EP1796757 - APHERESE-SCHLAUCHSET [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.01.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.01.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.02.2014 [2014/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lifeforce Group PLC Unit 35, Imperial House, Imperial Science Park New Port Gwent, NP10 8UH / GB | [2007/25] | Erfinder | 01 /
DELARONDE-WILTON, Glen James Wicks Kyalami House, 93 Cynoed Road Cardiff CF23 5SD / GB | [2007/25] | Vertreter | Hutchins, Michael Richard Schlich 9 St Catherine's Road Littlehampton, West Sussex BN17 5HS / GB | [N/P] |
Frühere [2013/38] | Hutchins, Michael Richard Schlich LLP 9 St. Catherine's Road Littlehampton West Sussex BN17 5HS / GB | ||
Frühere [2011/25] | Hutchins, Michael Richard, et al M.R. Hutchins & Co The Warehouse 1 Draper Street Southborough Tunbridge Wells, Kent TN4 0PG / GB | ||
Frühere [2007/25] | Hutchins, Michael Richard M.R. Hutchins & Co, 23 Mount Sion Tunbridge Wells Kent TN1 1TZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05777603.1 | 07.09.2005 | [2007/25] | WO2005GB03429 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20040019980 | 09.09.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0419980 | GB20040021585 | 29.09.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0421585 | [2007/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006027565 | Datum: | 16.03.2006 | Sprache: | EN | [2006/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1796757 | Datum: | 20.06.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.03.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.03.2006 | Klassifikation | IPC: | A61M1/38, A61M1/02, A61J1/00 | [2007/25] | CPC: |
A61M1/0209 (EP,US);
A61M1/367 (US);
A61M1/38 (EP,US);
A61M1/0272 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/25] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | APHERESE-SCHLAUCHSET | [2007/25] | Englisch: | APHERESIS TUBING SET | [2007/25] | Französisch: | ENSEMBLE TUBE D'APHERESE | [2007/25] | Eintritt in die regionale Phase | 10.04.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.04.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.04.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.03.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.04.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/25] | 01.03.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.09.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/07] | 09.10.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/07] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.03.2013 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 01.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2011 | 07   M06   Gebühr entrichtet am   28.02.2012 | 30.09.2013 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO9325176 (SECR DEFENCE BRIT [GB], et al) [X] 1,4,9-12,14-17,19,35-38,40 * figures 1,2 * * page 1, line 1 - line 23 ** page 3, line 8 - line 36 *; | [X]US6045546 (DRAGO JAMES A [US], et al) [X] 1-12,14-17,19,35-38,40-42,51 * figures 1-4 * * column 3, line 18 - column 6, line 38 *; | [XA]US6491678 (RUBINSTEIN PABLO [US], et al) [X] 1-24,26-42,51 * figures 1-4 * * column 5, line 8 - column 9, line 5 * * claims 1-12 * [A] 25; | [X]US2003191005 (COELHO PHILIP H [US], et al) [X] 1,4,5,14,18-20,35-44 * figures 1-11 * * paragraph [0001] - paragraph [0004] * * paragraph [0027] - paragraph [0032] *; | [X]US2004097862 (LAMPETER EBERHARD [DE], et al) [X] 1-6,8-20,22,35-42,51 * figures 1-9 * * paragraphs [0001] , [0005] , [0012] * * paragraph [0014] * * paragraph [0019] - paragraph [0023] * * paragraph [0042] - paragraph [0053] * |