EP1813081 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PAKETKOORDINATION ZUM ROUTEN IN EINEM NETZWERK MIT IMPLIZITER BESTIMMUNG VON ALS PRIORITÄT ZU BEHANDELNDEN PAKETEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.11.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.07.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Orange 78, rue Olivier de Serres 75015 Paris / FR | [2013/39] |
Frühere [2009/17] | Für alle benannten Staaten FRANCE TELECOM 6 Place d'Alleray 75015 Paris / FR | ||
Frühere [2007/31] | Für alle benannten Staaten France Telecom S.A. 6, Place d'Alleray 75015 Paris / FR | Erfinder | 01 /
ROBERTS, James 3 Rue Emeraude F-78960 Voisins le Bretonneux / FR | 02 /
OUESLATI, Sara 31 Rue de Fontenay F-92320 Chatillon / FR | 03 /
KORTEBI, Abdesselem 2 Avenue Lulli F-92310 SEVRES / FR | [2007/31] | Vertreter | Delumeau, François Guy, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [2015/02] | Delumeau, François Guy, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | ||
Frühere [2007/31] | Delumeau, François Guy, et al Cabinet Beau de Loménie 158 Rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05819159.4 | 15.11.2005 | [2007/31] | WO2005FR50949 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20040012063 | 15.11.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0412063 | [2007/31] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006051244 | Datum: | 18.05.2006 | Sprache: | FR | [2006/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1813081 | Datum: | 01.08.2007 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 18.05.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1813081 | Datum: | 07.01.2015 | Sprache: | FR | [2015/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.05.2006 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06 | [2007/31] | CPC: |
H04L47/20 (EP,US);
H04L47/10 (EP,US);
H04L47/11 (EP,US);
H04L47/15 (EP,US);
H04L47/2441 (EP,US);
H04L47/50 (EP,US);
H04L47/525 (EP,US);
H04L47/527 (EP,US);
H04L47/621 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PAKETKOORDINATION ZUM ROUTEN IN EINEM NETZWERK MIT IMPLIZITER BESTIMMUNG VON ALS PRIORITÄT ZU BEHANDELNDEN PAKETEN | [2007/31] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR SCHEDULING PACKETS FOR ROUTING IN A NETWORK WITH IMPLICIT DETERMINATION OF PACKETS TO BE TREATED AS A PRIORITY | [2007/31] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF D'ORDONNANCEMENT DE PAQUETS POUR LEUR ROUTAGE DANS UN RESEAU AVEC DETERMINATION IMPLICITE DES PAQUETS A TRAITER EN PRIORITE | [2007/31] | Eintritt in die regionale Phase | 10.05.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.05.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.05.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.05.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/31] | 29.09.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.02.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.03.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.02.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.06.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.11.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.03.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.06.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.10.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.10.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.10.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP15150092.3 / EP2940960 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.09.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 08.10.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.11.2005 | AT | 07.01.2015 | CY | 07.01.2015 | CZ | 07.01.2015 | DK | 07.01.2015 | EE | 07.01.2015 | FI | 07.01.2015 | IT | 07.01.2015 | LT | 07.01.2015 | LV | 07.01.2015 | MC | 07.01.2015 | NL | 07.01.2015 | PT | 07.01.2015 | RO | 07.01.2015 | SE | 07.01.2015 | SI | 07.01.2015 | SK | 07.01.2015 | TR | 07.01.2015 | BG | 07.04.2015 | GR | 08.04.2015 | IS | 07.05.2015 | [2018/34] |
Frühere [2017/39] | HU | 15.11.2005 | |
AT | 07.01.2015 | ||
CY | 07.01.2015 | ||
CZ | 07.01.2015 | ||
DK | 07.01.2015 | ||
EE | 07.01.2015 | ||
FI | 07.01.2015 | ||
IT | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
MC | 07.01.2015 | ||
NL | 07.01.2015 | ||
RO | 07.01.2015 | ||
SE | 07.01.2015 | ||
SI | 07.01.2015 | ||
SK | 07.01.2015 | ||
TR | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
GR | 08.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 07.01.2015 | |
