EP1958231 - KORREKTIV ZUR BESEITIGUNG DES ÖFFNUNGSFEHLERS 3. ORDNUNG UND DES AXIALEN FARBFEHLERS 1. ORDNUNG 1. GRADES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.03.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.04.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ceos Corrected Electron Optical Systems GmbH Englerstrasse 28 69125 Heidelberg / DE | [2008/34] | Erfinder | 01 /
MÜLLER, Heiko Häusserstrasse 33 69115 Heidelberg / DE | 02 /
ROSE, Harald Prinz-Christians-Weg 5a 64287 Darmstadt / DE | 03 /
UHLEMANN, Stephan Bahnhofstrasse 3 69115 Heidelberg / DE | [2008/43] |
Frühere [2008/34] | 01 /
MÜLLER, Heiko Ortenauer Str. 17 69126 Heidelberg / DE | ||
02 /
ROSE, Harald Prinz-Christians-Weg 5a 64287 Darmstadt / DE | |||
03 /
UHLEMANN, Stephan Bahnhofstrasse 3 69115 Heidelberg / DE | Vertreter | Weber & Seidel Rechts- und Patentanwälte Handschuhsheimer Landstraße 2a 69120 Heidelberg / DE | [2012/40] |
Frühere [2011/20] | Weber, Walter Weber & Seidel Rechts- und Patentanwälte Handschuhsheimer Landstrasse 2a 69120 Heidelberg / DE | ||
Frühere [2008/34] | Pöhner, Wilfried Anton, Dr. Patentanwalt, Röntgenring 4 97070 Würzburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05816963.2 | 06.12.2005 | [2008/34] | WO2005DE02210 | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2007065382 | Datum: | 14.06.2007 | Sprache: | DE | [2007/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1958231 | Datum: | 20.08.2008 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 14.06.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1958231 | Datum: | 23.05.2018 | Sprache: | DE | [2018/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.06.2007 | Klassifikation | IPC: | H01J37/153, H01J37/26 | [2008/34] | CPC: |
H01J37/153 (EP,US);
H01J37/26 (EP,US);
H01J2237/1534 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/21] |
Frühere [2008/34] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KORREKTIV ZUR BESEITIGUNG DES ÖFFNUNGSFEHLERS 3. ORDNUNG UND DES AXIALEN FARBFEHLERS 1. ORDNUNG 1. GRADES | [2008/34] | Englisch: | CORRECTIVE FOR ELIMINATING THE THIRD-ORDER APERTURE ABERRATION AND THE FIRST-ORDER, FIRST-DEGREE AXIAL CHROMATIC ABERRATION | [2008/34] | Französisch: | CORRECTION D'ÉLIMINATION DE L'ERREUR D'OUVERTURE DE TROISIEME ORDRE ET DE L'ERREUR CHROMATIQUE AXIALE DE PREMIER ORDRE ET DU PREMIER DEGRE | [2008/34] | Eintritt in die regionale Phase | 05.06.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.06.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.06.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.01.2007 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 05.06.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/34] | 01.04.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.07.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.10.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.02.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.03.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 03.04.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.04.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.07.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 26.02.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/18] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 30.03.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 30.03.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 12.04.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 07.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 12.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 03.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 16.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 17.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.12.2005 | CY | 23.05.2018 | DK | 23.05.2018 | EE | 23.05.2018 | ES | 23.05.2018 | FI | 23.05.2018 | IT | 23.05.2018 | LT | 23.05.2018 | LV | 23.05.2018 | MC | 23.05.2018 | PL | 23.05.2018 | PT | 23.05.2018 | RO | 23.05.2018 | SE | 23.05.2018 | SI | 23.05.2018 | SK | 23.05.2018 | TR | 23.05.2018 | BG | 23.08.2018 | GR | 24.08.2018 | IS | 23.09.2018 | AT | 06.12.2018 | IE | 06.12.2018 | LU | 06.12.2018 | BE | 31.12.2018 | CH | 31.12.2018 | FR | 31.12.2018 | LI | 31.12.2018 | [2020/32] |
Frühere [2020/30] | HU | 06.12.2005 | |
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
PT | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
TR | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
AT | 06.12.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/27] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
PT | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
TR | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
AT | 06.12.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/23] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
TR | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
AT | 06.12.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/16] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
TR | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/04] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2019/51] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Frühere [2019/49] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Frühere [2019/48] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
IE | 06.12.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
Frühere [2019/40] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
Frühere [2019/39] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
LU | 06.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Frühere [2019/11] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
IT | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | DK | 23.05.2018 | |
ES | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | ES | 23.05.2018 | |
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Frühere [2018/51] | ES | 23.05.2018 | |
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
Frühere [2018/49] | ES | 23.05.2018 | |
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
Frühere [2018/47] | ES | 23.05.2018 | |
FI | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2003034457 (ROSE HARALD [DE]) [Y] 1-13 * the whole document *; | [A]EP1381073 (NION CO [US]) [A] 1-13 * abstract * * paragraphs [0001] , [0003] , [0016] - [0018] - [0020] , [0023] - [0025] * * claim - ** figure - *; | [DA]US2004155200 (MULLER HEIKO [DE], et al) [DA] 1-13 * the whole document *; | [Y]US2005023480 (ROSE HARALD [DE]) [Y] 1-13 * the whole document * |