EP1812025 - STABILISIERTE BAKTERIOPHAGEN-FORMULIERUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.07.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Chr. Hansen A/S Bøge Allé 10-12 2970 Hørsholm / DK | [2009/48] |
Frühere [2007/31] | Für alle benannten Staaten Cangagen Life Sciences Inc. 400, 1740 Woodroffe Ave. Suite 1 Ottawa, ON K2G 3R8 / CA | Erfinder | 01 /
MURTHY, Kishore 2118 Rexton Street Ottawa, Ontario K4A 4K8 / CA | 02 /
ENGELHARDT, Rainer 1712 Silver Bark Avenue Ottawa, Ontario K1C 7A9 / CA | [2007/31] | Vertreter | Markvardsen, Peter, et al Chr. Hansen A/S Boge Allé 10-12 P.O. Box 407 2970 Horsholm / DK | [2010/27] |
Frühere [2007/31] | Wallace, Sheila Jane, et al Lloyd Wise Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05804032.0 | 02.11.2005 | [2007/31] | WO2005CA01678 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040624576P | 02.11.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 624576 P | [2007/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006047870 | Datum: | 11.05.2006 | Sprache: | EN | [2006/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1812025 | Datum: | 01.08.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.05.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1812025 | Datum: | 05.09.2012 | Sprache: | EN | [2012/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CA | 11.05.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.11.2009 | Klassifikation | IPC: | A23K1/17, A23K1/18, A61K35/76 | [2012/14] | CPC: |
A61K35/76 (EP,US);
A23K20/195 (EP,US);
A23K50/10 (EP,US);
A23K50/75 (EP,US);
A23K50/80 (EP,US);
A61P17/02 (EP);
A61P31/04 (EP);
C12N2795/00032 (EP,US);
C12N2795/00051 (EP,US);
Y02A40/818 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2007/31] | A61K35/76, A61P31/04, A23K1/16, A61P17/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STABILISIERTE BAKTERIOPHAGEN-FORMULIERUNGEN | [2007/31] | Englisch: | STABILIZED BACTERIOPHAGE FORMULATIONS | [2007/31] | Französisch: | FORMULATION A BACTERIOPHAGES STABILISEES | [2007/31] | Eintritt in die regionale Phase | 04.06.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.06.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 04.06.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.06.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.06.2006 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: CA | 04.06.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/31] | 30.07.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.05.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.10.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 06.12.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.05.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.07.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.07.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP12158716.6 / EP2462940 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.03.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 06.06.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.11.2005 | AT | 05.09.2012 | CY | 05.09.2012 | CZ | 05.09.2012 | EE | 05.09.2012 | FI | 05.09.2012 | LT | 05.09.2012 | LV | 05.09.2012 | PL | 05.09.2012 | RO | 05.09.2012 | SE | 05.09.2012 | SI | 05.09.2012 | SK | 05.09.2012 | TR | 05.09.2012 | IE | 02.11.2012 | LU | 02.11.2012 | MC | 30.11.2012 | BG | 05.12.2012 | GR | 06.12.2012 | IS | 05.01.2013 | PT | 07.01.2013 | [2014/34] |
Frühere [2014/27] | AT | 05.09.2012 | |
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
TR | 05.09.2012 | ||
IE | 02.11.2012 | ||
LU | 02.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
GR | 06.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
PT | 07.01.2013 | ||
Frühere [2014/21] | AT | 05.09.2012 | |
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
TR | 05.09.2012 | ||
IE | 02.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
GR | 06.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
PT | 07.01.2013 | ||
Frühere [2013/47] | AT | 05.09.2012 | |
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
IE | 02.11.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
GR | 06.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
PT | 07.01.2013 | ||
Frühere [2013/34] | AT | 05.09.2012 | |
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
GR | 06.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
PT | 07.01.2013 | ||
Frühere [2013/28] | AT | 05.09.2012 | |
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
GR | 06.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
PT | 07.01.2013 | ||
Frühere [2013/23] | AT | 05.09.2012 | |
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
GR | 06.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Frühere [2013/22] | AT | 05.09.2012 | |
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
GR | 06.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Frühere [2013/12] | AT | 05.09.2012 | |
CY | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
GR | 06.12.2012 | ||
Frühere [2013/11] | AT | 05.09.2012 | |
CY | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
GR | 06.12.2012 | ||
Frühere [2013/10] | AT | 05.09.2012 | |
CY | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
Frühere [2013/09] | AT | 05.09.2012 | |
FI | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
Frühere [2013/08] | AT | 05.09.2012 | |
LT | 05.09.2012 | ||
Frühere [2013/07] | AT | 05.09.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2004208854 (WADDELL THOMAS E [CA], et al) [X] 2-4,7-9,11-12,19-22 * paragraphs 0004, 0009 - 0031, 0049-0051, 0054-0061,examples 2-7 * [I] 5-6,10,14-16; | [XI]WO2004064732 (NEW HORIZONS DIAGNOSTICS CORP [US], et al) [X] 2-4,11-12,19-22 * p.78, line 5-p. 79, line 24 * [I] 5,7-10,14-15 | Internationale Recherche | [X]EP0403292 (MICROBIAL DEV LTD [GB]); | [X]US6703040 (KATSARAVA RAMAZ [GE], et al); | [X]WO03093462 (UNIV STRATHCLYDE [GB], et al); | [A]WO0151066 (INTRALYTIX INC [US], et al); | [A]WO2004045645 (BORATYNSKI JANUSZ [PL], et al) | [X] - JEPSON C D ET AL, "Bacteriophage lambda is a highly stable DNA vaccine delivery vehicle.", VACCINE., (200406), vol. 22, no. 19, pages 2413 - 2419, XP004515458 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2003.11.065 | [X] - SERGIENKO F E., Dry Bacterophages, Their Preparation and Use. Microbiology and Epidemiology., MEDICAL PUBLICATIONS LTD., (1945), pages 116 - 123, XP009120790 | [A] - SULAKVELIDZE A ET AL, "Bacteriophage Therapy.", ANTIMICROB AGENTS CHEMOTHER., (200103), vol. 45, no. 3, pages 649 - 659, XP008115592 DOI: http://dx.doi.org/10.1128/AAC.45.3.649-659.2001 | [A] - THIEL K., "Old dogma, new tricks-21st Century phage therapy.", NATURE BIOTECHNOL., (200401), vol. 22, no. 1, pages 31 - 36, XP002404412 | [A] - STONE R., "Bacteriophage therapy. Stalin's forgotten cure.", SCIENCE., (200210), vol. 298, no. 5594, pages 728 - 731, XP008118025 DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.298.5594.728 | [A] - BENNETT A R ET AL, "The use of bacteriophage-based systems for the separation and concentration of Salmonella.", J APPL MICROBIOL., (199708), vol. 83, no. 2, pages 259 - 265, XP001051057 DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2672.1997.00257.x | [A] - PROUTY C C., "Storage of the Bacteriophage of the Lactic Acid Streptococci in the Desiccated State with Observations on Longevity.", APPL MICROBIOL., (1953), vol. 1, pages 250 - 251, XP008118026 | vom Anmelder | US2004208854 | WO2004064732 |