06.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] |
11.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.11.2019 [2019/46] |
28.06.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 31.07.2019 [2019/31] |
31.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.10.2018 [2018/40] |
24.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.09.2018 [2018/39] |
15.06.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.07.2018 [2018/29] |
04.05.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.06.2018 [2018/23] |
23.03.2018 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.04.2018 [2018/17] |
23.02.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.03.2018 [2018/13] |
05.01.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.02.2018 [2018/06] |
24.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.12.2017 [2017/52] |
13.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] |
06.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.11.2017 [2017/45] |
29.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.11.2017 [2017/44] |
22.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.10.2017 [2017/43] |
15.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.10.2017 [2017/42] |
08.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.10.2017 [2017/41] |
01.09.2017 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 04.10.2017 [2017/40] |
18.08.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.09.2017 [2017/38] |
11.08.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.09.2017 [2017/37] |
28.07.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.08.2017 [2017/35] |
21.07.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.08.2017 [2017/34] |
14.07.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.08.2017 [2017/33] |
30.06.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.08.2017 [2017/31] |
16.06.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.07.2017 [2017/29] |
26.05.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.06.2017 [2017/26] |
23.09.2016 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 26.10.2016 [2016/43] |
20.09.2016 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
16.09.2016 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
16.09.2016 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
29.06.2016 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
17.06.2016 |
Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung |
|
10.06.2016 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 13.07.2016 [2016/28] |
10.06.2016 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 13.07.2016 [2016/28] |
13.05.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
29.02.2016 |
Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
16.05.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
01.04.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
17.05.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.04.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
16.05.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.04.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
11.06.2009 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.04.2008 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
30.11.2007 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
15.09.2007 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
03.08.2007 |
Änderung - Erfinder |
veröffentlicht am 05.09.2007 [2007/36] |
13.07.2007 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 15.08.2007 [2007/33] |
23.05.2007 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
11.05.2007 |
Erster Prüfungsbericht |
|
10.05.2007 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
27.04.2007 |
Änderung - Erfinder |
veröffentlicht am 30.05.2007 [2007/22] |
22.12.2006 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 24.01.2007 [2007/04] |
22.12.2006 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 24.01.2007 [2007/04] |
26.09.2006 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
17.05.2006 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.02.2006 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
01.12.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
25.11.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
03.09.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|