18.07.2014 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] |
30.05.2014 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.07.2014 [2014/27] |
18.04.2014 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.05.2014 [2014/21] |
11.10.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.11.2013 [2013/46] |
30.08.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.10.2013 [2013/40] |
19.07.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.08.2013 [2013/34] |
12.07.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.08.2013 [2013/33] |
10.05.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.06.2013 [2013/24] |
01.03.2013 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 03.04.2013 [2013/14] |
08.02.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.03.2013 [2013/11] |
01.02.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.03.2013 [2013/10] |
25.01.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.02.2013 [2013/09] |
18.01.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.02.2013 [2013/08] |
11.01.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.02.2013 [2013/07] |
21.12.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.01.2013 [2013/04] |
30.11.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.01.2013 [2013/01] |
16.11.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.12.2012 [2012/51] |
09.11.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.12.2012 [2012/50] |
02.11.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.12.2012 [2012/49] |
26.10.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.11.2012 [2012/48] |
19.10.2012 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.11.2012 [2012/47] |
23.03.2012 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 25.04.2012 [2012/17] |
20.03.2012 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
20.03.2012 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
09.11.2011 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
27.10.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
06.11.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
30.10.2009 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
18.05.2009 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
14.03.2009 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
12.11.2008 |
Erster Prüfungsbericht |
|
11.11.2008 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
11.11.2008 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
01.11.2008 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
30.10.2008 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
03.10.2008 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 05.11.2008 [2008/45] |
07.12.2007 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] |
01.11.2007 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.07.2007 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 15.08.2007 [2007/33] |
13.07.2007 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 15.08.2007 [2007/33] |
04.07.2007 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
13.06.2007 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
24.08.2006 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
22.08.2006 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
20.12.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|