EP1722947 - REPARATUR VON NATÜRLICHER BESCHÄDIGUNG BEI DER HERSTELLUNG VON HOLZ UMFASSENDEN ARTIKELN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.10.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 19.06.2013 [2013/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Akzo Nobel Coatings International BV Velperweg 76 6824 BM Arnhem / NL | [2006/47] | Erfinder | 01 /
DELLRUP, Claes, Magnus Skallavangsvägen 84 S-247 33 Södra Sandby / SE | [2006/47] | Vertreter | Schalkwijk, Pieter Cornelis Akzo Nobel N.V. Intellectual Property Department P.O. Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | [N/P] |
Frühere [2008/28] | Schalkwijk, Pieter Cornelis AKZO NOBEL N.V. Intellectual Property Department PO Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | ||
Frühere [2006/47] | Schalkwijk, Pieter Cornelis Akzo Nobel N.V. Intellectual Property Department P.O. Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05761254.1 | 01.03.2005 | [2006/47] | WO2005EP02260 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20040075719 | 11.03.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 04075719 | US20040554927P | 22.03.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 554927 P | [2006/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005090031 | Datum: | 29.09.2005 | Sprache: | EN | [2005/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1722947 | Datum: | 22.11.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.09.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1722947 | Datum: | 08.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.09.2005 | Klassifikation | IPC: | B27G1/00 | [2006/47] | CPC: |
B27G1/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/47] | Erstreckungsstaaten | AL | 09.08.2006 | BA | 09.08.2006 | HR | 09.08.2006 | LV | Noch nicht entrichtet | MK | 09.08.2006 | YU | 09.08.2006 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REPARATUR VON NATÜRLICHER BESCHÄDIGUNG BEI DER HERSTELLUNG VON HOLZ UMFASSENDEN ARTIKELN | [2006/47] | Englisch: | REPAIR OF NATURAL DAMAGE DURING THE PRODUCTION OF WOOD-COMPRISING ARTICLES | [2006/47] | Französisch: | REPARATION DE DOMMAGE NATUREL LORS DE LA PRODUCTION D'ARTICLES EN BOIS | [2006/47] | Eintritt in die regionale Phase | 09.08.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.08.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.08.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.01.2006 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 09.08.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/47] | 05.09.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.12.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.04.2010 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 27.04.2010 geplant war | 27.04.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 08.07.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.10.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.10.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.09.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 08.12.2010 | IE | 01.03.2011 | LU | 01.03.2011 | GR | 09.03.2011 | MC | 31.03.2011 | IS | 08.04.2011 | [2013/25] |
Frühere [2012/08] | CY | 08.12.2010 | |
IE | 01.03.2011 | ||
GR | 09.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
IS | 08.04.2011 | ||
Frühere [2011/49] | CY | 08.12.2010 | |
GR | 09.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
IS | 08.04.2011 | ||
Frühere [2011/36] | CY | 08.12.2010 | |
GR | 09.03.2011 | ||
IS | 08.04.2011 | ||
Frühere [2011/30] | CY | 08.12.2010 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3155558 (CLAPP CHARLES C); | [Y]US4308298 (CHEN YANG-HSIEN) [Y] 1-8 * column 9, line 44 - line 53; figure 1 *; | [A]US4541880 (ARENA JOSEPH W [CA], et al) [A] 1; | [Y]US4894971 (CORTESE THOMAS F [US]) [Y] 1-8 * column 1, line 15 - line 27 * * column 3, line 22 - line 40; figures 2,7 *; | [A]WO9110793 (JONG PIETER DE [NL]) [A] 1,5 * page 6, line 9 - line 12; figure - *; | [A]DE10223831 (H I T BERTELE GMBH & CO [DE]) [A] 1,5 * paragraph [0015]; figure - * |