EP1766806 - MIMO-SYSTEME MIT GESCHLOSSENER SCHLEIFE UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.09.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2019 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 05.06.2019 [2019/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino CA 95014 / US | [2018/31] |
Frühere [2013/31] | Für alle benannten Staaten Apple Inc. One Infinite Loop Cupertino, CA 95014 / US | ||
Frühere [2007/13] | Für alle benannten Staaten Nortel Networks Limited 2351 Boulevard Alfred-Nobel St Laurent, Québec H4S 2A9 / CA | Erfinder | 01 /
TONG, Wen 12 Whitestone Drive Ottawa, Ontario K2C 4A7 / CA | 02 /
JIA, Ming 345 Whitby Ave. Apt. 302 Ottawa, Ontario K2A 0B3 / CA | 03 /
MA, Jianglei 3 Bon Echo Crescent Kanata, Ontario K2M 2W5 / CA | 04 /
ZHU, Peiying 16 Pebble Creek Crescent Kanata, Ontario K2M 2L4 / CA | 05 /
XU, Hua 179 Thornbury Cres. Nepean, Ontario K2G 6C2 / CA | 06 /
YU, Dong-Sheng 31 Westpointe Crescent Ottawa, Ontario K2G 5Y9 / CA | 07 /
ZHANG, Hang 24 Gardengate Way Nepean, Ontario KEG 5Z1 / CA | 08 /
FONG, Mo-Han 1578 Bay Road L'Original, Ontario K0B 1K0 / CA | [2017/44] |
Frühere [2007/13] | 01 /
TONG, Wen 12 Whitestone Drive Ottawa, Ontario K2C 4A7 / CA | ||
02 /
JIA, Ming 345 Whitby Ave., Apt. 302 Ottawa, Ontario K2A 0B3 / CA | |||
03 /
MA, Jianglei 3 Bon Echo Crescent Kanata, Ontario K2M 2W5 / CA | |||
04 /
ZHU, Peiying 16 Pebble Creek Crescent Kanata, Ontario K2M 2L4 / CA | |||
05 /
XU, Hua 179 Thornbury Cres. Nepean, Ontario K2G 6C2 / CA | |||
06 /
YU, Dong-Sheng 31 Westpointe Crescent Ottawa, Ontario K2G 5Y9 / CA | |||
07 /
ZHANG, Hang 24 Gardengate Way Nepean, Ontario KEG 5Z1 / CA | |||
08 /
FONG, Mo-Han 1578 Bay Road L'Original, Ontario K0B 1K0 / CA | Vertreter | Lang, Johannes, et al Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2017/44] |
Frühere [2012/47] | Lang, Johannes, et al Bardehle Pagenberg Partnerschaft Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | ||
Frühere [2009/15] | Bird, William Edward, et al Bird Goën & Co. Klein Dalenstraat 42A 3020 Winksele / BE | ||
Frühere [2008/35] | Loisel, Bertrand Cabinet Plasseraud 52 rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Frühere [2007/13] | Loisel, Bertrand Cabinet Plasseraud 52 rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05759456.6 | 22.06.2005 | [2007/13] | WO2005CA00958 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040581356P | 22.06.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 581356 P | US20040582298P | 24.06.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 582298 P | US20040601178P | 13.08.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 601178 P | US20040614621P | 30.09.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 614621 P | US20040619461P | 15.10.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 619461 P | US20050642697P | 10.01.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 642697 P | [2007/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005125044 | Datum: | 29.12.2005 | Sprache: | EN | [2005/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1766806 | Datum: | 28.03.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.12.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1766806 | Datum: | 01.11.2017 | Sprache: | EN | [2017/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CA | 29.12.2005 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.12.2012 | Klassifikation | IPC: | H04B7/06, H04L5/00, H04W48/08 | [2013/01] | CPC: |
H04B7/0617 (EP,US);
H04B7/0478 (US);
H04B7/0413 (US);
H04B7/0619 (EP,US);
H04B7/0671 (EP,US);
H04B7/0673 (EP,US);
H04B7/0691 (EP,US);
H04L5/0028 (EP,US);
H04L5/005 (US);
H04L5/023 (US);
H04W48/08 (EP,US);
H04W72/23 (US);
H04W72/54 (US);
H04W74/06 (US);
H04L27/2601 (US);
H04L5/0007 (EP,US);
H04L5/0023 (EP,US);
H04L5/006 (EP,US);
H04W72/044 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2007/13] | H04B7/06, H04Q7/20 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2017/43] |
Frühere [2007/13] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIMO-SYSTEME MIT GESCHLOSSENER SCHLEIFE UND VERFAHREN | [2007/13] | Englisch: | CLOSED LOOP MIMO SYSTEMS AND METHODS | [2007/13] | Französisch: | SYSTEMES ET PROCEDES MIMO A BOUCLE FERMEE | [2007/13] | Eintritt in die regionale Phase | 22.01.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.01.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 22.01.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.01.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.01.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/13] | 23.01.2007 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 28.02.2007 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 11.03.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.09.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.03.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.07.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.05.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.09.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.09.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.09.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP17189835.6 / EP3313001 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.03.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 02.08.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 10.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 10.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 16.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2013 | 09   M06   Gebühr entrichtet am   10.07.2013 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 22.06.2018 | FR | 30.06.2018 | [2019/23] |
Frühere [2019/21] | GB | 22.06.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO03073646 (QUALCOMM INC [US]); | [I]WO2004030229 (NOKIA CORP [FI], et al) | Internationale Recherche | [A]WO0169800 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]); | [X]WO03073646 (QUALCOMM INC [US]); | [Y]WO2004030229 (NOKIA CORP [FI], et al); | vom Anmelder | WO03073646 | WO2004030229 |