EP1780483 - KASTENFÖRMIGE KÜHLVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 11.01.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.01.2008 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 13.02.2008 [2008/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sharp Kabushiki Kaisha 22-22, Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | [N/P] |
Frühere [2007/18] | Für alle benannten Staaten SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | Erfinder | 01 /
FUKAYA, Mizuho Room 443, Sobiryo, 3-2-8, Atobekitano-cho Yao-shi, Osaka 581-0068 / JP | 02 /
CHEN, Wei Room 612, Puresute 7-bankan, 4, Zaimokumachi Yamatokoriyama-shi, Nara 639-1141 / JP | 03 /
TATSUMI, Hiroshi 5-16, Jurokusen, Tawaramoto-cho Shiki-gun, Nara 636-0304 / JP | [2007/18] | Vertreter | Brown, Kenneth Richard R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | [N/P] |
Frühere [2007/18] | Brown, Kenneth Richard R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05758333.8 | 07.07.2005 | [2007/18] | WO2005JP12556 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20040221611 | 29.07.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004221611 | [2007/18] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006011344 | Datum: | 02.02.2006 | Sprache: | EN | [2006/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1780483 | Datum: | 02.05.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.02.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 02.02.2006 | Klassifikation | IPC: | F25D11/00 | [2007/18] | CPC: |
F25B49/02 (KR);
F25B9/14 (EP,US);
F25D11/00 (EP,KR,US);
F25D29/00 (EP,KR,US);
F25D21/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2007/45] |
Frühere [2007/18] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KASTENFÖRMIGE KÜHLVORRICHTUNG | [2007/18] | Englisch: | COOLING BOX | [2007/18] | Französisch: | BOITE DE REFROIDISSEMENT | [2007/18] | Eintritt in die regionale Phase | 25.01.2007 | Übersetzung eingereicht | 23.02.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.02.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 23.02.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.02.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.02.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/18] | 03.01.2008 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2008/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]JP2004101050 (SHARP KK); | [Y]JP2000018746 (SANYO ELECTRIC CO); | [Y]JP2003314937 (SHARP KK) |