EP1956934 - GÜRTEL UND GÜRTELSCHNALLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.04.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.10.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, TR | veröffentlicht am 09.11.2011 [2011/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Handelsonderneming Bauhuis "Hob"B.V. Wijnkamp 28 7471 CC Goor / NL | [2008/34] | Erfinder | 01 /
BAUHUIS, Marinus, Bernardus Eeftinkstraat 12 NL-7496 AG Hengelvelde / NL | [2008/34] | Vertreter | Baeten, Ernest Henricus Alfonsus, et al Algemeen Octrooi- en Merkenbureau P.O. Box 645 5600 AP Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2008/34] | Baeten, Ernest, et al Algemeen Octrooi- en Merkenbureau P.O. Box 645 5600 AP Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05792048.0 | 06.10.2005 | [2008/34] | WO2005NL00718 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007040383 | Datum: | 12.04.2007 | Sprache: | EN | [2007/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1956934 | Datum: | 20.08.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.04.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1956934 | Datum: | 17.06.2009 | Sprache: | EN | [2009/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.04.2007 | Klassifikation | IPC: | A44B11/12, A44B11/22 | [2008/34] | CPC: |
A44B11/12 (EP,US);
A44B11/06 (EP,US);
A44B11/223 (EP,US);
Y10T24/40 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/34] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GÜRTEL UND GÜRTELSCHNALLE | [2008/34] | Englisch: | BELT AND BUCKLE FOR A BELT | [2008/34] | Französisch: | CEINTURE ET BOUCLE DE CEINTURE | [2008/34] | Eintritt in die regionale Phase | 28.04.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.04.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.04.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.04.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/34] | 26.09.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.12.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.12.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.03.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.04.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2008 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   28.04.2009 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 17.06.2009 | CY | 17.06.2009 | CZ | 17.06.2009 | DK | 17.06.2009 | EE | 17.06.2009 | FI | 17.06.2009 | IT | 17.06.2009 | LT | 17.06.2009 | LV | 17.06.2009 | NL | 17.06.2009 | PL | 17.06.2009 | RO | 17.06.2009 | SI | 17.06.2009 | SK | 17.06.2009 | TR | 17.06.2009 | BG | 17.09.2009 | SE | 17.09.2009 | GR | 18.09.2009 | ES | 28.09.2009 | GB | 06.10.2009 | IE | 06.10.2009 | LU | 06.10.2009 | IS | 17.10.2009 | PT | 17.10.2009 | CH | 31.10.2009 | LI | 31.10.2009 | MC | 31.10.2009 | FR | 02.11.2009 | HU | 18.12.2009 | [2011/44] |
Frühere [2011/32] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IT | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
GB | 06.10.2009 | ||
IE | 06.10.2009 | ||
LU | 06.10.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
CH | 31.10.2009 | ||
LI | 31.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
FR | 02.11.2009 | ||
HU | 18.12.2009 | ||
Frühere [2011/22] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IT | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
GB | 06.10.2009 | ||
IE | 06.10.2009 | ||
LU | 06.10.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
CH | 31.10.2009 | ||
LI | 31.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
FR | 02.11.2009 | ||
Frühere [2011/16] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IT | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
GB | 06.10.2009 | ||
IE | 06.10.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
CH | 31.10.2009 | ||
LI | 31.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
FR | 02.11.2009 | ||
Frühere [2011/02] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
GB | 06.10.2009 | ||
IE | 06.10.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
CH | 31.10.2009 | ||
LI | 31.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
FR | 02.11.2009 | ||
Frühere [2010/46] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
IE | 06.10.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
CH | 31.10.2009 | ||
LI | 31.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
FR | 02.11.2009 | ||
Frühere [2010/40] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
FR | 02.11.2009 | ||
Frühere [2010/25] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
Frühere [2010/20] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
Frühere [2010/17] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
Frühere [2010/12] | AT | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
NL | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
IS | 17.10.2009 | ||
Frühere [2010/01] | AT | 17.06.2009 | |
FI | 17.06.2009 | ||
LT | 17.06.2009 | ||
LV | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SE | 17.09.2009 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US1502771 (GOVIS NICKETAS C) [A] 1-8 * page 1, line 37 - page 1, line 85; figures 1-5 *; | [A]US1836678 (MORSE WILLIAM J) [A] 1-8* page 1, line 60 - page 2, line 60; figures 1-8 *; | [A]US4369529 (YAHATA EIJI [JP]) [A] 1-8 * column 1, line 61 - column 3, line 5; figures 1-7 *; | [A]US5572747 (CHENG JUEI-HSIANG [TW]) [A] 1-8 * column 2, line 10 - column 2, line 51; figures 1-4 * |