EP1776499 - WÄSCHESCHIRM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.02.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LEIFHEIT Aktiengesellschaft Leifheitstrasse 56377 Nassau / DE | [2014/16] |
Frühere [2007/17] | Für alle benannten Staaten LEIFHEIT Aktiengesellschaft Leifheitstrasse D-56377 Nassau / DE | Erfinder | 01 /
GROSS, Christian Habachstrasse 6 57250 Netphen / DE | 02 /
TIWI, Peter Am Forst 14 56379 Winden / DE | 03 /
SCHRAMM, Benjamin Am Sonnenhang 14 65558 Eppenrod / DE | 04 /
OHM, Heinz, Josef Grosser Ring 5 65550 Limburg / DE | 05 /
PÄTZOLD, Dieter Scheubachweg 7 56377 Nassau / DE | [2014/11] |
Frühere [2007/17] | 01 /
GROSS, Christian Habachstrasse 6 57250 Netphen / DE | ||
02 /
TIWI, Peter Am Forst 14 56379 Winden / DE | |||
03 /
SCHRAMM, Benjamin Ober den Erlen 6 65558 Holzheim / DE | |||
04 /
OHM, Heinz, Josef Grosser Ring 5 65550 Limburg / DE | |||
05 /
PÄTZOLD, Dieter Scheubachweg 7 56377 Nassau / DE | Vertreter | Bungartz, Klaus Peter, et al Bungartz Christophersen Partnerschaft mbB Patentanwälte Im Mediapark 6A 50670 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2014/16] | Bungartz, Klaus Peter Patentanwälte Bungartz & Tersteegen Im Mediapark 6A 50670 Köln / DE | ||
Frühere [2011/38] | Bungartz, Klaus Peter Patentanwälte Bungartz & Tersteegen Eupener Strasse 161a 50933 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05761224.4 | 23.06.2005 | [2007/17] | WO2005EP06814 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041030720 | 25.06.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004030720 | DE20041060512 | 16.12.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004060512 | DE20051020026 | 29.04.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102005020026 | [2007/17] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006000419 | Datum: | 05.01.2006 | Sprache: | DE | [2006/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1776499 | Datum: | 25.04.2007 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 05.01.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1776499 | Datum: | 16.04.2014 | Sprache: | DE | [2014/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.01.2006 | Klassifikation | IPC: | D06F57/04 | [2007/17] | CPC: |
D06F57/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WÄSCHESCHIRM | [2007/17] | Englisch: | UMBRELLA-LIKE LAUNDRY DRIER | [2007/17] | Französisch: | SECHOIR PARAPLUIE | [2007/17] | Eintritt in die regionale Phase | 25.01.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.01.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.01.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.12.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.01.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/17] | 26.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.03.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.08.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.02.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 12.04.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.12.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.03.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.11.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 19.01.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/13] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 12.04.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 12.04.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 25.04.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 01.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.06.2005 | CY | 16.04.2014 | CZ | 16.04.2014 | DK | 16.04.2014 | EE | 16.04.2014 | ES | 16.04.2014 | FI | 16.04.2014 | IT | 16.04.2014 | LT | 16.04.2014 | MC | 16.04.2014 | NL | 16.04.2014 | PL | 16.04.2014 | RO | 16.04.2014 | SE | 16.04.2014 | SI | 16.04.2014 | SK | 16.04.2014 | TR | 16.04.2014 | AT | 23.06.2014 | IE | 23.06.2014 | LU | 23.06.2014 | BE | 30.06.2014 | CH | 30.06.2014 | FR | 30.06.2014 | LI | 30.06.2014 | BG | 16.07.2014 | GB | 16.07.2014 | GR | 17.07.2014 | IS | 16.08.2014 | PT | 18.08.2014 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 23.06.2005 | |
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
AT | 23.06.2014 | ||
IE | 23.06.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
BE | 30.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
FR | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/51] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
AT | 23.06.2014 | ||
IE | 23.06.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
FR | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/36] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
IE | 23.06.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
FR | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/24] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
IE | 23.06.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
FR | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/21] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
IE | 23.06.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/20] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/18] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/10] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/09] | CY | 16.04.2014 | |
DK | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/08] | CY | 16.04.2014 | |
DK | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/02] | CY | 16.04.2014 | |
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 16.04.2014 | |
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 16.04.2014 | |
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 16.04.2014 | |
LT | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
Frühere [2014/47] | CY | 16.04.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [DA]US2289450 (POLLARD FRANK L, et al) [DA] 1-13 * the whole document *; | [A]EP0085187 (LEIFHEIT INTERNATIONAL [DE]) [A] 13* the whole document *; | [DA]EP0113789 (LEIFHEIT INTERNATIONAL [DE]) [DA] 1-13 * the whole document *; | [DA]EP0649935 (LEIFHEIT AG [DE]) [DA] 2 * the whole document *; | [DA]US5492232 (OHM HEINZ J [DE]) [DA] 2 * the whole document *; | [DA]EP0898006 (WUESTER HEINRICH [AT]) [DA] 1-13 * the whole document *; | [DA]EP0898007 (WUESTER HEINRICH [AT]) [DA] 1-13 * the whole document *; | [XA]EP1314810 (LEIFHEIT AG [DE]) [X] 1-3,5 * the whole document * [A] 4,6-13; | [PX]US2004134870 (DAUBACH HARALD [DE], et al) [PX] 1-3,5,8,10 * the whole document * | vom Anmelder | US2289450 | EP0113789 | EP0649935 | EP0898006 | EP0898007 | EP1314810 | US2004134870 |