|
05.07.2019 |
Antrag auf Änderung von Kundendaten kann nicht mehr eingetragen werden |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.06.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.06.2019 |
Allgemeine Vollmacht |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.06.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.06.2019 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.01.2012 |
CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmelservertreter (Zusammenschluss) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.08.2011 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.09.2010 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.09.2010 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.09.2010 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.09.2010 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.09.2010 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.09.2010 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.05.2010 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.05.2010 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
18.05.2010 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.05.2010 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
23 |
|
03.08.2009 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.08.2009 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
03.08.2009 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
03.08.2009 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.08.2009 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.07.2009 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.07.2009 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.12.2008 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
05.12.2008 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
05.12.2008 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.12.2008 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
03.12.2008 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
03.12.2008 |
Deckblatt für Fax-Übermittlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.12.2008 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.10.2008 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.10.2008 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.10.2008 |
Deckblatt für Fax-Übermittlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.10.2008 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.08.2008 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
01.08.2008 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.02.2008 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.02.2008 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
14.02.2008 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
14.02.2008 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
12.02.2008 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.02.2008 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
12.02.2008 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
12.02.2008 |
Deckblatt für Fax-Übermittlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.02.2008 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.12.2007 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.12.2007 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.12.2007 |
Deckblatt für Fax-Übermittlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.12.2007 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.08.2007 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.08.2007 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.02.2007 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.02.2007 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
13.02.2007 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.01.2007 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
30.11.2006 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.11.2006 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
10.11.2006 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.10.2006 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
03.05.2006 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
22 |
|
15.12.2005 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.12.2005 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
23 |
|
07.07.2005 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
07.07.2005 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
07.07.2005 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
19 |
|
07.07.2005 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
07.07.2005 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |