EP1807743 - SYSTEM MIT LANDMARKEN UND MIT EINEM SELBSTFAHRENDEN GERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.01.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Inmach Intelligente Maschinen GmbH Kässbohrertrasse 19 89077 Ulm / DE | [2011/51] |
Frühere [2007/29] | Für alle benannten Staaten Inmach Intelligente Maschinen GmbH Helmholtzstrasse 16 89081 Ulm / DE | Erfinder | 01 /
KÄMPKE, Thomas Alberweg 9 89075 Ulm / DE | 02 /
KLUGE, Boris Römerstrasse 6 89077 Ulm / DE | 03 /
STROBEL, Matthias Nadelbaumäcker 1 89079 Ulm / DE | [2007/29] | Vertreter | Meyer, Thorsten Meyer Patentanwaltskanzlei Pfarrer-Schultes-Weg 14 89077 Ulm / DE | [N/P] |
Frühere [2012/12] | Meyer, Thorsten Meyer Patentanwaltskanzlei Pfarrer-Schultes-Weg 14 89077 Ulm / DE | ||
Frühere [2007/29] | Meyer, Thorsten Patentanwaltskanzlei Meyer Pfarrer-Schultes-Weg 14 89077 Ulm / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05807884.1 | 04.11.2005 | [2007/29] | WO2005EP11840 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041053183 | 04.11.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004053183 | [2007/29] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006048310 | Datum: | 11.05.2006 | Sprache: | DE | [2006/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1807743 | Datum: | 18.07.2007 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 11.05.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1807743 | Datum: | 21.03.2012 | Sprache: | DE | [2012/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.05.2006 | Klassifikation | IPC: | G05D1/02 | [2007/29] | CPC: |
G05D1/0261 (EP);
A01D34/008 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM MIT LANDMARKEN UND MIT EINEM SELBSTFAHRENDEN GERÄT | [2007/29] | Englisch: | SYSTEM COMPRISING LANDMARKS AND A SELF-PROPELLED DEVICE | [2007/29] | Französisch: | SYSTEME COMPORTANT DES POINTS DE REPERE ET UN VEHICULE A PILOTAGE AUTOMATIQUE | [2007/29] | Eintritt in die regionale Phase | 28.03.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.03.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.03.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.03.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/29] | 11.04.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.08.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.11.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.02.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.02.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.04.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 02.01.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2010 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   28.04.2011 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.11.2005 | CY | 21.03.2012 | CZ | 21.03.2012 | DK | 21.03.2012 | EE | 21.03.2012 | FI | 21.03.2012 | IT | 21.03.2012 | LT | 21.03.2012 | LV | 21.03.2012 | NL | 21.03.2012 | PL | 21.03.2012 | RO | 21.03.2012 | SE | 21.03.2012 | SI | 21.03.2012 | SK | 21.03.2012 | TR | 21.03.2012 | BG | 21.06.2012 | GR | 22.06.2012 | ES | 02.07.2012 | IS | 21.07.2012 | PT | 23.07.2012 | IE | 04.11.2012 | LU | 04.11.2012 | AT | 30.11.2012 | BE | 30.11.2012 | CH | 30.11.2012 | LI | 30.11.2012 | MC | 30.11.2012 | [2014/34] |
Frühere [2014/27] | CY | 21.03.2012 | |
CZ | 21.03.2012 | ||
DK | 21.03.2012 | ||
EE | 21.03.2012 | ||
FI | 21.03.2012 | ||
IT | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
NL | 21.03.2012 | ||
PL | 21.03.2012 | ||
RO | 21.03.2012 | ||
SE | 21.03.2012 | ||
SI | 21.03.2012 | ||
SK | 21.03.2012 | ||
TR | 21.03.2012 | ||
BG | 21.06.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
ES | 02.07.2012 | ||
IS | 21.07.2012 | ||
PT | 23.07.2012 | ||
IE | 04.11.2012 | ||
LU | 04.11.2012 | ||
AT | 30.11.2012 | ||
BE | 30.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
Frühere [2014/21] | CY | 21.03.2012 | |
CZ | 21.03.2012 | ||
DK | 21.03.2012 | ||
EE | 21.03.2012 | ||
FI | 21.03.2012 | ||
IT | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
NL | 21.03.2012 | ||
PL | 21.03.2012 | ||
RO | 21.03.2012 | ||
SE | 21.03.2012 | ||
SI | 21.03.2012 | ||
SK | 21.03.2012 | ||
TR | 21.03.2012 | ||
BG | 21.06.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
ES | 02.07.2012 | ||
IS | 21.07.2012 | ||
PT | 23.07.2012 | ||
IE | 04.11.2012 | ||
AT | 30.11.2012 | ||
BE | 30.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
Frühere [2014/09] | CY | 21.03.2012 | |
CZ | 21.03.2012 | ||
DK | 21.03.2012 | ||
EE | 21.03.2012 | ||
FI | 21.03.2012 | ||
IT | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
NL | 21.03.2012 | ||
PL | 21.03.2012 | ||
RO | 21.03.2012 | ||
SE | 21.03.2012 | ||
SI | 21.03.2012 | ||
SK | 21.03.2012 | ||
BG | 21.06.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
ES | 02.07.2012 | ||
IS | 21.07.2012 | ||
PT | 23.07.2012 | ||
IE | 04.11.2012 | ||