CZ | 07.01.2015 | ||
DK | 07.01.2015 | ||
EE | 07.01.2015 | ||
FI | 07.01.2015 | ||
IT | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
MC | 07.01.2015 | ||
NL | 07.01.2015 | ||
RO | 07.01.2015 | ||
SE | 07.01.2015 | ||
SI | 07.01.2015 | ||
SK | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
GR | 08.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
Frühere [2016/12] | AT | 07.01.2015 | |
CZ | 07.01.2015 | ||
DK | 07.01.2015 | ||
EE | 07.01.2015 | ||
FI | 07.01.2015 | ||
IT | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
NL | 07.01.2015 | ||
RO | 07.01.2015 | ||
SE | 07.01.2015 | ||
SI | 07.01.2015 | ||
SK | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
GR | 08.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
Frühere [2016/03] | AT | 07.01.2015 | |
CZ | 07.01.2015 | ||
DK | 07.01.2015 | ||
EE | 07.01.2015 | ||
FI | 07.01.2015 | ||
IT | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
NL | 07.01.2015 | ||
RO | 07.01.2015 | ||
SE | 07.01.2015 | ||
SK | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
GR | 08.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
Frühere [2015/49] | AT | 07.01.2015 | |
CZ | 07.01.2015 | ||
DK | 07.01.2015 | ||
EE | 07.01.2015 | ||
FI | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
NL | 07.01.2015 | ||
RO | 07.01.2015 | ||
SE | 07.01.2015 | ||
SK | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
GR | 08.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
Frühere [2015/39] | AT | 07.01.2015 | |
FI | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
LV | 07.01.2015 | ||
NL | 07.01.2015 | ||
SE | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
GR | 08.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
Frühere [2015/38] | AT | 07.01.2015 | |
FI | 07.01.2015 | ||
LT | 07.01.2015 | ||
SE | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
GR | 08.04.2015 | ||
IS | 07.05.2015 | ||
Frühere [2015/37] | FI | 07.01.2015 | |
LT | 07.01.2015 | ||
SE | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
GR | 08.04.2015 | ||
Frühere [2015/36] | FI | 07.01.2015 | |
LT | 07.01.2015 | ||
SE | 07.01.2015 | ||
BG | 07.04.2015 | ||
Frühere [2015/35] | LT | 07.01.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X] - TSAO S-C ET AL, "Pre-order Deficit Round Robin: a new scheduling algorithm for packet-switched networks", COMPUTER NETWORKS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V., AMSTERDAM, NL, (200102), vol. 35, no. 2-3, ISSN 1389-1286, pages 287 - 305, XP004304846 [X] 1,4,5,10,11 * paragraph [3.PRE.ORDER.DEFICIT.ROUND.ROBIN]; figure 2 * * paragraph [3.2.ALGORITHM]; figure 3 * * figure 8 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1389-1286(00)00172-9 | [A] - KANHERE S S ET AL, "Fair, efficient and low-latency packet scheduling using nested deficit round robin", HIGH PERFORMANCE SWITCHING AND ROUTING, 2001 IEEE WORKSHOP ON 29-31 MAY 2001, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20010529), ISBN 0-7803-6711-1, pages 6 - 10, XP010542761 [A] 1-11 * paragraph [II.DEFICIT.ROUND.ROBIN] * * paragraph [III.NESTED.ROUND.ROBIN]; figures 1,2 * | [A] - MACGREGOR M H ET AL, "Deficits for bursty latency-critical flows: DRR++", NETWORKS, 2000. (ICON 2000). PROCEEDINGS. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SEPTEMBER 5-8, 2000, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20000905), ISBN 0-7695-0777-8, pages 287 - 293, XP010514114 [A] 1-11 * paragraph [1.3.DRR.PLUS.PLUS] * | [A] - S. BEN FREDJ, S. OUESLATI-BOULAHIA AND J.W. ROBERTS, "Measurement-based Admission Control for Elastic Traffic", ITC17, SALVADOR, BRAZIL, (200112), XP002332468 [A] 1-11 * paragraph [4.MEASUREMENT.BASED.ADMISSION.CONTROL] * | [DA] - SHREEDHAR M ET AL, "EFFICIENT FAIR QUEUING USING DEFICIT ROUND-ROBIN", IEEE / ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING, IEEE INC. NEW YORK, US, (19960601), vol. 4, no. 3, ISSN 1063-6692, pages 375 - 385, XP000591077 [DA] 1-11 * paragraph [III.DEFICIT.ROUND.ROBIN]; figures 2,3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/90.502236 | vom Anmelder | FR2854296 | - M. SHREEDHAR; G. VARGHESE, "Efficient fair queuing using Deficit round robin", IEEE/ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING, (199606), vol. 4, no. 3, pages 375 - 385 | - TSAO ET AL., Pre-order Déficit Round Robin : a new scheduling algorithm for packet-switched networks, COMPUTER NETWORKS ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, (20010203), vol. 35 |