EP1745113 - NEUE MATERIALMISCHUNGEN FÜR DIE ELEKTROLUMINESZENZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.09.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE | [2007/04] | Erfinder | 01 /
BÜSING, Arne Liederbacherstrasse 5 65929 Frankfurt / DE | 02 /
SCHEURICH, René Bertha von Suttner Strasse 34 64846 Gross-Zimmern / DE | 03 /
HEUN, Susanne Am Carlusbaum 23 65812 Bad Soden / DE | 04 /
BACH, Ingrid Im Lorsbachtal 14 65719 Hofheim / DE | [2007/36] |
Frühere [2007/22] | 01 /
BÜSING, Arne Liederbacherstrasse 5 65929 Frankfurt / DE | ||
02 /
SCHEURICH, René Bertha von Suttner Strasse 34 64846 Gross-Zimmern / DE | |||
03 /
HEUN, Susanne Am Carlusbaum 23 65812 Bad Soden / DE | |||
04 /
BACH, Ingrid Im Lorsbachtal 65719 Hofheim / DE | |||
Frühere [2007/04] | 01 /
BÜSING, Arne Liederbacherstrasse 5 65929 Frankfurt / DE | ||
02 /
SCHEURICH, René Bertha von Suttner Strasse 34 64846 Gross-Zimmern / DE | |||
03 /
HEUN, Susanne Am Carlusbaum 23 65812 Bad Soden / DE | |||
04 /
BACH, Ingrid Gartenstrasse 2 65812 Bad Soden / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05759201.6 | 10.05.2005 | [2007/04] | WO2005EP05021 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041023277 | 11.05.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004023277 | [2007/04] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2005111172 | Datum: | 24.11.2005 | Sprache: | DE | [2005/47] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1745113 | Datum: | 24.01.2007 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.11.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1745113 | Datum: | 26.10.2016 | Sprache: | DE | [2016/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.01.2006 | Klassifikation | IPC: | C09K11/06, C07F5/00, C09B23/14, C09B57/00, H01L51/00, H01L51/50, H05B33/14 | [2016/28] | CPC: |
H05B33/14 (EP,US);
C09K11/06 (KR);
C07F5/003 (EP,US);
C09B23/148 (EP,US);
C09B57/007 (EP,US);
H10K85/111 (EP,US);
H10K85/115 (EP,US);
H10K85/151 (EP,US);
H10K85/40 (EP,US);
H10K85/615 (EP,US);
C09K2211/1433 (EP,US);
C09K2211/185 (EP,US);
H10K2101/10 (EP,US);
H10K50/11 (EP,US);
H10K85/342 (EP,US);
|
Frühere IPC [2007/04] | C09K11/06 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/43] |
Frühere [2007/04] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEUE MATERIALMISCHUNGEN FÜR DIE ELEKTROLUMINESZENZ | [2007/04] | Englisch: | NOVEL MATERIAL MIXTURES FOR USE IN ELECTROLUMINESCENCE | [2007/04] | Französisch: | NOUVEAUX MELANGES DE MATERIAUX POUR APPLICATIONS ELECTROLUMINESCENTES | [2007/04] | Eintritt in die regionale Phase | 14.09.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.09.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.09.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.09.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/04] | 14.05.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.11.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.06.2016 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 27.06.2016 geplant war | 27.06.2016 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 30.06.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.09.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.09.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.09.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 14.05.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 27.07.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 12.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 10.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.05.2005 | CY | 26.10.2016 | CZ | 26.10.2016 | DK | 26.10.2016 | EE | 26.10.2016 | ES | 26.10.2016 | FI | 26.10.2016 | IT | 26.10.2016 | LT | 26.10.2016 | MC | 26.10.2016 | NL | 26.10.2016 | PL | 26.10.2016 | RO | 26.10.2016 | SE | 26.10.2016 | SI | 26.10.2016 | SK | 26.10.2016 | TR | 26.10.2016 | BG | 26.01.2017 | GR | 27.01.2017 | IS | 26.02.2017 | PT | 27.02.2017 | AT | 10.05.2017 | IE | 10.05.2017 | LU | 10.05.2017 | BE | 31.05.2017 | CH | 31.05.2017 | FR | 31.05.2017 | LI | 31.05.2017 | [2020/15] |
Frühere [2019/46] | HU | 10.05.2005 | |
CY | 26.10.2016 | ||
CZ | 26.10.2016 | ||
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
MC | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
AT | 10.05.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
BE | 31.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
FR | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 10.05.2005 | |
CZ | 26.10.2016 | ||
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
MC | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
AT | 10.05.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
BE | 31.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
FR | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/39] | CZ | 26.10.2016 | |
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
MC | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
AT | 10.05.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
BE | 31.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
FR | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/29] | CZ | 26.10.2016 | |
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
MC | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
FR | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/23] | CZ | 26.10.2016 | |
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
MC | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/17] | CZ | 26.10.2016 | |
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
MC | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/13] | CZ | 26.10.2016 | |
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
MC | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/06] | CZ | 26.10.2016 | |
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
MC | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Frühere [2017/52] | CZ | 26.10.2016 | |
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Frühere [2017/38] | CZ | 26.10.2016 | |
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Frühere [2017/37] | CZ | 26.10.2016 | |
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Frühere [2017/35] | CZ | 26.10.2016 | |
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2017/34] | CZ | 26.10.2016 | |
DK | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2017/33] | DK | 26.10.2016 | |
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2017/26] | ES | 26.10.2016 | |
FI | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO03092334 (JAPAN BROADCASTING CORP [JP], et al); | [A]WO2004015025 (DU PONT [US]); | Prüfung | DE10238903 | WO2005040302 |