Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US7878271 | Globale Akte | 01.02.2011 | B2 | US2007246266 | 25.10.2007 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | SE0401703 | 01.07.2004 | WO2005SE00987 | 22.06.2005 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2005260191B | Globale Akte | 29.04.2010 | B2 | AU2005260191 | 12.01.2006 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | SE0401703 | 01.07.2004 | WO2005SE00987 | 22.06.2005 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1774132 | Globale Akte | 09.01.2008 | B1 | EP1774132 | 18.04.2007 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | SE0401703 | 01.07.2004 | WO2005SE00987 | 22.06.2005 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2571595 | 26.02.2013 | C | CA2571595 | 12.01.2006 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | SE0401703 | 01.07.2004 | WO2005SE00987 | 22.06.2005 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE602005004295T | 08.01.2009 | T2 | DE602005004295D1 | 21.02.2008 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | SE0401703 | 01.07.2004 | WO2005SE00987 | 22.06.2005 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2006004494 | Globale Akte | 12.01.2006 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | SE0401703 | 01.07.2004 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE383494T | 15.01.2008 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | SE0401703 | 01.07.2004 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2299046T | 16.05.2008 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | SE0401703 | 01.07.2004 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU2389861 | 20.05.2010 | C2 | RU2007103666 | 10.09.2008 | A | Prioritätsnummer | Datum | SE0401703 | 01.07.2004 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | SE528656 | 16.01.2007 | C2 | SE0401703L | 02.01.2006 | L | SE0401703D0 | 01.07.2004 | D0 | Prioritätsnummer | Datum | SE0401703 | 01.07.2004 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ZA200700534 | 25.09.2008 | B | Prioritätsnummer | Datum | SE0401703 | 01.07.2004 |