EP1794995 - DRAHTLOSE VORRICHTUNG ZUR VERWALTUNG NETZWERKÜBERGREIFENDER TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 16.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.04.2021 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 19.05.2021 [2021/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Avaya Integrated Cabinet Solutions Inc. 211 Mount Airy Road Basking Ridge, NJ 07920 / US | [2007/51] |
Frühere [2007/24] | Für alle benannten Staaten Traverse, Inc. 42840 Christy Street, Suite 201 Fremont, CA 94538 / US | Erfinder | 01 /
KLEIN, Mark, D. 1192 St. Anthony Ct. Los Altos, CA 94024 / US | 02 /
MANZO, Michael, Scott 3030 Pierce Street San Francisco, CA 94123 / US | 03 /
MAHMOOD, Tamara, Hills 10080 Firwood Drive Cupertino, CA 95014 / US | 04 /
KOLBLY, Michael, J. 1312 Moonlight Way Milpitas, CA 95035 / US | 05 /
STELTER, Ronald, D. 2526 Wildhorse Drive San Ramon, CA 94583 / US | 06 /
BRACKBILL, Douglas, L. 735 Meadow Road Aptos, CA 95003 / US | [2007/24] | Vertreter | Williams, David John, et al Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Frühere [2009/34] | Williams, David John, et al Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | ||
Frühere [2008/32] | Williamson, Brian Williamson IP Law 4 The Courtyard Barnsbury Terrace Islington London N1 1JZ / GB | ||
Frühere [2008/21] | Williamson, Brian 4Williamson IP Law 4 The Courtyard Barnsbury Terrace London N1 1JZ / GB | ||
Frühere [2007/24] | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05819443.2 | 29.09.2005 | [2007/24] | WO2005US35298 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040614844P | 29.09.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 614844 P | US20050238525 | 28.09.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 238525 | [2007/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006039552 | Datum: | 13.04.2006 | Sprache: | EN | [2006/15] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1794995 | Datum: | 13.06.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.04.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 07.06.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.04.2011 | Klassifikation | IPC: | H04M3/42 | [2007/24] | CPC: |
H04M3/42153 (EP,US);
H04L12/66 (KR);
H04M3/42 (KR);
H04M3/42263 (EP,US);
H04M3/54 (EP,US);
H04M2201/60 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/24] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DRAHTLOSE VORRICHTUNG ZUR VERWALTUNG NETZWERKÜBERGREIFENDER TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | [2007/24] | Englisch: | WIRELESS DEVICE TO MANAGE CROSS-NETWORK TELECOMMUNICATION SERVICES | [2007/24] | Französisch: | DISPOSITIF SANS FIL PERMETTANT DE GÉRER DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION INTER-RÉSEAUX | [2007/24] | Eintritt in die regionale Phase | 26.03.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.03.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 26.03.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.03.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.03.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/24] | 25.10.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.01.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.07.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.11.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung | 11.01.2018 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2021/20] | 11.01.2018 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 23.03.2021 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/20] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 06.03.2018 | Beschwerde eingegangen No. T1352/18 | 10.05.2018 | Begründung eingereicht | 23.03.2021 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Anmelders wurde zurückgewiesen | 07.04.2021 | Absendung der Entscheidung der Beschwerdekammer | 23.03.2021 | Termin der mündlichen Verhandlung | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.01.2014 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 12.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 12.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 11.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 22.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 26.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 25.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 24.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 24.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]CA2407801 (AT & T CORP [US]) [X] 1-12,14-20,22-36 * the whole document *[I] 13,21 | Internationale Recherche | [X]US5329578 (BRENNAN PAUL M [CA], et al) | vom Anmelder | US2005195802 | US2005195954 | US2005201362 |