EP1806752 - MOLEKÜL-CHEMIE-KERNFUSIONS-REAKTIONS-ERZEUGUNGSVERFAHREN UND MOLEKÜL-CHEMIE-KERNFUSIONS-ENERGIEGENERATOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.10.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.10.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.12.2010 [2010/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ikegami, Sayaka 12-50, Hibarigaoka 2-chome Takarazuka-shi, Hyogo 665-0805 / JP | Für alle benannten Staaten Yougen Kaisha Rine 12-50, Hibarigaoka 2-chome Takarazuka-shi, Hyogo 665-0805 / JP | Für alle benannten Staaten Sakaguchi Dennetsu Kabushiki Kaisha 12-50, Hibarigaoka 2-chome Takarazuka-shi, Hyogo 665-0805 / JP | Für alle benannten Staaten IKEGAMI, Hidetsugu 12-50, Hibarigaoka 2-chome Takarazuka-shi, Hyogo 665-0805 / JP | [2007/28] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2007/28] | Vertreter | Kronthaler, Wolfgang N.K., et al Kronthaler, Schmidt & Coll. Patentanwälte Pfarrstrasse 14 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/12] | Kronthaler, Wolfgang N.K., et al Kronthaler, Schmidt & Coll. Intellectual Property Counselors Pfarrstrasse 14 80538 München / DE | ||
Frühere [2007/28] | Kronthaler, Wolfgang N.K. Kronthaler, Schmidt & Coll., Steinsdorfstrasse 5 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05799206.7 | 24.10.2005 | [2007/28] | WO2005JP19851 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20040309176 | 25.10.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004309176 | [2007/28] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006046680 | Datum: | 04.05.2006 | Sprache: | EN | [2006/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1806752 | Datum: | 11.07.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.05.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 04.05.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.06.2008 | Klassifikation | IPC: | G21B1/00 | [2007/28] | CPC: |
G21B3/00 (EP,US);
Y02E30/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, SE [2008/05] |
Frühere [2007/28] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MOLEKÜL-CHEMIE-KERNFUSIONS-REAKTIONS-ERZEUGUNGSVERFAHREN UND MOLEKÜL-CHEMIE-KERNFUSIONS-ENERGIEGENERATOR | [2007/28] | Englisch: | MOLECULE CHEMISTRY NUCLEAR FUSION REACTION GENERATION METHOD AND MOLECULE CHEMISTRY NUCLEAR FUSION ENERGY GENERATOR | [2007/28] | Französisch: | PROCÉDÉ CONSISTANT À GÉNÉRER UNE RÉACTION DE FUSION NUCLÉAIRE PAR CHIMIE MOLÉCULAIRE ET GÉNÉRATEUR D'ÉNERGIE PAR FUSION NUCLÉAIRE PAR CHIMIE MOLÉCULAIRE | [2007/28] | Eintritt in die regionale Phase | 24.04.2007 | Übersetzung eingereicht | 16.04.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.04.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 16.04.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.04.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.04.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/28] | 14.08.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 24.03.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.05.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/48] | 29.06.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2009 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO9512883 (ENECO INC [US]) [Y] 3 * abstract * * page 22, lines 19-21 *; | [Y]WO02097823 (UT BATTELLE LLC [US], et al) [Y] 2,6,7 * page 39, lines 12-21; figure 8b * * page 45, lines 3-19 *; | [Y]JP2003130998 (IKEGAMI HIDETSUGU, et al) [Y] 4,8 * abstract *; | [XY]EP1345238 (IKEGAMI HIDETSUGU [JP], et al) [X] 1 * abstract * * paragraphs [0006] , [0007] , [0013] , [0017] * [Y] 2-9; | [Y]JP2004020357 (IKEGAMI HIDETSUGU, et al) [Y] 5,9* abstract * | Internationale Recherche | [Y]JP2003130997 (IKEGAMI HIDETSUGU, et al); | [Y]JPH06324167 (TAMURA NAOKI); | [Y]JPS58207000 (ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND); | [Y]JP2004020357 (IKEGAMI HIDETSUGU, et al); | [Y]JP2003130998 (IKEGAMI HIDETSUGU, et al); | [Y]JP2003130978 (IKEGAMI HIDETSUGU, et al) | [A] - EULE R.P. ET AL., "Radiative Capture in the Light Heavy-Ion Systems 6Li+6Li and 6Li+7Li at Ec.m.=1-8 MeV", NUCLEAR PHYSICS A, (1991), vol. 529, pages 387 - 409, XP002996379 |