01 /
ALEXANDER, Miles 34226 Gannon Terrace Fremont, CA 94555 / US | 02 /
THOMPSON, Todd 1289 Camino Pablo San Jose, CA 95125 / US | 03 /
HUYNH, Tim 450 Harvard Avenue, 1C Santa Clara, CA 95051 / US | 04 /
BETELIA, Ray 3157 Hawcrest Circle San Jose, CA 95135 / US | [2007/09] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2007/09] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05737692.3 | 22.04.2005 | [2007/09] | WO2005US13904 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040836909 | 30.04.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 836909 | [2007/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2005110284 | Datum: | 24.11.2005 | Sprache: | EN | [2005/47] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1755486 | Datum: | 28.02.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.11.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 19.04.2007 | Klassifikation | IPC: | A61F2/06, A61F2/84, A61F2/88 | [2007/28] | CPC: |
A61F2/95 (EP,US);
A61F2/88 (EP,US);
A61F2/91 (EP,US)
|
Frühere IPC [2007/09] | A61F2/06 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/09] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ABGABEKATHETER ZUR KONTROLLE DER VORVERKÜRZUNG VON BANDARTIGEN PROTHESEN UND HERSTELLUNGS- UND ANWENDUNGSVERFAHREN | [2007/09] | Englisch: | DELIVERY CATHETER THAT CONTROLS FORESHORTENING OF RIBBON-TYPE PROSTHESES AND METHODS OF MAKING AND USE | [2007/09] | Französisch: | CATHETER D'ADMINISTRATION REGULANT LA MISE EN RELIEF DES PROTHESES DU TYPE RUBAN ET METHODES DE FABRICATION ET D'UTILISATION | [2007/09] | Eintritt in die regionale Phase | 10.11.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.11.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 10.11.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.11.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.11.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.11.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/09] | 05.05.2008 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2008/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5234437 (SEPETKA IVAN [US]); | [Y]US5634928 (FISCHELL ROBERT E [US], et al); | [X]US6607551 (SULLIVAN JASON R [US], et al) |