EP1800058 - VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG DER STABILITÄT EINES BRENNERS EINES BEFEUERTEN HEIZERS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2007/26] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG DER STABILITÄT EINES BRENNERS EINES BEFEUERTEN HEIZERS | ||
[2016/13] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.04.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.08.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG | veröffentlicht am 19.09.2018 [2018/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Carel van Bylandtlaan 30 2596 HR Den Haag / NL | [2016/25] |
Frühere [2007/26] | Für alle benannten Staaten SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. Carel van Bylandtlaan 30 2596 HR Den Haag / NL | Erfinder | 01 /
HAMILTON, William Larry Westhollow Technology Center, 3333 Hwy 6 South Houston, Texas 77082-3101 / US | 02 /
JOHNSON, Gregory Lynn 12925 Memorial 172 Houston, Texas 77024 / US | [2008/33] |
Frühere [2007/26] | 01 /
HAMILTON, William Larry 19710 Laurel Park Lane Houston, Texas 77094 / US | ||
02 /
JOHNSON, Gregory Lynn 12925 Memorial 172 Houston, Texas 77024 / US | Vertreter | Matthezing, Robert Maarten, et al Shell International B.V. Intellectual Property Services P.O. Box 384 2501 CJ The Hague / NL | [2016/25] |
Frühere [2010/07] | Matthezing, Robert Maarten, et al Shell International B.V. Intellectual Property Services P.O. Box 384 2501 CJ The Hague / NL | ||
Frühere [2007/26] | Zeestraten, Albertus W. J. Shell International B.V., Intellectual Property Services, P.O. Box 384 2501 CJ The Hague / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05803970.2 | 12.10.2005 | [2007/26] | WO2005US36565 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040618909P | 14.10.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 618909 P | [2007/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006044408 | Datum: | 27.04.2006 | Sprache: | EN | [2006/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1800058 | Datum: | 27.06.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.04.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1800058 | Datum: | 22.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.04.2006 | Klassifikation | IPC: | F23D14/72, F23L11/00, F23N1/04, F23N5/18, F23N5/24 | [2007/26] | CPC: |
F23N5/184 (EP,US);
F23N1/022 (EP,US);
F23N1/042 (EP,US);
F23N5/242 (EP,US);
F23D2209/20 (EP,US);
F23N2225/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/25] |
Frühere [2007/26] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG DER STABILITÄT EINES BRENNERS EINES BEFEUERTEN HEIZERS | [2016/13] | Englisch: | A METHOD FOR MONITORING AND CONTROLLING THE STABILITY OF A BURNER OF A FIRED HEATER | [2016/13] | Französisch: | PROCEDE DE CONTROLE ET DE COMMANDE DE LA STABILITE D'UN BRULEUR D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE | [2016/13] |
Frühere [2007/26] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG DER STABILITÄT EINES BRENNERS EINES BEFEUERTEN HEIZERS | ||
Frühere [2007/26] | A METHOD AND APPARATUS FOR MONITORING AND CONTROLLING THE STABILITY OF A BURNER OF A FIRED HEATER | ||
Frühere [2007/26] | PROCEDE ET DISPOSITIF DE CONTROLE ET DE COMMANDE DE LA STABILITE D UN BRULEUR D UN APPAREIL DE CHAUFFAGE | Eintritt in die regionale Phase | 15.03.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.03.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.03.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.07.2006 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 15.03.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/26] | 30.12.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.04.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.05.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.11.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.03.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.05.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.05.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.05.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.12.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 23.03.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 12.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.10.2005 | AT | 22.06.2016 | BE | 22.06.2016 | BG | 22.06.2016 | CY | 22.06.2016 | CZ | 22.06.2016 | DK | 22.06.2016 | EE | 22.06.2016 | ES | 22.06.2016 | FI | 22.06.2016 | LT | 22.06.2016 | LV | 22.06.2016 | MC | 22.06.2016 | NL | 22.06.2016 | PL | 22.06.2016 | RO | 22.06.2016 | SE | 22.06.2016 | SI | 22.06.2016 | SK | 22.06.2016 | TR | 22.06.2016 | GR | 23.09.2016 | IE | 12.10.2016 | LU | 12.10.2016 | IS | 22.10.2016 | PT | 24.10.2016 | CH | 31.10.2016 | LI | 31.10.2016 | [2018/38] |
Frühere [2018/29] | HU | 12.10.2005 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
TR | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IE | 12.10.2016 | ||
LU | 12.10.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 12.10.2005 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IE | 12.10.2016 | ||
LU | 12.10.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IE | 12.10.2016 | ||
LU | 12.10.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Frühere [2017/43] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
LU | 12.10.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Frühere [2017/10] | BE | 22.06.2016 | |
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
Frühere [2017/09] | CZ | 22.06.2016 | |
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Frühere [2016/52] | FI | 22.06.2016 | |
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Frühere [2016/51] | FI | 22.06.2016 | |
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 22.06.2016 | |
LT | 22.06.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 22.06.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4253404 (LEONARD DONALD J) [X] 6,12,14 * column 3, line 27 - column 4, line 66 * * column 5, line 53 - column 6, line 40 * * figure 1 *; | [X]US4262843 (OMORI KEIZO, et al) [X] 1,6,7,12-15 * column 3, line 4 - column 4, line 16 * * column 8, line 27 - line 38 * * figure 1 *; | [A]US4574746 (KEYES IV MARION A [US], et al) [A] 1,6,7,12-15 * column 2, line 4 - column 3, line 37 ** figure 1 *; | [A]EP0448202 (HONEYWELL INC [US]) [A] 1,6,7,12-15 * column 4, line 28 - column 5, line 33 * * figure 1 *; | [X]DE10204264 (WODTKE GMBH [DE]) [X] 1,6,7,12-15 * column 3, line 50 - column 4, line 57 * * figures 1-3 *; | [X]EP1351019 (SIEMENS BUILDING TECH AG [CH]) [X] 6,14 * column 2, line 10 - line 28 * * column 3, line 4 - column 4, line 21 * * figure . * |