EP1749349 - DURCHFÜHRUNG EINER ERFASSUNG IN EINEM EMPFÄNGER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2007/06] | DURCHFÜHRUNG EINER BESCHAFFUNG IN EINEM EMPFÄNGER | ||
[2010/42] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.04.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.04.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.05.2011 [2011/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2007/06] | Erfinder | 01 /
KOKKONEN, Mikko Kyöstinkuja 3 A 1 FI-00570 HELSINKI / FI | 02 /
PIETILÄ, Samuli Eetunkatu 2 B 7 FI-33560 TAMPERE / FI | [2007/06] | Vertreter | Pursiainen, Timo Pekka, et al Tampereen Patenttitoimisto Oy Visiokatu 1 33720 Tampere / FI | [N/P] |
Frühere [2008/37] | Pursiainen, Timo Pekka, et al Tampereen Patenttitoimisto Oy Hermiankatu 1 B 33720 Tampere / FI | ||
Frühere [2007/06] | Pursiainen, Timo Pekka, et al Tampereen Patenttitoimisto Oy Hermiankatu 12 B FIN-33720 Tampere / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05739665.7 | 11.05.2005 | [2007/06] | WO2005FI50153 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040855806 | 27.05.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 855806 | [2007/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005117282 | Datum: | 08.12.2005 | Sprache: | EN | [2005/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1749349 | Datum: | 07.02.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.12.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 08.12.2005 | Klassifikation | IPC: | H04B1/707, G01S1/00 | [2007/06] | CPC: |
H04B1/7077 (EP,US);
H04B1/7087 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/06] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DURCHFÜHRUNG EINER ERFASSUNG IN EINEM EMPFÄNGER | [2010/42] | Englisch: | PERFORMING AN ACQUISITION IN A RECEIVER | [2007/06] | Französisch: | REALISATION D'UNE ACQUISITION DANS UN RECEPTEUR | [2007/06] |
Frühere [2007/06] | DURCHFÜHRUNG EINER BESCHAFFUNG IN EINEM EMPFÄNGER | Eintritt in die regionale Phase | 23.11.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.11.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.11.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.03.2006 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 23.11.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/06] | 21.12.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.10.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.11.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.12.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/21] | 10.01.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2011/21] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.12.2007 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 14.10.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 14.10.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2010 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP1379010 (NOKIA CORP [FI]); | [A]EP1107018 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]); | [A] - DAFFARA F. ET AL, "Improved Search Algorithm for Fast Acquisition in a DSP-based GPS Reseiver", SIGNAL, SYSTEMS AND ELECTRONICS, (1998), pages 310 - 314, XP010316818 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ISSSE.1998.738089 |