EP1747028 - PROCÉDÉ POUR EXTRAIRE DES DISPOSITIFS BIOMÉDICAUX [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.04.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.04.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.05.2009 [2009/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BAUSCH & LOMB INCORPORATED One Bausch & Lomb Place Rochester, NY 14604-2701 / US | [N/P] |
Frühere [2007/05] | Für alle benannten Staaten BAUSCH & LOMB INCORPORATED Bausch & Lomb Patent Law Department One Bausch & Lomb Place Rochester, NY 14604-2701 / US | Erfinder | 01 /
STAFFORD, Ulick 5 The Laurels, Clonard Road Wexford / IE | 02 /
RASTOGI, Sanjay 411 Pelham Road Rochester, NY 14610 / US | 03 /
NANDU, Mahendra 15 Sutton Point Pittsford, NY 14534 / US | 04 /
APPLETON, William 521 Hoffman Road Rochester, NY 14622 / US | [2007/05] | Vertreter | Maiwald, Walter, et al Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/05] | Maiwald, Walter, et al Maiwald Patentanwalts GmbH Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05750382.3 | 17.05.2005 | [2007/05] | WO2005US17371 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040573495P | 21.05.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 573495 P | US20040624124P | 01.11.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 624124 P | [2007/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005113028 | Datum: | 01.12.2005 | Sprache: | EN | [2005/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1747028 | Datum: | 31.01.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.12.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/05] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.12.2005 | Klassifikation | IPC: | A61L12/04, A61L12/14, A61L27/18, B29C71/00, B29D11/00, C08J7/02, G02B1/04 | [2007/05] | CPC: |
C08J7/02 (EP,US);
A61L27/18 (EP,US);
B01D11/0215 (EP,US);
B01D11/0284 (EP,US);
B01D11/0288 (EP,US);
B29C71/00 (EP,US);
B29C71/0009 (EP,US);
B29D11/00038 (EP,US);
B29C2071/0027 (EP,US);
B29L2011/0041 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
A61L27/18, C08L83/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/05] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PROCÉDÉ POUR EXTRAIRE DES DISPOSITIFS BIOMÉDICAUX | [2007/05] | Englisch: | PROCESS FOR EXTRACTING BIOMEDICAL DEVICES | [2007/05] | Französisch: | PROCÉDÉ POUR EXTRAIRE DES DISPOSITIFS BIOMÉDICAUX | [2007/05] | Eintritt in die regionale Phase | 09.11.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.11.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.11.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.01.2006 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 09.11.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/05] | 14.03.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.07.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.12.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/22] | 12.01.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2008 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4749496 (REISCHL ARTUR [DE]) [A] 1,16,18 * column 1, lines 56-68 * * column 2, lines 53-60 *; | [A]WO0102881 (BAUSCH & LOMB [US]) [A] 1,16,18 * page 5, paragraph 2 * * claim - *; | [XD]WO0123066 (BAUSCH & LOMB [US]) [XD] 1-18 * page 2, paragraph 2 * * page 5, paragraph 2 * * claim - *; | [A]WO0145868 (BAUSCH & LOMB [US]) [A] 1,16,18 * page 1 * * page 3 *; | [A]US2003116873 (AYYAGARI MADHU [US], et al) [A] 1,16,18* paragraph [0012]; claim - *; | [XD]WO03082367 (BAUSCH & LOMB [US]) [XD] 1-18 * the whole document *; | [A]WO2004031275 (BAUSCH & LOMB [US]) [A] 1,16,18 * page 1, paragraph 1 * * page 3 * * page 4, paragraph 1 * * claim - * |