EP1821141 - VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUM ERZEUGEN EINER TERAHERTZWELLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.03.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.03.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 20.04.2011 [2011/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Riken 2-1 Hirosawa Wako-shi, Saitama 351-0198 / JP | [N/P] |
Frühere [2007/34] | Für alle benannten Staaten Riken 2-1 Hirosawa Wako-shi, Saitama 351-0198 / JP | Erfinder | 01 /
IKARI, Tomofumi c/o RIKEN Photodyn. Res. Ctr. 519-1399, Aza Aoba, Aramaki, Aoba-ku Sendai-shi, Miyagi 9800845 / JP | 02 /
MINAMIDE, Hiroaki c/o RIKEN Photodyn. Res. Ctr. 519-1399, Aza Aoba, Aramaki, Aoba-ku Sendai-shi, Miyagi 9800845 / JP | 03 /
ITO, Hiromasa c/o RIKEN Photodyn. Res. Ctr. 519-1399, Aza Aoba, Aramaki, Aoba-ku Sendai-shi, Miyagi 9800845 / JP | [2007/34] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/23] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2007/34] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05814662.2 | 06.12.2005 | [2007/34] | WO2005JP22328 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20040355182 | 08.12.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004355182 | [2007/34] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006062073 | Datum: | 15.06.2006 | Sprache: | EN | [2006/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1821141 | Datum: | 22.08.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.06.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1821141 | Datum: | 06.05.2009 | Sprache: | EN | [2009/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 15.06.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.05.2008 | Klassifikation | IPC: | G02F1/39 | [2007/34] | CPC: |
G02F1/39 (EP,US);
G02F1/3509 (EP);
G02F1/3534 (EP,US);
G02F2203/023 (EP,US);
G02F2203/13 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI [2008/12] |
Frühere [2007/34] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUM ERZEUGEN EINER TERAHERTZWELLE | [2007/34] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR GENERATING TERAHERTZ WAVE | [2007/34] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF DE GENERATION D'UNE ONDE TERAHERTZ | [2007/34] | Eintritt in die regionale Phase | 06.06.2007 | Übersetzung eingereicht | 06.06.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.06.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 06.06.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.06.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.06.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/34] | 01.08.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.10.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.01.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.03.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.03.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.02.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 06.05.2009 | ES | 17.08.2009 | CH | 31.12.2009 | LI | 31.12.2009 | [2011/16] |
Frühere [2011/02] | ES | 17.08.2009 | |
CH | 31.12.2009 | ||
LI | 31.12.2009 | ||
Frühere [2010/01] | ES | 17.08.2009 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [A] - WEISS C ET AL, "Generation of tunable narrow-band surface-emitted terahertz radiation in periodically poled lithium niobate.", OPTICS LETTERS., (200104), vol. 26, no. 8, pages 563 - 565, XP001077218 | vom Anmelder | JPH09146131 | JP2002072269 | JP2003107885 | - K. KAWASE, "Arrayed silicon prism coupler for a THz-wave parametric oscillator", APPLIED OPTICS, (2001), vol. 40, no. 9, pages 1423 - 1426 | - K. KAWASE, "Terahertz wave parametric source", JOURNAL OF PHYSICS D; APPLIED PHYSICS, (2002), vol. 35, no. 3, doi:doi:10.1088/0022-3727/35/3/201, pages R1 - R14, XP002348893 DOI: http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/35/3/201 | - C. WEISS ET AL., "Generation of tunable narrow-band surface-emitted terahertz radiation in periodically poled lithium niobate", OPTICS LETTERS, (2001), vol. 26, no. 8, pages 563 - 565, XP001077218 |