EP1763602 - HERSTELLUNG VON LEDERARTIGEM FLÄCHENGEBILDE DURCH WASSERSTRAHLVERWIRBELUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.09.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E-LEATHER LIMITED Kingsbridge Centre Sturrock Way Peterborough PE3 8TZ / GB | [2007/12] | Erfinder | 01 /
BEVAN, Christopher, Graham 11 Austin Street Stamford Lincs PE9 2QR / GB | [2007/12] | Vertreter | Wilson Gunn Blackfriars House The Parsonage 5th Floor Manchester M3 2JA / GB | [N/P] |
Frühere [2007/12] | Wilson Gunn 5th Floor Blackfriars House The Parsonage Manchester M3 2JA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05749818.0 | 27.05.2005 | [2007/12] | WO2005GB02136 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20040012380 | 03.06.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0412380 | [2007/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005118932 | Datum: | 15.12.2005 | Sprache: | EN | [2005/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1763602 | Datum: | 21.03.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.12.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1763602 | Datum: | 27.10.2010 | Sprache: | EN | [2010/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.12.2005 | Klassifikation | IPC: | D04H1/46, C14C13/00, D04H1/48 | [2007/12] | CPC: |
B32B29/02 (EP,KR,US);
D04H1/492 (KR);
C14C13/00 (GB,KR);
B32B5/26 (KR,US);
B32B5/06 (KR,US);
D04H1/4274 (EP,KR,US);
D04H1/465 (GB);
D04H1/48 (GB);
D04H1/485 (KR);
D04H1/49 (EP,KR,US);
D04H1/498 (EP,KR,US);
D04H1/54 (GB);
D04H1/541 (KR);
D04H13/00 (EP,KR,US);
B32B2262/02 (KR,US);
B32B2262/08 (KR,US);
B32B2262/14 (KR,US);
B32B2305/20 (KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/12] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HERSTELLUNG VON LEDERARTIGEM FLÄCHENGEBILDE DURCH WASSERSTRAHLVERWIRBELUNG | [2007/12] | Englisch: | FORMATION OF LEATHER SHEET MATERIAL USING HYDROENTANGLEMENT | [2007/12] | Französisch: | FORMATION D'UN MATERIAU DE CUIR EN FEUILLES AU MOYEN DE LIAGE PAR JET D'EAU | [2007/12] | Eintritt in die regionale Phase | 30.11.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.11.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.11.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.11.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/12] | 06.08.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.08.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.12.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.07.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 03.08.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.05.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.09.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.09.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.07.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 27.10.2010 | EE | 27.10.2010 | HU | 27.10.2010 | LT | 27.10.2010 | PL | 27.10.2010 | RO | 27.10.2010 | SI | 27.10.2010 | SK | 27.10.2010 | BG | 27.01.2011 | IS | 27.02.2011 | LU | 27.05.2011 | MC | 31.05.2011 | [2013/45] |
Frühere [2013/25] | CZ | 27.10.2010 | |
EE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
PL | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
LU | 27.05.2011 | ||
MC | 31.05.2011 | ||
Frühere [2012/05] | CZ | 27.10.2010 | |
EE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
PL | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
MC | 31.05.2011 | ||
Frühere [2011/38] | CZ | 27.10.2010 | |
EE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
PL | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
Frühere [2011/32] | LT | 27.10.2010 | |
SI | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
Frühere [2011/23] | LT | 27.10.2010 | |
IS | 27.02.2011 | ||
Frühere [2011/19] | LT | 27.10.2010 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US6264879 (ADDIE BENJAMIN A [US], et al); | [AD]WO0194673 (B & H RES LTD [GB], et al); | [XD]WO03048437 (B & H RES LTD [GB], et al) |