EP1748730 - RÖNTGENEINRICHTUNG, INSBESONDERE MAMMOGRAPHIE-RÖNTGENEINRICHTUNG, MIT INDIKATORMITTELN IN FORM VON LEDS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.01.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.01.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 08.02.2012 [2012/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Postfach 22 16 34 80506 München / DE | [2007/06] | Erfinder | 01 /
BRANDSTÄTTER, Werner Obere Dorfstr. 8A 90427 Nürnberg / DE | 02 /
RAMSAUER, Martin Espanstrasse 16 90602 Pyrbaum / DE | [2007/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05744915.9 | 04.05.2005 | [2007/06] | WO2005EP52047 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041023046 | 11.05.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004023046 | [2007/06] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005110233 | Datum: | 24.11.2005 | Sprache: | DE | [2005/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1748730 | Datum: | 07.02.2007 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.11.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1748730 | Datum: | 02.03.2011 | Sprache: | DE | [2011/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.11.2005 | Klassifikation | IPC: | A61B6/08, A61B6/00 | [2007/06] | CPC: |
A61B6/08 (EP,US);
A61B6/502 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FI [2007/33] |
Frühere [2007/06] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RÖNTGENEINRICHTUNG, INSBESONDERE MAMMOGRAPHIE-RÖNTGENEINRICHTUNG, MIT INDIKATORMITTELN IN FORM VON LEDS | [2007/06] | Englisch: | X-RAY APPARATUS, EXPECIALLY MOMMOGRAPHIC X-RAY APPARATUS, COMPRISING INDICATING MEANS IN THE FORM OF LEDS | [2010/41] | Französisch: | DISPOSITIF A RAYONS X, EN PARTICULIER DISPOSITIF DE MAMMOGRAPHIE AUX RAYONS X, COMPRENANT DES MOYENS D'INDICATIONS SOUS LA FORME DE LED | [2007/06] |
Frühere [2007/06] | X-RAY APPARATUS, EXPECIALLY MOMMOGRPHIC X-RAY APPARATUS, COMPRISING INIDCATING MEANS IN THE FORM OF LEDS | Eintritt in die regionale Phase | 02.08.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.08.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.08.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.08.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.08.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/06] | 23.09.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.01.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.01.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.12.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4825455 (BAUER MANFRED [DE]) [A] 1-6 * abstract * * column 2, lines 55-61 *; | [A]US5563924 (WINKELMANN HELMUT [DE]) [A] 1-6 * abstract * * column 2, lines 27-60 *; | [A]EP0819407 (YOKOGAWA MEDICAL SYST [JP]) [A] 1-6 * column 4, line 26 - column 5, line 37; figures 3,4 *; | [A]US6036362 (SCHMITT THOMAS [DE]) [A] 1-6 * abstract ** column 2, lines 12-55 *; | [A]US6104778 (MURAD SIMON WILLIAM [GB]) [A] 1-6 * abstract * * column 2, lines 23-55 *; | [DA]DE19943898 (PHILIPS CORP INTELLECTUAL PTY [DE]) [DA] 1-6 * abstract * * column 2, line 28 - column 3, line 13 *; | [A]US6305842 (KUNERT HEINZ-PETER [DE]) [A] 1-6 * abstract * * column 2, line 54 - column 3, line 30 * |