EP1738454 - WECHSELRICHTERBRÜCKENSTEUERUNG MIT KURZSCHLUSS-SCHUTZVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.09.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.10.2013 [2013/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SMC Electrical Products, Inc. 6072 Ohio River Road Huntington, West Virginia 25702 / US | [N/P] |
Frühere [2007/01] | Für alle benannten Staaten Smc Electrical Products, Inc. 6072 Ohio River Road Huntington, West Virginia 25702 / US | Erfinder | 01 /
NOJIMA, Geraldo 1641 Bershire Hill Drive Duluth GA 30097 / US | [2007/01] | Vertreter | Wagner & Geyer, et al Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/01] | Wagner & Geyer, et al Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | ||
Frühere [2007/01] | Driver, Virginia Rozanne, et al Page White & Farrer Bedford House John Street London, WC1N 2BF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05767774.2 | 22.06.2005 | [2007/01] | WO2005US22046 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040872538 | 22.04.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 872538 | [2007/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006002229 | Datum: | 05.01.2006 | Sprache: | EN | [2006/01] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1738454 | Datum: | 03.01.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.01.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 05.10.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.01.2013 | Klassifikation | IPC: | H02M1/12, H02M7/487, H02H7/122 | [2013/08] | CPC: |
H02M7/487 (EP,US);
H02H7/1227 (EP,US);
H02M1/38 (EP,US);
H02H3/025 (EP,US);
H02M1/32 (EP)
|
Frühere IPC [2007/01] | H02M1/12 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/01] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WECHSELRICHTERBRÜCKENSTEUERUNG MIT KURZSCHLUSS-SCHUTZVERFAHREN | [2007/01] | Englisch: | INVERTER BRIDGE CONTROLLER IMPLEMENTING SHORT-CIRCUIT PROTECTION SCHEME | [2007/01] | Französisch: | CONTROLEUR A PONT INVERSEUR IMPLEMENTANT UN SCHEMA DE PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS | [2007/01] | Eintritt in die regionale Phase | 18.10.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.10.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 18.10.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.10.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.10.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/01] | 16.04.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/42] | 31.05.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2013/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2013 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1411624 (YASKAWA ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-16* the whole document * | Internationale Recherche | [AE]US7031172 (TANAKA YOSHIYUKI [JP], et al); | [A]US6687136 (MORIMOTO KEIKI [JP], et al); | [A]US6233164 (ZEE KUM YOONG [MK], et al); | [A]US4520437 (BOETTCHER JR CHARLES W [US], et al); | [A]US4439806 (BRAJDER ANTONIO [DE]) |