EP1864550 - KOCHDETEKTIONSVERFAHREN UND COMPUTERPROGRAMM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.02.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.02.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.03.2015 [2015/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thermal Solutions, Inc. 8441 E. 32nd Street North Suite 110 Wichita, KS 67226 / US | [2007/50] | Erfinder | 01 /
CLOTHIER, Brian, L. 9431 Cross Creek Street Wichita, Kansas 67206 / US | [2008/30] |
Frühere [2007/50] | 01 /
CLOTHIER, Brian, L. 3000 Winfield Wichita, KS 67210 / US | Vertreter | Landry, Felix Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2007/50] | Landry, Felix Uexküll & Stolberg Patentanwälte Beselerstrasse 4 D-22607 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05803332.5 | 16.09.2005 | [2007/50] | WO2005US33596 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050083432 | 18.03.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 83432 | [2007/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006101518 | Datum: | 28.09.2006 | Sprache: | EN | [2006/39] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1864550 | Datum: | 12.12.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.09.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 16.04.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.02.2014 | Klassifikation | IPC: | A23L1/00, G05D23/00, H05B6/12, H05B1/02 | [2009/30] | CPC: |
H05B6/1209 (EP,US);
H05B3/746 (EP,US);
H05B6/062 (EP,US);
H05B2213/06 (EP,US);
H05B2213/07 (EP,US)
|
Frühere IPC [2007/50] | H05B1/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/50] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOCHDETEKTIONSVERFAHREN UND COMPUTERPROGRAMM | [2007/50] | Englisch: | BOIL DETECTION METHOD AND COMPUTER PROGRAM | [2007/50] | Französisch: | PROCEDE ET LOGICIEL DE DETECTION D'EBULLITION | [2007/50] | Eintritt in die regionale Phase | 01.10.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.10.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 01.10.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.10.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.10.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/50] | 27.07.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.09.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/13] | 03.11.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2015/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 12.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2014 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO0119141 (THERMAL SOLUTIONS INC [US], et al) [Y] 3,8,9* figure 1 *; | [XYI]US6236025 (BERKCAN ERTUGRUL [US], et al) [X] 1,2,4,5,7 * column 2, line 58 - line 65; claims 1,32 * * sentence 18 - sentence 21; figures 6,7 * * column 2, line 45 - line 57; claim 4 * [Y] 3,8,9 [I] 6 | Internationale Recherche | [X]US5096725 (KIM KYUNG H [KR]); | [Y]US6320169 (CLOTHIER BRIAN L [US]); | [Y]JP2004103286 (SANYO ELECTRIC CO, et al) |