EP1751444 - KUPPLUNGSEINRICHTUNG , INSBESONDERE DOPPELKUPPLUNGSEINRICHTUNG, MIT EINER EINRICHTUNG ZUR AXIALEN POSITIONIERUNG DER KUPPLUNGSEINRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2007/07] | EINRICHTUNG ZUR AXIALEN POSITIONIERUNG EINER KUPPLUNGSEINRICHTUNG | ||
[2008/36] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.08.2009 [2009/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BorgWarner, Inc. 3850 Hamlin Road Auburn Hills, MI 48326-2872 / US | [2008/37] |
Frühere [2007/07] | Für alle benannten Staaten Borgwarner, Inc. 3850 Hamlin Road Auburn Hills, MI 48326-2872 / US | Erfinder | 01 /
GOLD, Eckart Philipp-Schwab-Str. 3 68766 Hockenheim / DE | 02 /
HEINRICH, Johannes Frankfurter Hohl 5 61381 Friedrichsdorf / DE | 03 /
HERTEL, Marcus Gärtnerstrasse 85 68169 Mannheim / DE | 04 /
GERLACH, Martin Stahlbühlring 207 68526 Ladenburg / DE | 05 /
NICKLAS, Götz Bischof-Emanuel-Strasse 8 67346 Speyer / DE | 06 /
HAUCK, Hans-Jürgen Altenhausen 15/1 74523 Schwäbisch Hall / DE | 07 /
HENZE, Jens Grosse Strasse 5 37127 Scheden / DE | [2007/18] |
Frühere [2007/07] | 01 /
GOLD, Eckart Untere Hauptstrasse 27 78766 Hockenheim / DE | ||
02 /
HEINRICH, Johannes Frankfurter Hohl 5 61381 Friedrichsdorf / DE | |||
03 /
HERTEL, Marcus Gärtnerstrasse 85 68169 Mannheim / DE | |||
04 /
GERLACH, Martin Stahlbühlring 207 68526 Ladenburg / DE | |||
05 /
NICKLAS, Götz Bischof-Emanuel-Strasse 8 67346 Speyer / DE | |||
06 /
HAUCK, Hans-Jürgen Altenhausen 15/1 74523 Schwäbisch Hall / DE | |||
07 /
HENZE, Jens Grosse Strasse 5 37127 Scheden / DE | Vertreter | Westphal, Mussgnug & Partner Patentanwälte mbB Am Riettor 5 78048 Villingen-Schwenningen / DE | [N/P] |
Frühere [2007/07] | Patentanwälte Westphal, Mussgnug & Partner Am Riettor 5 78048 Villingen-Schwenningen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05752882.0 | 01.06.2005 | [2007/07] | WO2005EP05856 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20040013095 | 03.06.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 04013095 | [2007/07] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005119080 | Datum: | 15.12.2005 | Sprache: | DE | [2005/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1751444 | Datum: | 14.02.2007 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 15.12.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1751444 | Datum: | 03.09.2008 | Sprache: | DE | [2008/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.12.2005 | Klassifikation | IPC: | F16D25/10, F16D25/12, F16D21/06, F16D25/0638 | [2007/07] | CPC: |
F16D25/12 (EP,KR,US);
F16D25/0638 (EP,KR,US);
F16D21/06 (US);
F16D25/10 (EP,KR);
F16D2021/0607 (EP,US);
F16D2021/0661 (EP,US);
F16D2021/0692 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2007/27] |
Frühere [2007/07] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KUPPLUNGSEINRICHTUNG , INSBESONDERE DOPPELKUPPLUNGSEINRICHTUNG, MIT EINER EINRICHTUNG ZUR AXIALEN POSITIONIERUNG DER KUPPLUNGSEINRICHTUNG | [2008/36] | Englisch: | CLUTCH DEVICE, IN PARTICULAR DOUBLE CLUTCH DEVICE, WITH A DEVICE FOR AXIALLY POSITIONING THE CLUTCH DEVICE | [2008/36] | Französisch: | SYSTEME D' EMBRAYAGE, EN PARTICULIER SYSTEME D'EMBRAYAGE DOUBLE, AVEC UN DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT AXIAL DU SYSTEME D'EMBRAYAGE | [2008/36] |
Frühere [2007/07] | EINRICHTUNG ZUR AXIALEN POSITIONIERUNG EINER KUPPLUNGSEINRICHTUNG | ||
Frühere [2007/07] | DEVICE FOR AXIALLY POSITIONING A CLUTCH DEVICE | ||
Frühere [2007/07] | DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT AXIAL D'UN SYSTEME D'EMBRAYAGE | Eintritt in die regionale Phase | 08.12.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.12.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.12.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.12.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/07] | 04.01.2007 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 09.02.2007 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 30.04.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.08.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.09.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.01.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.04.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.07.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.07.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.06.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB465612 (BRISTOL AEROPLANE CO LTD, et al) [X] 1-3,5,6 * page 3, line 82 - line 96 *; | [A]GB812784 (SNOW NABSTEDT GEAR CORP) [A] 1 * page 4, line 10 - line 30; figure - *; | [DA]EP1052421 (BORG WARNER AUTOMOTIVE GMBH [DE]) [DA] 1* figure - * |