EP1796613 - TRANSDERMALE ABGABE VON HYDROPHOBEN BIOLOGISCH WIRKSAMEN MITTELN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.10.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.10.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.11.2010 [2010/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dermatrends, Inc. 420 North Fifth Street Suite 990 Minneapolis MN 55401 / US | [2007/25] | Erfinder | 01 /
HSU, Tsung-Min 1117 Marquette Ave., Apt. 1107 Minneapolis, MN 55403 / US | 02 /
HICKEY, Alan T.J. 12310 Singletree Lane Apt. 2439 Eden Prairie, MN 55344 / US | 03 /
JACOBSON, Eric C. 4960 Lillian Street San Diego, CA 92110 / US | 04 /
GRICENKO, Nicole T. 5707 Highway 7, Apt 403 Saint Louis Park, MN 55416 / US | [2007/25] | Vertreter | Pohlman, Sandra M. df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/41] | Pohlman, Sandra M. df-mp Fünf Höfe Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | ||
Frühere [2008/20] | Pohlman, Sandra M. df-mp Fünf Höfe Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | ||
Frühere [2007/25] | Pohlman, Sandra M. df-mp, Dörries, Frank-Molnia & Pohlman, Triftstrasse 13 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05795246.7 | 08.09.2005 | [2007/25] | WO2005US31825 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040607922P | 08.09.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 607922 P | [2007/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006029192 | Datum: | 16.03.2006 | Sprache: | EN | [2006/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1796613 | Datum: | 20.06.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.03.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 16.03.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.09.2008 | Klassifikation | IPC: | A61K6/00, A61K9/70, A61K47/18 | [2008/40] | CPC: |
A61K9/7053 (EP,US);
A61K47/18 (EP,US)
|
Frühere IPC [2007/25] | A61K6/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/25] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRANSDERMALE ABGABE VON HYDROPHOBEN BIOLOGISCH WIRKSAMEN MITTELN | [2007/25] | Englisch: | TRANSDERMAL DELIVERY OF HYDROPHOBIC BIOACTIVE AGENTS | [2007/25] | Französisch: | ADMINISTRATION TRANSDERMIQUE D'AGENTS BIOACTIFS HYDROPHOBES | [2007/25] | Eintritt in die regionale Phase | 03.04.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.04.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 03.04.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.04.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.04.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/25] | 11.06.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.02.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.12.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.04.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/46] | 07.06.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/46] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 30.12.2009 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 30.12.2009 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 21.01.2010 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2008 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   09.03.2009 | 30.09.2009 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO02074286 (ALZA CORP [US]) [X] 1,3,8,14-17 * paragraphs [0001] , [0032] , [0053] , [0055] * * example 1 *; | [X]US2003215487 (KIM DONG-YEUN [KR], et al) [X] 1-17 * paragraphs [0001] , [0015] , [0021] , [0029] *; | [X]US2004043171 (AUDETT JAY DOUGLAS [US]) [X] 1-3,7-9,13-17* paragraphs [0002] , [0008] - [0011] - [0055] , [0057] - [0059] - [0076] *; | [E]EP1685830 (SEKISUI CHEMICAL CO LTD [JP]) [E] 1,3,4,8,10,14-17 * paragraphs [0032] , [0034] , [0035] , [0040] , [0046] , [0054] , [0055] * * table 1 * | Internationale Recherche | [X]US2004136924 (BOYD THOMAS J [US], et al) |