EP1809763 - DIAGNOSE UND PROGNOSE VON KREBS AUF DER GRUNDLAGE DER AUF ZYTOLOGISCHEN PRÄPARATEN GEMESSENEN TELOMERLÄNGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.07.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.07.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.08.2010 [2010/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Board of Regents, The University of Texas System 201 West Seventh Street Austin, TX 78701 / US | [N/P] |
Frühere [2007/30] | Für alle benannten Staaten Board of Regents, The University of Texas System 201 West Seventh Street Austin TX 78701 / US | Erfinder | 01 /
KATZ, Ruth, L. 1515 Holcombe Blvd. Houston, TX 77030 / US | 02 /
GU, Jun 1515 Holcombe Blvd. Houston, TX 77030 / US | 03 /
KHANNA, Abha 1515 Holcombe Blvd. Houston, TX 77030 / US | 04 /
FERNANDEZ, Ricardo 1515 Holcombe Blvd. Houston, TX 77030 / US | [2007/30] | Vertreter | Dehmel, Albrecht Dehmel & Bettenhausen Patentanwälte PartmbB Herzogspitalstrasse 11 80331 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/30] | Dehmel, Albrecht Dehmel & Bettenhausen Patentanwälte, Herzogspitalstrasse 11 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05794851.5 | 31.08.2005 | [2007/30] | WO2005US31147 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040605972P | 31.08.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 605972 P | [2007/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006026714 | Datum: | 09.03.2006 | Sprache: | EN | [2006/10] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1809763 | Datum: | 25.07.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.03.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.05.2007 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/68 | [2007/30] | CPC: |
C12Q1/6841 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/30] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DIAGNOSE UND PROGNOSE VON KREBS AUF DER GRUNDLAGE DER AUF ZYTOLOGISCHEN PRÄPARATEN GEMESSENEN TELOMERLÄNGE | [2007/30] | Englisch: | DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF CANCER BASED ON TELOMERE LENGTH AS MEASURED ON CYTOLOGICAL SPECIMENS | [2007/30] | Französisch: | DIAGNOSTIC ET PROGNOSTIC DU CANCER D'APRES LA LONGUEUR DES TELOMERES MESUREE SUR LES SPECIMENS CYTOLOGIQUES | [2007/30] | Eintritt in die regionale Phase | 30.03.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.03.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.03.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.03.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.03.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/30] | 25.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 30.06.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.10.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.03.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/34] | 08.04.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2009 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [DA]EP1035215 (VYSIS INC [US], et al) [DA] 1-28 * the whole document *; | [A]WO9714026 (LANSDORP PETER [CA]) [A] 1-28 * the whole document *; | [PX]WO2005008248 (UNIV GEORGETOWN [US], et al) [PX] 1-28 * the whole document *; | [PX]WO2004074500 (UNIV MANITOBA [CA], et al) [PX] 1-28 * the whole document * | [X] - MIRACCO C ET AL, "Quantitative in situ evaluation of telomeres in fluorescence in situ hybridization-processed sections of cutaneous melanocytic lesions and correlation with telomerase activity.", THE BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY. MAR 2002, (200203), vol. 146, no. 3, ISSN 0007-0963, pages 399 - 408, XP002364704 [X] 1-4,6,14,20-24,26,27 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2133.2002.04600.x | [XY] - MEEKER ALAN K ET AL, "Telomere length assessment in human archival tissues: combined telomere fluorescence in situ hybridization and immunostaining.", THE AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY. APR 2002, (200204), vol. 160, no. 4, ISSN 0002-9440, pages 1259 - 1268, XP002364878 [X] 1-3,6,14-17,20-24,26,27 * abstract * [Y] 7,8 | [DX] - VAN HEEK N TJARDA ET AL, "Telomere shortening is nearly universal in pancreatic intraepithelial neoplasia", AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY, (200211), vol. 161, no. 5, ISSN 0002-9440, pages 1541 - 1547, XP002364879 [DX] 1-4,6,14,15,17,20-24,26,27 * the whole document * | [X] - MIRACCO CLELIA ET AL, "In situ detection of telomeres by fluorescence in situ hybridization and telomerase activity in glioblastoma multiforme: correlation with p53 status, EGFR, c-myc, MIB1, and Topoisomerase IIalpha protein expression.", INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY. DEC 2003, (200312), vol. 23, no. 6, ISSN 1019-6439, pages 1529 - 1535, XP008059084 [X] 1-4,6,14,17,20-24,26,27 * the whole document * | [Y] - WU X ET AL, "Telomere dysfunction: A potential cancer predisposition factor", JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 20 AUG 2003 UNITED KINGDOM, (20030820), vol. 95, no. 16, ISSN 0027-8874, pages 1211 - 1218, XP002365330 [Y] 7,8 * the whole document * | [A] - MEEKER A K ET AL, "Telomere length abnormalities occur early in the initiation of epithelial carcinogenesis", CLINICAL CANCER RESEARCH 15 MAY 2004 UNITED STATES, (20040515), vol. 10, no. 10, ISSN 1078-0432, pages 3317 - 3326, XP002365317 [A] 1-28 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-0984-03 | [PX] - FERNANDEZ-GOMEZ ET AL, "Telomere Length on Bladder Washing Samples from Patients with Bladder Cancer Correlates with Tumor Characteristics", EUROPEAN UROLOGY, S. KARGER AG., BASEL, CH, (200509), vol. 48, no. 3, ISSN 0302-2838, pages 432 - 437, XP005039952 [PX] 1-28 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2005.04.030 |