EP1774132 - BOHRMEISSEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.11.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.12.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG, GR | veröffentlicht am 05.01.2011 [2011/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ATLAS COPCO CRAELIUS AB 195 82 Märsta / SE | [2007/16] | Erfinder | 01 /
LARBO, Göran Runbovägen 16 S-192 48 Sollentuna / SE | [2007/16] | Vertreter | Karlsson, Leif Karl Gunnar, et al L.A. Groth & Co. KB Box 6107 102 32 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2009/27] | Karlsson, Leif Karl Gunnar, et al L.A. Groth & Co. KB Box 6107 102 32 Stockholm / SE | ||
Frühere [2007/16] | Karlsson, Leif Karl Gunnar, et al Groth & Co. KB Box 6107 102 32 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05754928.9 | 22.06.2005 | [2007/16] | WO2005SE00987 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20040001703 | 01.07.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 0401703 | [2007/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006004494 | Datum: | 12.01.2006 | Sprache: | EN | [2006/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1774132 | Datum: | 18.04.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.01.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1774132 | Datum: | 09.01.2008 | Sprache: | EN | [2008/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 12.01.2006 | Klassifikation | IPC: | E21B10/60, E21B10/02 | [2007/16] | CPC: |
E21B10/02 (EP,US);
E21B10/605 (EP,SE,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/16] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BOHRMEISSEL | [2007/16] | Englisch: | A DRILL BIT | [2007/16] | Französisch: | TREPAN | [2007/16] | Eintritt in die regionale Phase | 01.02.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.02.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.02.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.02.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/16] | 16.07.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.11.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.11.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.10.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 09.01.2008 | BE | 09.01.2008 | BG | 09.01.2008 | CY | 09.01.2008 | CZ | 09.01.2008 | DK | 09.01.2008 | EE | 09.01.2008 | IT | 09.01.2008 | LT | 09.01.2008 | NL | 09.01.2008 | PL | 09.01.2008 | RO | 09.01.2008 | SI | 09.01.2008 | SK | 09.01.2008 | TR | 09.01.2008 | SE | 09.04.2008 | GR | 10.04.2008 | IS | 09.05.2008 | PT | 09.06.2008 | LU | 22.06.2008 | IE | 23.06.2008 | MC | 30.06.2008 | HU | 10.07.2008 | [2011/01] |
Frühere [2010/39] | AT | 09.01.2008 | |
BE | 09.01.2008 | ||
CY | 09.01.2008 | ||
CZ | 09.01.2008 | ||
DK | 09.01.2008 | ||
EE | 09.01.2008 | ||
IT | 09.01.2008 | ||
LT | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
PL | 09.01.2008 | ||
RO | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
SK | 09.01.2008 | ||
TR | 09.01.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
IS | 09.05.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
LU | 22.06.2008 | ||
IE | 23.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
HU | 10.07.2008 | ||
Frühere [2010/33] | AT | 09.01.2008 | |
BE | 09.01.2008 | ||
CY | 09.01.2008 | ||
CZ | 09.01.2008 | ||
DK | 09.01.2008 | ||
EE | 09.01.2008 | ||
IT | 09.01.2008 | ||
LT | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
PL | 09.01.2008 | ||
RO | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
SK | 09.01.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
IS | 09.05.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
LU | 22.06.2008 | ||
IE | 23.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/52] | AT | 09.01.2008 | |
BE | 09.01.2008 | ||
CY | 09.01.2008 | ||
CZ | 09.01.2008 | ||
DK | 09.01.2008 | ||
EE | 09.01.2008 | ||
IT | 09.01.2008 | ||
LT | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
PL | 09.01.2008 | ||
RO | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
SK | 09.01.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
IS | 09.05.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
IE | 23.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/27] | AT | 09.01.2008 | |
BE | 09.01.2008 | ||
CZ | 09.01.2008 | ||
DK | 09.01.2008 | ||
EE | 09.01.2008 | ||
LT | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
PL | 09.01.2008 | ||
RO | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
SK | 09.01.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
IS | 09.05.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
IE | 23.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/22] | AT | 09.01.2008 | |
BE | 09.01.2008 | ||
CZ | 09.01.2008 | ||
DK | 09.01.2008 | ||
EE | 09.01.2008 | ||
LT | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
PL | 09.01.2008 | ||
RO | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
SK | 09.01.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
IS | 09.05.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/07] | AT | 09.01.2008 | |
BE | 09.01.2008 | ||
CZ | 09.01.2008 | ||
DK | 09.01.2008 | ||
LT | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
PL | 09.01.2008 | ||
RO | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
SK | 09.01.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
IS | 09.05.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2008/50] | AT | 09.01.2008 | |
BE | 09.01.2008 | ||
CZ | 09.01.2008 | ||
DK | 09.01.2008 | ||
LT | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
PL | 09.01.2008 | ||
RO | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
SK | 09.01.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
IS | 09.05.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
Frühere [2008/46] | AT | 09.01.2008 | |
BE | 09.01.2008 | ||
DK | 09.01.2008 | ||
LT | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
PL | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
IS | 09.05.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
Frühere [2008/43] | AT | 09.01.2008 | |
BE | 09.01.2008 | ||
LT | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
PL | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
IS | 09.05.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
Frühere [2008/42] | AT | 09.01.2008 | |
LT | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
PL | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
IS | 09.05.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
Frühere [2008/39] | AT | 09.01.2008 | |
LT | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
IS | 09.05.2008 | ||
Frühere [2008/36] | LT | 09.01.2008 | |
NL | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
IS | 09.05.2008 | ||
Frühere [2008/27] | NL | 09.01.2008 | |
SI | 09.01.2008 | ||
Frühere [2008/26] | SI | 09.01.2008 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2996061 (MILLER HAROLD C); | [A]US4189015 (ACKER III III [US], et al); | [A]SU1086112 (SP K B V PROMY OBEDINENIYA SOY [SU], et al) |