EP1788923 - GESCHIRRSPÜLER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.12.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.12.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.01.2015 [2015/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20, Yoido-dong Yongdungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [N/P] |
Frühere [2007/22] | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20, Yoido-dong Yongdungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Erfinder | 01 /
Choi, Seung Bong Sinwol-dong 44-9 Changwon-si, Gyeongsangnam-do 641-837 / KR | 02 /
Yoon, Sangheon Haan Jukong 9-Danji APT. 910-204 Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do 423-761 / KR | 03 /
Park, Nungseo Woosung Apt. 106-206, Jayang-dong 579 Gwangjin-gu, Seoul 143-190 / KR | 04 /
Cho, Hung Myong Dongwon APT 102-302, Chojun-ri 558-2 Jillye-myeon Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-884 / KR | 05 /
Han, Dae Yeong Jungkong APT. 3-Danji 302-1305, Deungchon 3-dong Gangseo-gu, Seoul 157-763 / KR | 06 /
Ahn, Byung Hwan Sinjukong APT. 315-104, Oe-dong Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-754 / KR | 07 /
Jun, Chaseung 1405-406, Greenville Jugong 14 Danji, Choji-dong Danwon-gu, Ansan-si Gyeonggi-do, 425-876 / KR | 08 /
Min, Byoungwook Daerim APT. 101-904, Daebang-dong Dongjak-gu, Seoul 156-761 / KR | [2007/32] |
Frühere [2007/22] | 01 /
Choi, Seung Bong Sinwol-dong 44-9 Changwon-si, Gyeongsangnam-do 641-837 / KR | ||
02 /
Yoon, Sangheon Haan Jukong 9-Danji APT. 910-204 Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do 423-761 / KR | |||
03 /
Park, Nungseo Woosung Apt. 106-206, Jayang-dong 579 Gwangjin-gu, Seoul 143-190 / KR | |||
04 /
Cho, Hung Myong Dongwon APT 102-302, Chojun-ri 558-2 Jillye-myeon Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-884 / KR | |||
05 /
Han, Dae Yeong Jungkong APT. 3-Danji 302-1305, Deungchon 3-dong Gangseo-gu, Seoul 157-763 / KR | |||
06 /
Ahn, Byung Hwan Sinjukong APT. 315-104, Oe-dong Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-754 / KR | |||
07 /
Jun, Chaseung Banpo-dong 726-29 Seocho-gu, Seoul 137-040 / KR | |||
08 /
Min, Byoungwook Daerim APT. 101-904, Daebang-dong Dongjak-gu, Seoul 156-761 / KR | Vertreter | Urner, Peter Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/22] | Urner, Peter TER MEER STEINMEISTER & PARTNER GbR Patentanwälte Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05808796.6 | 15.09.2005 | [2007/22] | WO2005KR03053 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20040074093 | 16.09.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20040074093 | KR20040084416 | 21.10.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20040084416 | [2007/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006031066 | Datum: | 23.03.2006 | Sprache: | EN | [2006/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1788923 | Datum: | 30.05.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.03.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AT | 23.03.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.12.2013 | Klassifikation | IPC: | A47L15/42 | [2007/22] | CPC: |
A47L15/4225 (EP,US);
A47L15/4221 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/22] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GESCHIRRSPÜLER | [2007/22] | Englisch: | A DISHWASHER | [2007/22] | Französisch: | LAVE-VAISSELLE | [2007/22] | Eintritt in die regionale Phase | 16.10.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.12.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 16.10.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.10.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.10.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/22] | 22.07.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/03] | 26.08.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2015/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 20.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2014 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAY]JP2004049611 (ASAHI KOGYO CO LTD) [X] 1,2,4,7 * abstract * [A] 13,18-20 [Y] 3,5,6,8-12; | [Y]JPH11308793 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [Y] 3,10 * figures 1-3 *; | [Y]US3519796 (BEBINGER JACK E) [Y] 5,8,11 * figure 1 *; | [Y]EP0237994 (ZANUSSI ELETTRODOMESTICI [IT]) [Y] 6,9,12 * abstract *; | [XA]GB1406155 (TAPPAN CO) [X] 1,2,5,7,8 * figures 1-3; claim 1 * [A] 13,18-20; | [X]US3587939 (NYSTUEN ARNE M, et al) [X] 1,2,5,7,8 * figure 2; claims 1,8 *; | [A]US2004166001 (TURNER DWIGHT M [US], et al) [A] 13,14,17-20 * abstract *; | [A]US3375835 (LOPP CHARLES R, et al) [A] 13,14,17 * figure 1 *; | [A]US5333631 (KIRKLAND DANIEL R [US], et al) [A] 13,14 * figure 2 *; | [A]US2881777 (REMIGIUS PAULY) [A] 13,17 * figure 2 *; | [A]US2959179 (SASNETT RUSSELL M, et al) [A] 13 * figure 4 * | Internationale Recherche | [X]US3587939 (NYSTUEN ARNE M, et al); | [X]GB1406155 (TAPPAN CO); | [X]JP2004049611 (ASAHI KOGYO CO LTD); | [X]DE2328655 (TAPPAN CO); | [Y]JPH11308793 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [Y]US3519796 (BEBINGER JACK E); | [A]DE2743826 (SKF KUGELLAGERFABRIKEN GMBH) |