EP1784526 - ELEKTROMAGNETISCH GESTEUERTES GEWEBEHOHLRAUMDEHNUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.08.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.09.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.02.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.08.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, HU | veröffentlicht am 27.07.2022 [2022/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kumar, Atul Anil Hospital C-13 Deepak Marg MD Road Jaipur 302 004 / IN | Für alle benannten Staaten Kumar, Alka Anil Hospital C-13 Deepak Marg MD Road Jaipur 302 004 / IN | [2007/33] |
Frühere [2007/20] | Für alle benannten Staaten Kumar, Atul Anil Hospital C-13 Deepak Marg MD Road Jaipur 302 004 / IN | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2007/33] |
Frühere [2007/20] | 01 /
KUMAR, Alka Anil Hospital, C-13, Deepak Marg, MD Road Jaipur 302 004 / IN | Vertreter | Crippa, Paolo Ernesto, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 20121 Milano / IT | [2019/43] |
Frühere [2007/36] | Crippa, Paolo Ernesto, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato 8 20121 Milano / IT | ||
Frühere [2007/20] | Postiglione, Ferruccio Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 20121 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05779601.3 | 01.09.2005 | [2007/20] | WO2005IB02584 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IN2004DEL1674 | 03.09.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IN DE16742004 | [2007/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006024929 | Datum: | 09.03.2006 | Sprache: | EN | [2006/10] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1784526 | Datum: | 16.05.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.03.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1784526 | Datum: | 23.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 16.04.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.02.2017 | Klassifikation | IPC: | A61B1/015, A61M1/00, A61M3/02, A61M29/00, A61M31/00 | [2017/12] | CPC: |
A61M31/00 (EP,US);
A61B1/015 (EP,US);
A61M29/00 (EP,US);
A61M3/0202 (EP,US);
A61M3/0216 (EP,US);
A61M3/0258 (EP,US);
|
Frühere IPC [2007/20] | C23F11/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2019/43] |
Frühere [2007/20] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROMAGNETISCH GESTEUERTES GEWEBEHOHLRAUMDEHNUNGSSYSTEM | [2007/20] | Englisch: | AN ELECTROMAGNETICALLY CONTROLLED TISSUE CAVITY DISTENDING SYSTEM | [2007/20] | Französisch: | SYSTEME DE DILATATION DE CAVITES DE TISSU A COMMANDE ELECTROMAGNETIQUE | [2007/20] | Eintritt in die regionale Phase | 28.02.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.02.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 28.02.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.02.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.02.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/20] | 18.09.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.08.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.12.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.02.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.06.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.06.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.06.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.08.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 24.07.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 12.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 12.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 11.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 13.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 12.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 11.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 13.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2007 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   05.12.2007 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.09.2005 | AT | 23.10.2019 | CY | 23.10.2019 | CZ | 23.10.2019 | DK | 23.10.2019 | EE | 23.10.2019 | ES | 23.10.2019 | FI | 23.10.2019 | IT | 23.10.2019 | LT | 23.10.2019 | LV | 23.10.2019 | MC | 23.10.2019 | NL | 23.10.2019 | PL | 23.10.2019 | RO | 23.10.2019 | SE | 23.10.2019 | SI | 23.10.2019 | SK | 23.10.2019 | TR | 23.10.2019 | BG | 23.01.2020 | GR | 24.01.2020 | IS | 23.02.2020 | PT | 24.02.2020 | [2022/27] |
Frühere [2022/26] | AT | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
MC | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
TR | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
MC | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AT | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/39] | CZ | 23.10.2019 | |
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/37] | CZ | 23.10.2019 | |
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/36] | CZ | 23.10.2019 | |
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/35] | CZ | 23.10.2019 | |
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | ES | 23.10.2019 | |
FI | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | ES | 23.10.2019 | |
FI | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 23.10.2019 | |
LT | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/20] | NL | 23.10.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US3900022 (WIDRAN JERROLD) [Y] 1-9,18,20-25,30,32-41 * abstract * * column 3, line 35 - column 4, line 43 *; | [A]EP0529902 (SMITH & NEPHEW DYONICS [US]) [A] 1-41 * abstract ** page 3, line 30 - page 5, line 56 *; | [Y]US6416498 (FREZZA PIERRE [FR]) [Y] 1-9,18,20-25,30,32-41 * abstract * * column 4, lines 6-32 * | Internationale Recherche | [A]US4294251 (GREENWALD A SETH, et al); | [A]US4941872 (FELIX AUGUSTUS [US], et al) | Prüfung | US4921477 | US2002173774 |