AT | 30.11.2012 | ||
BE | 30.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
Frühere [2013/47] | CY | 21.03.2012 | |
CZ | 21.03.2012 | ||
DK | 21.03.2012 | ||
EE | 21.03.2012 | ||
FI | 21.03.2012 | ||
IT | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
NL | 21.03.2012 | ||
PL | 21.03.2012 | ||
RO | 21.03.2012 | ||
SE | 21.03.2012 | ||
SI | 21.03.2012 | ||
SK | 21.03.2012 | ||
BG | 21.06.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
ES | 02.07.2012 | ||
IS | 21.07.2012 | ||
PT | 23.07.2012 | ||
IE | 04.11.2012 | ||
BE | 30.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
Frühere [2013/38] | CY | 21.03.2012 | |
CZ | 21.03.2012 | ||
DK | 21.03.2012 | ||
EE | 21.03.2012 | ||
FI | 21.03.2012 | ||
IT | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
NL | 21.03.2012 | ||
PL | 21.03.2012 | ||
RO | 21.03.2012 | ||
SE | 21.03.2012 | ||
SI | 21.03.2012 | ||
SK | 21.03.2012 | ||
BG | 21.06.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
ES | 02.07.2012 | ||
IS | 21.07.2012 | ||
PT | 23.07.2012 | ||
BE | 30.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
Frühere [2013/33] | CY | 21.03.2012 | |
CZ | 21.03.2012 | ||
DK | 21.03.2012 | ||
EE | 21.03.2012 | ||
FI | 21.03.2012 | ||
IT | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
NL | 21.03.2012 | ||
PL | 21.03.2012 | ||
RO | 21.03.2012 | ||
SE | 21.03.2012 | ||
SI | 21.03.2012 | ||
SK | 21.03.2012 | ||
BG | 21.06.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
ES | 02.07.2012 | ||
IS | 21.07.2012 | ||
PT | 23.07.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
Frühere [2013/22] | CY | 21.03.2012 | |
CZ | 21.03.2012 | ||
DK | 21.03.2012 | ||
EE | 21.03.2012 | ||
FI | 21.03.2012 | ||
IT | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
NL | 21.03.2012 | ||
PL | 21.03.2012 | ||
RO | 21.03.2012 | ||
SE | 21.03.2012 | ||
SI | 21.03.2012 | ||
SK | 21.03.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
ES | 02.07.2012 | ||
IS | 21.07.2012 | ||
PT | 23.07.2012 | ||
Frühere [2013/11] | CY | 21.03.2012 | |
CZ | 21.03.2012 | ||
DK | 21.03.2012 | ||
EE | 21.03.2012 | ||
FI | 21.03.2012 | ||
IT | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
NL | 21.03.2012 | ||
PL | 21.03.2012 | ||
RO | 21.03.2012 | ||
SE | 21.03.2012 | ||
SI | 21.03.2012 | ||
SK | 21.03.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
IS | 21.07.2012 | ||
PT | 23.07.2012 | ||
Frühere [2013/08] | CY | 21.03.2012 | |
CZ | 21.03.2012 | ||
DK | 21.03.2012 | ||
EE | 21.03.2012 | ||
FI | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
NL | 21.03.2012 | ||
PL | 21.03.2012 | ||
RO | 21.03.2012 | ||
SE | 21.03.2012 | ||
SI | 21.03.2012 | ||
SK | 21.03.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
IS | 21.07.2012 | ||
PT | 23.07.2012 | ||
Frühere [2013/01] | CY | 21.03.2012 | |
CZ | 21.03.2012 | ||
EE | 21.03.2012 | ||
FI | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
PL | 21.03.2012 | ||
RO | 21.03.2012 | ||
SE | 21.03.2012 | ||
SI | 21.03.2012 | ||
SK | 21.03.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
IS | 21.07.2012 | ||
PT | 23.07.2012 | ||
Frühere [2012/50] | CY | 21.03.2012 | |
CZ | 21.03.2012 | ||
EE | 21.03.2012 | ||
FI | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
PL | 21.03.2012 | ||
RO | 21.03.2012 | ||
SE | 21.03.2012 | ||
SI | 21.03.2012 | ||
SK | 21.03.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
IS | 21.07.2012 | ||
Frühere [2012/49] | CY | 21.03.2012 | |
CZ | 21.03.2012 | ||
EE | 21.03.2012 | ||
FI | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
PL | 21.03.2012 | ||
RO | 21.03.2012 | ||
SE | 21.03.2012 | ||
SI | 21.03.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
IS | 21.07.2012 | ||
Frühere [2012/48] | CY | 21.03.2012 | |
EE | 21.03.2012 | ||
FI | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
SE | 21.03.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
Frühere [2012/41] | CY | 21.03.2012 | |
FI | 21.03.2012 | ||
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
Frühere [2012/39] | FI | 21.03.2012 | |
LT | 21.03.2012 | ||
LV | 21.03.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
Frühere [2012/37] | FI | 21.03.2012 | |
LT | 21.03.2012 | ||
GR | 22.06.2012 | ||
Frühere [2012/36] | LT | 21.03.2012 | |
GR | 22.06.2012 | ||
Frühere [2012/33] | LT | 21.03.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]US4278142 (KONO HIDEHIKO) [X] 1,13 * column 2 * * column 4, line 13 - column 6, line 32 * [A] 2-12,14; | [XA]US4566032 (HIROOKA SHIGERU [JP], et al) [X] 1,4,13 * the whole document *[A] 2,3,5-12,14; | [YA]US4974259 (TAKAHASHI YUKIMICHI [JP], et al) [Y] 3,4,8-12,14 * column 1, line 48 - column 3, line 39; figures 2-4; claim 1 * [A] 1,2,5-7,13; | [XAY]US5041722 (SUZUKI TORU [JP], et al) [X] 1,5,13 * column 3, line 42 - line 57 * * column 7, line 3 - line 15 * [A] 2,6,7 [Y] 3,4,8-12,14 |