EP1836789 - CODEFOLGE UND FUNKSTATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 27.10.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.10.2017 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 29.11.2017 [2017/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2017/35] |
Frühere [2013/11] | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Frühere [2008/31] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Frühere [2007/39] | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
MICHEL, Jürgen Sebastian-Bauer-Str. 35 81737 München / DE | 02 /
RAAF, Bernhard Knollerweg 14 82061 Neuried / DE | [2007/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05813363.8 | 02.12.2005 | [2007/39] | WO2005EP56438 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20051001149 | 10.01.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102005001149 | DE20051005695 | 08.02.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102005005695 | [2007/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006072517 | Datum: | 13.07.2006 | Sprache: | DE | [2006/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1836789 | Datum: | 26.09.2007 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.07.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.07.2006 | Klassifikation | IPC: | H04J11/00 | [2007/39] | CPC: |
H04J13/0048 (EP);
H04J13/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/39] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | CODEFOLGE UND FUNKSTATION | [2007/39] | Englisch: | CODE SEQUENCE AND RADIO STATION | [2007/39] | Französisch: | SEQUENCE DE CODE ET STATION RADIO | [2007/39] | Eintritt in die regionale Phase | 12.07.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.07.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.07.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.11.2006 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 12.07.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/39] | 12.06.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.10.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.10.2017 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2017/48] | 20.10.2017 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 02.11.2017 geplant war | 02.11.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.06.2015 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 17.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 19.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 19.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 18.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 20.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]US6724741 (NIECZYPOROWICZ LEON ET AL) [X] 1-3,12-17 * column 3, line 63 - column 6, line 8; figures 3a-5 * [Y] 4-8; | [X]US6091760 (GIALLORENZI ET AL) [X] 1-3,12-17 * column 7, line 49 - column 12, line 12; figures 2-6b * * column 14, line 44 - column 15, line 67; figures 11a-12 *; | [X]US6466142 (BARBANO PAOLO EMILIO) [X] 1-3,12-17 * column 3, line 55 - column 6, line 33; figures 1-15; claim 1 * | [Y] - GERAKOULIS D ET AL, "Extended orthogonal code designs with applications in CDMA", SPREAD SPECTRUM TECHNIQUES AND APPLICATIONS, 2000 IEEE SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 6-8 SEPTEMBER 2000, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20000906), vol. 2, ISBN 0-7803-6560-7, pages 657 - 661, XP010516660 [Y] 5-8,10,11 * paragraphs [0002] , [APPENDIX] * | [Y] - SEBERRY J ET AL, "Williamson-Hadamard spreading sequences for DS-CDMA applications", WIRELESS COMMUNICATIONS AND MOBILE COMPUTING WILEY UK, (200308), vol. 3, no. 5, ISSN 1530-8669, pages 597 - 607, XP002367417 [Y] 4,10,11 * paragraphs [0001] - [0004] * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/wcm.143 | Prüfung | - ERICSSON, "E-HICH/E-RGCH SIGNATURE SEQUENCES", TSG RAN WG1 #39, XX, XX, (20041115), no. R1-041421, pages 1 - 4, XP002375434 |